Lars Gustafsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Titel
- fil.lic., universitetslektor
- Född år
- 1925
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1990-06-14 – 1991-09-29
- Ordinarie
- 1976-10-03 – 1988-10-02
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1988-10-02 – 1990-06-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 1990-10-14 – 1991-09-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1969-88. 1990-91. Ers 1988-90. Suppl i Konstitutionsutskottet 69-71. Led av Utbildningsutskottet 71-90/91, ordf 86/87-90/91, och Konstitutionsutskottet 74. Suppl i Europarådets svenska delegation 82/83-91/92. Suppl för ordf i styrelsen för riksdagsbiblioteket 74-76/77. Led av styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 76/77-82/83. Led av Talmankonferensen 86/87-90/91 och Krigsdelegationen 90/91. Led av Riksdagens biografikommitté 91-96, ordf 91-96.
Bostadsort
Barkarby
Utbildning
Realexamen i Spånga 42. Studentexamen i Stockholm 45. Filosofie kandidat vid Stockholms högskola 50, politices magister 52. Arbete med hembygdsbok 52-57. Assistent vid sociologiska institutionen vid Stockholms universitet 58-61, filosofie licentiat 61, extra universitetslektor 61-63 och 64-66, biträdande lärare 63-64, universitetslektor 66-91. Politiskt sakkunnig i utbildningsdepartementet 82-85. Odontologie hedersdoktor vid Karolinska institutet 92.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Led av styrelsen för Liber AB 69-72 och Järfälla hembygdsförening, vice ordf 74-86. - Kassör i Stockholms läns distrikt av Arbetarnas bildningsförbund 73-78. - Led av styrelsen för Stockholms läns distrikt av Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund 51-54, sekreterare 51-52, ordf 52-54, Stockholms läns distrikt av SAP 74-83 och Järfälla arbetarekommun 74-83, ordf 74-83.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av Stockholms läns ungdomsnämnd 53-67, länsskolnämnden 62-70, styrelsen för teknisk utveckling 71-77, delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning 79-83, Svenska Unescorådet 84-89, vice ordförande 87-89, och forskningsrådsnämnden 85-92, vice ordförande 85-86, ordförande 86-92. Ledamot av styrelsen för Stockholms högskoleregion 77-83, vice ordförande 77-83, och riksarkivet 89-95. - Ledamot av lärarutbildningskommittén 68-73, kompetenskommittén 72-74, ordförande 72-74, 1974 års lärarutbildningsutredning 74-79, U 68-beredningen 74, ordförande 74, forskningsrådsutredningen 75-77, centrala organisationskommittén för högskolereformen 75-77, folkbildningsutredningen 75-79, ordförande 75-79, huvudmannaskapskommittén 78-80, uppföljningskommittén 79-82, kommittén om sjöbefälsutbildningens dimensionering och lokalisering 82-84, kommittén för översyn av reglerna för tillträde till grundläggande högskoleutbildning 83-85 och expertgruppen för kortare teknisk utbildning 84-85, ordförande 84-85. Särskild utredare i utredningen om forskning vid de mindre och medelstora högskolorna 88-89. Ledamot av betygsberedningen 90-92, ordförande 90-91. Ledamot av parlamentariska referensgruppen till läroplanskommittén 91-92. Expert i skolarbetstidsutredningen 64-67 och 1968 års utbildningsutredning 72-74.
Kommunala uppdrag
Led av Järfälla kommunal/kommunfullmäktige 55-88, ordf 77-79 och 82-88, 1:e vice ordf 79-82. Led av kommunalnämnden/kommunstyrelsen 68-76. Led av valnämnden 56-59, yrkesskolestyrelsen 55-58, vice ordf 55, ordf 56-58, folk- och fortsättningsskolestyrelsen 56-58, vice ordf 56-57, ordf 58, skolstyrelsen 58-76, ordf 58-73, skönhetsrådet, ordf 60-64, polisnämnden 68-72 samt valberedningen 74-79 och 82-88, ordf 77-79 och 82-88. Led av styrelsen för Järfälla kommuns fastighets AB 68-74 och Jakobsbergs folkhögskola 71-76. - Led av Järfälla kyrkofullmäktige 77-85. - Led av Stockholms läns landsting 67-69. Led av kulturminnesrådet 68-69.
Litteratur
Sociologiska och socialantropologiska studier, t ex Socialantropologi (1960; tillsammans med G Boalt och B Hanssen) och Byte av bostad inom Stockholms stad åren 1955-59. Prövning av en valmodell (1965). Lokalhistoriska arbeten, bl a Järfällaboken (1957) och Gravar på Järfälla kyrkogård (1993). Partihistoriska skrifter, t ex Socialdemokratin i Stockholms län 1907-1982 (1982; tillsammans med S Palm, T Lundén och B O Birgersson).
Föräldrar
Socialvårdsföreståndaren Lars Johan Gustafsson och småskollärarinnan Anna Andersson
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Lokaler för polis, åklagare och tingsrätter i Stockholms län
Motion 1990/91:Ju806 av Anita Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1990/91:Ju806 av Anita Johansson m.fl. s Lokaler för polis, åklagare och tingsrätter i Stockholms län Ingen annan region i landet har så omfattande och avancerad brottslighet som Stockholms län. Brottsligheten har totalt sett i stor utsträckning ökat under den senaste tioårsperioden. Detta gäller- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1990/91:JuU15 1990/91:JuU16 1990/91:JuU23
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Förbud mot åsiktsregistrering av utländska medborgare
Motion 1990/91:K204 av Hans Göran Franck m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1990/91:K204 av Hans Göran Franck m.fl. s Förbud mot åsiktsregistrering av utländska medborgare Enligt regeringsformen RF 2:3 får anteckning om medborgare i allmänt register inte utan hans samtycke grundas enbart på hans politiska åskådning. Förbudet mot politisk åsiktsregistrering gäller enbart- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1990/91:KU46
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Ekonomisk brottslighet
Motion 1989/90:Ju635 av Hans Göran Franck m.fl. (s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ju635 av Hans Göran Franck m.fl. s Ekonomisk brottslighet I årets budgetprop. bil. 15 anges att bl.a. den ekonomiska brottsligheten skall prioriteras i brottsbekämpningen. Vidare sägs att inom ramen för kampen mot den ekonomiska- Inlämnad
- 1990-01-25
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1989/90:JuU27 1989/90:JuU29
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
Personalutbildning på arbetsplatserna
Motion 1989/90:A608 av Helge Hagberg m.fl. (s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A608 av Helge Hagberg m.fl. s Personalutbildning på arbetsplatserna En väl utbildad arbetskraft är den allra viktigaste faktorn när det gäller att skapa förutsättningar för ett utvecklat näringsliv. Sverige har länge varit ett- Inlämnad
- 1990-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1989/90:AU26
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Biografier över riksdagsledamöter från enkammarriksdagen
Motion 1989/90:K312 av Lars Gustafsson m.fl. (s, m, fp, c, vpk, mp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:K312 av Lars Gustafsson m.fl. s, m, fp, c, vpk, mp Biografier över riksdagsledamöter från enkammarriksdagen Efter motioner vid ett flertal tillfällen Elis Håstad 1954, Birger Andersson 1959, Eric Holmqvist 1978/79 beslöt riksdagen- Inlämnad
- 1990-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1989/90:KU39
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Ekonomisk och organiserad brottslighet
Motion 1988/89:Ju820 av Hans Göran Franck m.fl.(s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Ju820 av Hans Göran Franck m.fl.s Ekonomisk och organiserad brottslighet Mot. 1988/89 Ju820822 Den ekonomiska och organiserade brottsligheten hotar ytterst samhällssolidariteten och den välfärd som byggts upp på denna grund.- Inlämnad
- 1989-01-25
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1988/89:JuU15 1988/89:JuU17
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Bidrag till grundskolan
Motion 1988/89:Ub308 av Lars Gustafsson m. fl. (s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub308 av Lars Gustafsson m. fl. s Bidrag till grundskolan Under de senaste tio åren har en rad beslut på skolområdet fattats i syfte att målmedvetet förnya skolan. En grundläggande tanke har därvid varit att öka det lokala ansvarstagandet- Inlämnad
- 1989-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1988/89:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Miljöbrotten
Motion 1988/89:Jo960 av Hans Göran Franck m.fl. (s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo960 av Hans Göran Franck m.fl. s Miljöbrotten Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Ju820 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen föreslagits beträffande miljöbrotten.- Inlämnad
- 1989-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1988/89:JoU23
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Utvärdering av systemet med näringsförbud
Motion 1988/89:N361 av Hans Göran Franck m.fl. (s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N361 av Hans Göran Franck m.fl. s Utvärdering av systemet med näringsförbud Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Ju820 hemställs att riksdagen hos regeringen begär att riksskatteverket och BRÅ får- Inlämnad
- 1989-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1988/89:NU35
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Skattebrotten m.m.
Motion 1988/89:Sk822 av Hans Göran Franck m.fl. (s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sk822 av Hans Göran Franck m.fl. s Skattebrotten m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Ju820 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen angetts om översyn av- Inlämnad
- 1989-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1988/89:SkU40
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation