Håkan Juholt (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Journalist.
- Född år
- 1962
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2016-09-11
Socialdemokraterna
- Partiledare
- 2011-03-25 – 2012-01-21
Försvarsutskottet
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2011-04-07
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-10-28 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2004-10-28
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-29
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1999-11-04 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1995-01-26 – 1998-10-04
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-09-11
- Suppleant
- 2013-03-22 – 2014-09-29
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Deputerad
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Deputerad
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Deputerad
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Deputerad
- 2002-12-03 – 2002-12-18
- Deputerad
- 2002-05-31 – 2002-06-12
- Deputerad
- 2001-10-25 – 2001-12-11
- Deputerad
- 1999-03-23 – 1999-09-13
- Deputerad
- 1998-10-05 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1995-10-25 – 1995-12-06
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-19
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-16
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2010-11-17 – 2011-05-18
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2011-04-14 – 2012-02-23
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2011-04-13
- Suppleant
- 2000-10-09 – 2006-10-10
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Suppleant
- 1998-10-22 – 2002-12-18
- Suppleant
- 1995-11-22 – 1998-10-20
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-02-23
- Suppleant
- 2011-05-04 – 2011-09-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94-16. Ledamot försvarsutskottet 94-06 och 10, ordförande 10-11. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 98-02, 03, 04 och 10. Suppleant utrikesutskottet 95-98, 99-02 och 03-10, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 95, försvarsutskottet 04-10 och kulturutskottet 13-16. Ledamot OSSE-delegationen 06-10, krigsdelegationen 10-12 och Utrikesnämnden 11-12. Suppleant Utrikesnämnden 00-06 och 10-11, Interparlamentariska unionens svenska delegation 95-02, OSSE-delegationen 02-06 och Nordiska rådets svenska delegation 11-12.
Föräldrar
Willy Juholt och Suzanne Källström.
Utbildning
Gymnasieskola.
Anställningar
Försäljare, tidningen Östra Småland 80-81. Fotograf 81-89. Journalist 89-94. Handläggare, Statens invandrarverk 91. Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 98-00.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Försvarets forskningsanstalt 95-00. Ledamot, Försvarsberedningen 96-16, ordförande 00-07. Ordförande, Parliamentary forum on small arms and light weapons 05-07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Oskarshamn 82-06. Ledamot, kommunstyrelsen 89-94. Ledamot, kulturnämnden 83-91 och nämnden för fritid, skola och kultur 92-94. Ordförande, Oskarshamns hamn 09-11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Kalmar län 81-86. Ledamot, SSU:s förbundsstyrelse 84-90. Styrelseledamot, Oskarshamns arbetarekommun, ordförande 92-01. Ledamot, Socialdemokraterna i Kalmar län 88-11, ordförande 06-11. Biträdande partisekreterare 04-09. Partiledare, Socialdemokraterna 11-12. Ordförande, Tankesmedjan Idé & Tendens 01-07. Partiordförande, Socialdemokraterna 11-12, biträdande partisekreterare 04-09 och t.f. partisekreterare 09.
Litteratur
Vindskifte. Arbetarrörelsens historia i Oskarshamns kommun (89, tillsammans med andra), S-2000 - unga socialdemokrater om framtiden (98, tillsammans med andra), Socialdemokratin i krig och fred - Ingvar Carlsson 75 år (09, tillsammans med andra) och Säkerhet och solidaritet - Socialdemokratisk debatt om framtidens säkerhet och försvar (09, tillsammans med andra).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utveckling och vidareutveckling av Fojos uppdrag
Motion 2015/16:2423 av Krister Örnfjäder och Håkan Juholt (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:2423 av Krister Örnfjäder och Håkan Juholt båda S Utveckling och vidareutveckling av Fojos uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att utvidga och vidareutveckla Fojos uppdrag som nationell och internationell resursbas- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter
Motion 2015/16:2422 av Krister Örnfjäder och Håkan Juholt (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:2422 av Krister Örnfjäder och Håkan Juholt båda S Högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter och tillkännager- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utveckling av järnvägen för tillväxt i Kalmar län
Motion 2015/16:2416 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2416 av Krister Örnfjäder m.fl. S Utveckling av järnvägen för tillväxt i Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att utveckla järnvägskommunikationerna i Kalmar län för att- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Möjliggörande för fler att ta körkort
Motion 2014/15:2794 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2794 av Krister Örnfjäder m.fl. S Möjliggörande för fler att ta körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga initiativ som ger fler ungdomar möjlighet att ta körkort. Motivering Antalet unga som tar körkort- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mineralavgiften och beslutsprocesser rörande prospekterings- och utvinningstillstånd
Motion 2014/15:1931 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1931 av Krister Örnfjäder m.fl. S Mineralavgiften och beslutsprocesser rörande prospekterings- och utvinningstillstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga möjligheterna att se över utmaningar- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län
Motion 2014/15:1169 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1169 av Krister Örnfjäder m.fl. S Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen vad som anförs i motionen om lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län. Motivering Kalmar län är det län i landet som sedan lång- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mineralavgiften och beslutsprocesser rörande prospekterings- och utvinningstillstånd
Motion 2014/15:1177 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1177 av Krister Örnfjäder m.fl. S Mineralavgiften och beslutsprocesser rörande prospekterings- och utvinningstillstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga möjligheterna att se över utmaningar- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avskaffande av kundbegreppet
Motion 2014/15:960 av Håkan Juholt (S)
Motion till riksdagen 2014/15:960 av Håkan Juholt S Avskaffande av kundbegreppet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begreppet kund inte kan vara tillämpligt i skattefinansierad välfärdsverksamhet. Motivering På Arbetsförmedlingen i Göteborg- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ersättningen till lanthandlare som är ombud för statligt ägda bolag
Motion 2014/15:935 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:935 av Krister Örnfjäder m.fl. S Ersättningen till lanthandlare som är ombud för statligt ägda bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av att höja ersättningen för lanthandlare som är ombud för- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Finansiering av hälso- och sjukvård
Motion 2013/14:Sf351 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sf351 av Krister Örnfjäder m.fl. S Finansiering av hälso- och sjukvård S25126 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning för att ytterligare effektivisera sjukskrivningsprocessen. Motivering Sedan år 2006- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Året-runt-trafik med båt mellan Byxelkrok och Oskarshamn
Motion 2013/14:T477 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T477 av Krister Örnfjäder m.fl. S Året-runt-trafik med båt mellan Byxelkrok och Oskarshamn S4206 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för året-runt-trafik med- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Infrastruktur för tillväxt i Kalmar län
Motion 2013/14:T466 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T466 av Krister Örnfjäder m.fl. S Infrastruktur för tillväxt i Kalmar län S4250 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkra konkurrenskraft, vidga arbetsmarknadsregioner och att i infrastrukturplaneringen studera- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Underlätta för ungdomar att ta körkort
Motion 2013/14:Ub446 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub446 av Krister Örnfjäder m.fl. S Underlätta för ungdomar att ta körkort S2194 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta för unga att ta körkort för att komma in på arbetsmarknaden. Motivering Ungdomsarbetslösheten- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Medborgare – kund
Motion 2013/14:K285 av Håkan Juholt (S)
Motion till riksdagen 2013/14:K285 av Håkan Juholt S Medborgare kund S6094 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begreppet kund inte kan vara applicerbart i skattefinansierad välfärdsverksamhet. Motivering Förändringen från medborgare till- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Infrastruktur för tillväxt i Kalmar län
Motion 2012/13:T483 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:T483 av Krister Örnfjäder m.fl. S Infrastruktur för tillväxt i Kalmar län S5158 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för betydande insatser för att utveckla- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi
Motion 2011/12:Fi240 av Håkan Juholt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi240 av Håkan Juholt m.fl. S På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi S13002 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Vägen mot en kunskapsbaserad ekonimi 5 4 Skarpa förslag i budgetmotionen 7 4.1 En kunskapsbaserad ekonomi 7 4.2 En värdeburen tillväxt 8 4.3 Sociala- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 27
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (27 yrkanden): 27 avslag
med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition
Motion 2010/11:Fi9 av Håkan Juholt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Fi9 av Håkan Juholt m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition S2001 Motivering Full sysselsättning är målet för Socialdemokraternas ekonomiska politik. Sverige ska ha sunda offentliga finanser. Det är en förutsättning för uthållig hållbar tillväxt och- Inlämnad
- 2011-05-02
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2010/11:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag