Hans Hoff (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Hallands län
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- E-post
- hans.hoff@riksdagen.se
- Telefon
- 08-786 49 44
Aktuella uppdrag
Riksbanksfullmäktige
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1999-10-15 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-11-16 – 1998-10-05
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1999-10-21 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1996-09-26 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-11-17 – 1996-09-16
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1997-10-10 – 1998-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2003-09-03
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2004-11-01 – 2006-10-02
- Personlig suppleant
- 2001-11-22 – 2004-10-31
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2010-10-13 – 2014-10-13
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ledamot
- 2019-02-15 – 2021-12-31
- Ersättare
- 2016-01-01 – 2018-12-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2012-03-23 – 2014-10-07
- Ersättare
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95-98 (statssekreterarersättare 951116-981005) och 99-. Ledamot finansutskottet 02-10, konstitutionsutskottet 10-14, socialutskottet 14-18 och kulturutskottet 18-. Suppleant trafikutskottet 95-98, näringsutskottet 97-98, finansutskottet 99-02 och justitieutskottet 18-. Ledamot Interparlamentariska unionens svenska delegation 02-03, Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 04-06, rådet för ledamotsnära frågor 10-14 och riksbanksfullmäktige 14-. Suppleant Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 01-04, riksdagsstyrelsen 10-14 och riksdagens ansvarsnämnd 16-18, ledamot 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falkenberg 98-99. Ersättare, kommunstyrelsen 99. Ledamot, arbetsförmedlingsnämnden 99. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Hallands län 99.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ny gränsälvsöverenskommelse med Finland
Betänkande 2009/10:MJU23
Den tidigare så kallade gränsälvsöverenkommelsen mellan Sverige och Finland ska moderniseras. Gränsälvsöverenskommelsen bygger på en mångårig gemensam reglering av Torne älvs användning och skydd från 1971. Sedan dess har stora förändringar skett och Gränsälvsöverenskommelsen ska förändras för att främja samarbetet mellan länderna i miljö- och vattenfrågor. Gränsöverenskommelsen måste också anpassas till respektive lands nationella lagstiftning och till EU:s bestämmelser. Bland annat ska prövningsverksamhet övergå till nationella domstolar och myndigheter. Förvaltningen av fisket ska utövas av Fiskeriverket och Länstyrelsen i Norrbotten län i samarbete med den finska motsvarigheten.- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 6, 28 minuter
- Justering
- 2010-06-03
- Debatt
- 2010-06-16
- Beslut
- 2010-06-16
Häktet i Halmstad
Skriftlig fråga 2009/10:884 av Hoff, Hans (s)
den 8 juni Fråga 2009/10:884 Häktet i Halmstad av Hans Hoff s till justitieminister Beatrice Ask m Den sista juni läggs häktet i Halmstad ned. Kriminalvården har av besparingsskäl sagt upp de platser man fram till nu hyrt i polisens lokaler. De besparingar Kriminalvården tror sig göra möts dock av kraftigt ökande- Inlämnad
- 2010-06-08
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
med anledning av skr. 2009/10:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2009
Motion 2009/10:Fi14 av Thomas Östros m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Fi14 av Thomas Östros m.fl. s med anledning av skr. 2009/10:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2009 s43020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utvecklingen inom den kommunala sektorn. Motivering I skrivelsen- Inlämnad
- 2010-04-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:FiU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2009/10:180 Nya rättsmedel på upphandlingsområdet
Motion 2009/10:Fi12 av Thomas Östros m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Fi12 av Thomas Östros m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:180 Nya rättsmedel på upphandlingsområdet s43019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bestämmelser ska införas i LOU och LUF som anger att upphandlande- Inlämnad
- 2010-04-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:FiU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2009/10:175 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt
Motion 2009/10:Fi11 av Thomas Östros m.fl. (s, mp, v)
Motion till riksdagen 2009/10:Fi11 av Thomas Östros m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2009/10:175 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt 68005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:175 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt i den- Inlämnad
- 2010-04-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:FiU38
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Nyemission i SAS AB (publ)
Betänkande 2009/10:FiU35
Regeringen vill att svenska staten deltar i flygbolaget SAS nyemission med 1,1 miljarder kronor. Det betyder att staten behåller sin ägarandel på 21,4 procent. Samtidigt vill regeringen ha riksdagens mandat att i framtiden minska ägandet i SAS. Det ska ske vid lämplig affärsmässig tidpunkt och motiveras med att staten inte ska vara storägare på konkurrensutsatta marknader. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 36, 107 minuter
- Justering
- 2010-03-18
- Debatt
- 2010-03-25
- Beslut
- 2010-03-25
Utbetalningar från Försäkringskassan på felaktiga grunder
Skriftlig fråga 2009/10:645 av Hoff, Hans (s)
den 15 mars Fråga 2009/10:645 Utbetalningar från Försäkringskassan på felaktiga grunder av Hans Hoff s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Försäkringskassan har i en analys åt regeringen kommit fram till att så mycket som 16,4 miljarder betalades ut på felaktiga grunder under 2009. Även om Försäkringskassan- Inlämnad
- 2010-03-15
- Besvarare
- Cristina Husmark Pehrsson (M)
med anledning av prop. 2009/10:121 Nyemission i SAS AB (publ)
Motion 2009/10:Fi5 av Thomas Östros m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Fi5 av Thomas Östros m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:121 Nyemission i SAS AB publ s43015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med fortlöpande information om tillståndet- Inlämnad
- 2010-03-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:FiU35
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Statlig förvaltning
Betänkande 2009/10:FiU25
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 och 2009 om statlig förvaltningspolitik. Riksdagen konstaterar att omfattande initiativ tagits för att effektivisera statsförvaltningen, inte minst genom betydelsefulla insatser för att främja e-förvaltning. Riksdagen framhåller även att åtgärder vidtagits för att minska den offentliga sektorns klimatpåverkan liksom för att utveckla och stärka jämställdheten. Vidare påtalas att regeringen väl uppmärksammat behovet av att stärka ungas samt funktionshindrades position på arbetsmarknaden. Andra motioner handlar om staten som arbetsgivare, om regeringens hantering av statlig egendom och om utformningen av belägenhetsadresser- Behandlade dokument
- 19
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 13, 39 minuter
- Justering
- 2010-02-09
- Debatt
- 2010-03-03
- Beslut
- 2010-03-03
Underskott i statens finanser och frågan om ytterligare skattesänkningar
Skriftlig fråga 2009/10:403 av Hoff, Hans (s)
den 14 januari Fråga 2009/10:403 Underskott i statens finanser och frågan om ytterligare skattesänkningar av Hans Hoff s till finansminister Anders Borg m Finansdepartementet lämnade så sent som den 4 december en bedömning om att Sverige kommer att ha underskott under de tre kommande åren. Trots detta väljer regeringen- Inlämnad
- 2010-01-14
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Illegala spelautomater
Skriftlig fråga 2009/10:357 av Hoff, Hans (s)
den 16 december Fråga 2009/10:357 Illegala spelautomater av Hans Hoff s till justitieminister Beatrice Ask m Enligt Lotteriinspektionen finns i dag cirka 3 000 illegala spelautomater utsatta på krogar, hos tobakister, videouthyrare med mera i Sverige. Dessa spelautomater ger den organiserade brottsligheten i landet- Inlämnad
- 2009-12-16
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Motion 2009/10:Fi324 av Thomas Östros m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Fi324 av Thomas Östros m.fl. s Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning s43008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om ett bemyndigande till regeringen att under 2010 besluta om en kredit till Lettland på högst 720 000 000 euro. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2009/10:FiU2
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Motion 2009/10:Fi323 av Thomas Östros m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Fi323 av Thomas Östros m.fl. s Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner s43007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommunerna enligt uppställning: Anslag- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tillfälligt stopp för etablering av friskolor
Motion 2009/10:Ub567 av Björn Lind m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub567 av Björn Lind m.fl. s Tillfälligt stopp för etablering av friskolor s15002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en ny skollag som garanterar lika villkor för alla skolor. Motivering Den nuvarande- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vinstdrivande friskolor
Motion 2009/10:Ub566 av Hans Hoff och Björn Lind (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub566 av Hans Hoff och Björn Lind s Vinstdrivande friskolor s15003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vinst i friskolor. Motivering Det danska investmentbolaget Axcel köpte förra året det svenska utbildningsföretaget- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Västsvenskt näringsliv
Motion 2009/10:N453 av Peter Jonsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:N453 av Peter Jonsson m.fl. s Västsvenskt näringsliv s32106 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förutsättningarna för ett livskraftigt näringsliv i Västsverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU2 2009/10:NU3 2009/10:TU24
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Åtgärder för industrin hösten 2009
Motion 2009/10:N449 av Raimo Pärssinen m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:N449 av Raimo Pärssinen m.fl. s Åtgärder för industrin hösten 2009 s32123 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för industrin hösten 2009. Motivering Sverige är starkt beroende av den exporterande industrins- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kontaktdagar för kontakt mellan skola och vårdnadshavare
Motion 2009/10:Sf409 av Jennie Nilsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Sf409 av Jennie Nilsson m.fl. s Kontaktdagar för kontakt mellan skola och vårdnadshavare s97006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av reglerna för kontaktdagar för kontakt mellan skola och vårdnadshavare.- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Motivera förtidspensionärer till arbete
Motion 2009/10:Sf408 av Alf Eriksson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Sf408 av Alf Eriksson m.fl. s Motivera förtidspensionärer till arbete s97002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av eventuella marginaleffekter som kan uppstå för förtidspensionärer som provar på att arbeta- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetsrättslagstiftning
Motion 2009/10:A444 av Hans Hoff (s)
Motion till riksdagen 2009/10:A444 av Hans Hoff s Arbetsrättslagstiftning s14012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över arbetsrättslagstiftningen. Motivering Den svenska modellen och den arbetsrättsliga lagstiftningen är i grunden bra- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:AU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag