Olle Thorell (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västmanlands län, plats 200
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-04-02 – 2026-09-21
- Ledig
- 2016-08-15 – 2017-04-01
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2016-08-14
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-10-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
- Ordförande
- 2014-11-20 – 2018-10-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-20
- Suppleant
- 2011-03-16 – 2014-10-28
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2018-10-24
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2020-01-28
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Suppleant
- 2015-10-20 – 2018-10-02
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2011-03-16
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot utrikesutskottet 10– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15, 16, 17, 18, 19, 21 och 22. Suppleant civilutskottet 06–10, utrikesutskottet 06–10, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 06, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 och 21, miljö- och jordbruksutskottet 10–14 och utbildningsutskottet 14–18. Suppleant Utrikesnämnden 15–18. Ledamot riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet 14 och ordförande 14–18. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 18–20. Suppleant riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet 10–11 och riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet 11–14.
Bostadsort
Surahammar
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Sveriges politik för global utveckling
Betänkande 2007/08:UU5
Regeringen har för riksdagen redovisat sin syn på hur Sverige ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling genom den svenska politiken för global utveckling. Bland annat redogörs för sex globala utmaningar som regeringen har identifierat som centrala för att nå målet om en rättvis och hållbar global utveckling. Regeringen har även rapporterat till riksdagen om de resultat som uppnåtts i arbetet sedan den förra skrivelsen presenterades 2006. Riksdagen ställer sig bakom regeringens syn på Sveriges politik för global utveckling. Denna politik ska bidra till att uppnå FN:s millenniemål och innebär en samstämmighet och samverkan mellan politikområden.- Behandlade dokument
- 23
- Förslagspunkter
- 35
- Reservationer
- 32
- Anföranden och repliker
- 33, 161 minuter
- Beredning
- 2008-05-08
- Justering
- 2008-05-20
- Debatt
- 2008-06-16
- Beslut
- 2008-06-18
Internationellt förbud mot klustervapen
Skriftlig fråga 2007/08:1361 av Thorell, Olle (s)
den 13 juni Fråga 2007/08:1361 Internationellt förbud mot klustervapen av Olle Thorell s till utrikesminister Carl Bildt m Det är vanliga människor som dödas och skadas av klustervapen. Klustervapen drabbar i första hand civila, dels genom att de sprids över ett så stort område, dels genom att många inte exploderar- Inlämnad
- 2008-06-13
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
med anledning av skr. 2007/08:89 Sveriges politik för global utveckling
Motion 2007/08:U27 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:U27 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:89 Sveriges politik för global utveckling s92004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen tydligare bör kritisera kränkningar av mänskliga rättigheter,- Inlämnad
- 2008-04-07
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2007/08:UU5
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
med anledning av skr. 2007/08:109 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
Motion 2007/08:U21 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:U21 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:109 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik s92003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen tydligare bör kritisera kränkningar av mänskliga- Inlämnad
- 2008-04-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:UU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2007/08:51 Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Motion 2007/08:U18 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:U18 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:51 Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet s92002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av- Inlämnad
- 2008-04-02
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2007/08:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2007/08:67 Sverige och Afrika – en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter
Motion 2007/08:U15 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:U15 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:67 Sverige och Afrika en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter s92001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om intensifierade ansträngningar för att- Inlämnad
- 2008-03-31
- Förslag
- 70
- Utskottsberedning
- 2007/08:UU4 2007/08:UU9
- Riksdagsbeslut
- (70 yrkanden): 70 avslag
med anledning av skr. 2007/08:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2007 samt inför det svenska ordförandeskapet år 2008
Motion 2007/08:U9 av Björn von Sydow m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:U9 av Björn von Sydow m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2007 samt inför det svenska ordförandeskapet år 2008 s64032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2008-03-27
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2007/08:UU6
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
med anledning av skr. 2007/08:90 Nordiskt samarbete 2007
Motion 2007/08:U13 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:U13 av Sinikka Bohlin m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:90 Nordiskt samarbete 2007 s64030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att betona kulturens och språkets betydelse. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2008-03-27
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2008/09:UU3
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
med anledning av skr. 2007/08:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007
Motion 2007/08:U11 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:U11 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007 s64031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en EU-politik för folkhälsa. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2008-03-27
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2007/08:UU10
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
med anledning av framst. 2007/08:RRS27 Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens och Sidas hantering av budgetstöd
Motion 2007/08:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:U8 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av framst. 2007/08:RRS27 Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens och Sidas hantering av budgetstöd s33001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av- Inlämnad
- 2008-03-19
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2008/09:UU2
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Forskning om betyg
Skriftlig fråga 2007/08:891 av Thorell, Olle (s)
den 5 mars Fråga 2007/08:891 Forskning om betyg av Olle Thorell s till utbildningsminister Jan Björklund fp I debatten om den framtida skolan finns det ingen brist på allmänt tyckande och diverse olika åsikter om hur skolan och lärandet bäst främjas. Vad det däremot råder brist på är dels pedagogisk forskning,- Inlämnad
- 2008-03-05
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Folkomröstning i Burma om ny författning
Skriftlig fråga 2007/08:778 av Thorell, Olle (s)
den 15 februari Fråga 2007/08:778 Folkomröstning i Burma om ny författning av Olle Thorell s till utrikesminister Carl Bildt m Nyligen har militärjuntan i Burma gjort ett utspel gällande en folkomröstning om den nya författningen. Man har också gjort uttalanden om att senare hålla val för en övergång till ett civilt- Inlämnad
- 2008-02-15
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
med anledning av skr. 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer
Motion 2007/08:Ju11 av Lars U Granberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ju11 av Lars U Granberg m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer s45264 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2007-12-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:JuSoU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Afrika
Motion 2007/08:U360 av Carina Hägg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:U360 av Carina Hägg m.fl. s Afrika s64006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en ny svensk politik för Afrika. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2007/08:UU4 2007/08:UU9
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Asien
Motion 2007/08:U359 av Olle Thorell m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:U359 av Olle Thorell m.fl. s Asien s64007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hävda en hållbar utveckling, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i Sveriges kontakter med alla stater i Asien. Riksdagen- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- 2007/08:UU10 2007/08:UU5 2007/08:UU9 2008/09:UU16 2009/10:UU13 2009/10:UU2
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): 22 avslag
Mellanöstern
Motion 2007/08:U350 av Veronica Palm m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:U350 av Veronica Palm m.fl. s Mellanöstern s64017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att målet för Sveriges politik i Mellanöstern måste vara fria, stabila och demokratiska stater där respekten för mänskliga rättigheter- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 24
- Utskottsberedning
- 2007/08:KU1 2007/08:UU9
- Riksdagsbeslut
- (24 yrkanden): 24 avslag
Avgiftssystemet i kollektivtrafiken
Motion 2007/08:T507 av Margareta Israelsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:T507 av Margareta Israelsson m.fl. s Avgiftssystemet i kollektivtrafiken s45003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avgiftssystemet i kollektivtrafiken. Motivering Östra Mellansverige är en sammanhållen region med- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fossilfritt Västmanland 2015
Motion 2007/08:N364 av Olle Thorell m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:N364 av Olle Thorell m.fl. s Fossilfritt Västmanland 2015 s43044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta Västmanland vara pilotlän för att vara fossilfritt år 2015. Motivering Förbundet Agenda 21 har tagit- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag