Kent Härstedt (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Titel
- Skribent.
- Född år
- 1965
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2003-12-19 – 2018-09-24
- Ledig
- 2003-10-28 – 2003-12-18
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2003-10-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-03-22
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-05-19 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputerad
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Deputerad
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Deputerad
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Deputerad
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Deputerad
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Suppleant
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Suppleant
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Deputerad
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Deputerad
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Deputerad
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Suppleant
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Suppleant
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Suppleant
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Suppleant
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Deputerad
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-05-21
Sammansatta utrikes- och socialutskottet
- Suppleant
- 2005-02-15 – 2005-03-16
OSSE-delegationen
- Ordförande
- 2014-11-06 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2014-11-06
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-11-01
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98-. Ledamot utrikesutskottet 02-12, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 15 och 16, sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet 03 och försvarsutskottet 12-. Suppleant socialutskottet 98-14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 03, 04, 07, 11, 12, 13 och 14, sammansatta utrikes- och socialutskottet 05 och utrikesutskottet 14-. Ledamot OSSE-delegationen 10-14 och ordförande 14-. Suppleant Europarådets svenska delegation 12-14. Politiskt sakkunnig, Utrikesdepartementet 94-96 hos biståndsminister Pierre Schori, politisk sakkunnig, Försvarsdepartementet 05 hos försvarsminister Leni Björklund, politiskt sakkunnig/Östersjöemissarie, Statsrådsberedningen 05-06 hos statsminister Göran Persson. Ordförande Kinanätverket, parlamentarikernätverket Sverige-Sri Lanka och Svensk-thailändska parlamentarikernätverket. Ledamot Nationalkommittén Shanghai 10.
Föräldrar
Reparatören Rolf Härstedt och Lisbet Härstedt, f.Svensson.
Utbildning
Gymnasieskola, 2-årig social linje, slutår 83 och 2-årig vårdlinje, slutår 85. Studier vid Öst- och Sydöstasienlinjen samt statskunskap, Lunds universitet. Högre kurs steg 1, Institutet för totalförsvarsutbildning, Försvarshögskolan 07. Högre kurs steg 2 (högsta), Institutet för totalförsvarsstudier, Försvarshögskolan 08.
Anställningar
Underskötare, Projektassistent, Socialtjänsten Helsingborg 89-90. Projektledare, Kooperativa institutet 90-94. Politiskt sakkunnig, Utrikesdepartementet 94-96, Försvarsdepartementet 05 och Statsrådsberedningen 05-06. Frilansskribent (SvD, Arbetarbladet m.m.) 96-97. Egenföretagare 96-98.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Svenska Unicef-kommittén 98-99, ordförande 99-05 och Sida 07-10. Ledamot, Statens folkhälsoinstituts insynsråd 01-09. Särskild utredare, Alkoholinförselutredningen 04-05. Ledamot, parlamentarisk kommitté med uppdrag att utreda statens ansvar för att bistå svenskar vid kris- och katastrofsituationer utomlands 07-08. Ledamot, Svenska institutets insynsråd 08-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Helsingborg 89-91 och 10-12. Suppleant, skolstyrelsen 86-91. Ledamot, vänortskommittén 87-91 och kommundelsnämnd centrum 90-91.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Svenska Judoförbundet 09-11. Senior advisor, Svenska Judoförbundet 11-. Ordförande, ABF Helsingborg 09-.
Litteratur
Det som inte kunde ske (95, även estnisk, tysk, norsk, dansk, japansk och fransk utgåva) och Mitt första år i riksdagen (99).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Lag om konsulära katastrofinsatser
Betänkande 2009/10:UU20
Riksdagen sa ja till regeringens förslag på lag om konsulära katastrofinsatser. Lagen innebär att staten även i fortsättningen ska ha en hög beredskap för att hjälpa svenskar i händelse av allvarliga kriser eller katastrofer utomlands. Statens insatser ska komplettera övriga aktörers insatser. Övriga aktörer kan exempelvis vara reseföretag, försäkringsbolag och det drabbade landet. Att staten tar ansvaret för en katastrofinsats innebär inte att alla kostnader för insatsen ska bäras av staten. Den som får hjälp ska ersätta staten för kostnader som uppstått när han eller hon har evakuerats eller fått vård. De bör kunna täckas av en eventuell reseförsäkring. Lagen börjar gälla den 1 augusti 2010.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 4, 22 minuter
- Beredning
- 2010-03-16
- Justering
- 2010-04-13
- Debatt
- 2010-04-28
- Beslut
- 2010-04-28
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
Betänkande 2009/10:UU15
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007, 2008 och 2009 om mänskliga rättigheter (MR) i svensk utrikespolitik. Motionerna tar upp frågor om folkrätt samt mål och inriktning för den svenska politiken för de mänskliga rättigheterna. Utrikesutskottet redovisar i beslutsunderlaget sin syn syn på motioner om mänskliga rättigheter i följande länder: Demokratiska republiken Kongo, Eritrea, Etiopien, Senegal, Bolivia, Honduras, Nicaragua, USA, Kina och Thailand.- Behandlade dokument
- 82
- Förslagspunkter
- 19
- Reservationer
- 15
- Anföranden och repliker
- 32, 110 minuter
- Beredning
- 2010-03-02
- Justering
- 2010-04-13
- Debatt
- 2010-04-28
- Beslut
- 2010-04-28
med anledning av prop. 2009/10:205 Kontroll av produkter med dubbla användningsområden
Motion 2009/10:U17 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2009/10:U17 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:205 Kontroll av produkter med dubbla användningsområden 92028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en ny, samlad lagstiftning för export- Inlämnad
- 2010-04-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2009/10:150 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2009
Motion 2009/10:U15 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:U15 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2009/10:150 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2009 s92026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU som utrikespolitisk aktör. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2010-04-21
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU10
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
med anledning av skr. 2009/10:174 Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd andra halvåret 2009
Motion 2009/10:U16 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:U16 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2009/10:174 Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd andra halvåret 2009 s92027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om klimatet. Riksdagen- Inlämnad
- 2010-04-26
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU10
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av skr. 2009/10:129 Att möta globala utmaningar – skrivelse om samstämmighet för utveckling
Motion 2009/10:U12 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:U12 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2009/10:129 Att möta globala utmaningar skrivelse om samstämmighet för utveckling s92025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samordning och samverkan. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2010-04-07
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU14
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av skr. 2009/10:114 Strategisk exportkontroll 2009 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Motion 2009/10:U11 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2009/10:U11 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av skr. 2009/10:114 Strategisk exportkontroll 2009 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden s92024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta- Inlämnad
- 2010-04-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2009/10:153 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2008–2009
Motion 2009/10:Fi9 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Fi9 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2009/10:153 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 20082009 s92024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2010-03-31
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU18
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av redog. 2009/10:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling
Motion 2009/10:U10 av Björn von Sydow m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:U10 av Björn von Sydow m.fl. s med anledning av redog. 2009/10:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling s92023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen varje år ska lämna- Inlämnad
- 2010-03-24
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2009/10:98 Lag om konsulära katastrofinsatser
Motion 2009/10:U7 av Urban Ahlin m.fl. (s, mp, v)
Motion till riksdagen 2009/10:U7 av Urban Ahlin m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2009/10:98 Lag om konsulära katastrofinsatser s92022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn för att se hur man kan öka människors försäkringsbenägenhet- Inlämnad
- 2010-03-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2009/10:84 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust (operation Atalanta)
Motion 2009/10:U6 av Hans Linde m.fl. (v, s, mp)
Motion till riksdagen 2009/10:U6 av Hans Linde m.fl. v, s, mp med anledning av prop. 2009/10:84 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust operation Atalanta v024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om FN:s säkerhetsråds- Inlämnad
- 2010-02-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:UFöU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Mord och hot mot muslimer i Pakistan
Skriftlig fråga 2009/10:256 av Härstedt, Kent (s)
den 30 november Fråga 2009/10:256 Mord och hot mot muslimer i Pakistan av Kent Härstedt s till utrikesminister Carl Bildt m De religiösa fundamentalisterna i Pakistan har i dag allt större makt i landet. Genom förtryck, diktatur, hot och mord växer de sig allt starkare. De religiösa fundamentalisterna kränker, hotar- Inlämnad
- 2009-11-30
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Betänkande 2009/10:UU1
Utgiftsområdet Internationell samverkan får närmare 2 miljarder kronor i budgetanslag 2010. Den största posten är Bidrag till vissa internationella organisationer, som får 1,4 miljarder kronor i anslag. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 18, 50 minuter
- Justering
- 2009-11-12
- Debatt
- 2009-11-25
- Beslut
- 2009-11-25
Alkohol
Motion 2009/10:So611 av Kent Härstedt (s)
Motion till riksdagen 2009/10:So611 av Kent Härstedt s Alkohol s35041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alkoläsk.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om folköl. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2009/10:SkU1 2009/10:SkU29 2010/11:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Simkunnighet
Motion 2009/10:Ub562 av Kent Härstedt (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub562 av Kent Härstedt s Simkunnighet s3086 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om simkunnighet. Motivering Under 2008 dog 107 personer i drunkningsolyckor, det var något fler än året innan. Ändå är den långsiktiga- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En rättvis värld är möjlig
Motion 2009/10:U340 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:U340 av Urban Ahlin m.fl. s En rättvis värld är möjlig s92017 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 1 Inledning 9 2 Solidaritetspolitik vårt utvecklingssamarbete 11 2.1 Solidaritetspolitik 11 2.2 Politik för hållbar global utveckling 12 2.3 Fattigdomsbekämpning i centrum 13- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 93
- Utskottsberedning
- 2009/10:KU1 2009/10:UU1 2009/10:UU10 2009/10:UU11 2009/10:UU12 2009/10:UU13 2009/10:UU14 2009/10:UU15 2009/10:UU16 2009/10:UU19 2009/10:UU2 2009/10:UU6 2009/10:UU9
- Riksdagsbeslut
- (93 yrkanden): 93 avslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2009/10:U339 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:U339 av Urban Ahlin m.fl. s Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd s92018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU2
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Skåne i Sveriges framtida besöksnäring
Motion 2009/10:N441 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:N441 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. s Skåne i Sveriges framtida besöksnäring s32115 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla besöksnäringen som en av de mest attraktiva arbetsmarknaderna för ungdomarna- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU1 2009/10:TU14
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Gårdsförsäljning av vin
Motion 2009/10:So613 av Kent Härstedt och Pia Nilsson (s)
Motion till riksdagen 2009/10:So613 av Kent Härstedt och Pia Nilsson s Gårdsförsäljning av vin s35039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gårdsförsäljning av vin. Motivering Alkoholmonopolet är en viktig grundsten i den svenska alkoholpolitiken.- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag