Eskil Erlandsson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Kronobergs län
- Titel
- Lantmästare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2019-03-12
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2006-10-05
Försvarsutskottet
- Ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 1998-12-18 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2019-03-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Ordförande
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Vice ordförande
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Vice ordförande
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Vice ordförande
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Ordförande
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Vice ordförande
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Ordförande
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
EU-nämnden
- Förste vice ordförande
- 2019-03-01 – 2019-03-12
- Vice ordförande
- 2018-10-03 – 2019-03-01
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-03
- Vice ordförande
- 2014-10-08 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-08
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-10
Riksdagens förvaltningskontor
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-06-30
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 1996-03-15 – 1998-10-05
Jordbruksdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2010-10-06 – 2010-12-31
- Jordbruksminister
- 2006-10-06 – 2010-10-05
Landsbygdsdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2011-01-01 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94-19. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 98-02. Ordförande försvarsutskottet 02-06 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 04 och 06. Vice ordförande sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 03, 04 och 05. Vice ordförande EU-nämnden 14-19 och 1:e vice ordförande 19. Suppleant skatteutskottet 94-02, bostadsutskottet 94-98, näringsutskottet 98-02, miljö- och jordbruksutskottet 02-06 och 14-18, EU-nämnden 02-06 och konstitutionsutskottet 18-19. Suppleant OSSE-delegationen 96-98. Ledamot riksdagens förvaltningsstyrelse 98-00 och riksdagsgruppens förtroenderåd 02-06. Statsråd och chef (jordbruksminister), Jordbruksdepartementet 061006-101231. Statsråd och chef (landsbygdsminister), Landsbygdsdepartementet 110101-141003.
Föräldrar
Kamreraren Arne Erlandsson och lantbrukaren Inga Erlandsson, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, Sunnerboskolan, slutår 76. Jordbruksutbildning, Stora Segerstad 78-79. Lantmästarexamen 81. Högskolestudier, Växjö 89 och 92.
Anställningar
Lant- och skogsarbetare t.o.m. 77. Ombudsman 79 och 82. Kommunalråd, Ljungby 83-94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Kronobergs län 95-06, Statens naturvårdsverk 95-98, Statens jordbruksverk 96-98 och Statens energimyndighet 99-06. Ledamot, Gentekniknämnden 00-04. Ledamot, Skatteflyktskommittén 95-97, Förmånsrättskommittén 97-99, Kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation 97-98, Utredningen om den framtida regionalpolitiken 99-00 och Folkrättsdelegationen 02-06. Ledamot, referensgruppen, plan- och byggutredningen 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ljungby 77-98. Ledamot, kommunstyrelsen 79-94, ordförande 83-94. Ledamot, arbetsutskottet 80-94, ordförande 83-94. Ledamot, skolstyrelsen 77-79, valberedningen 79-82, plannämnden 86-96, ordförande 86-94, vice ordförande 95-96 och polisstyrelsen 88-95, ordförande 89-95. Styrelseledamot, Ljungby Fjärrvärmeverk AB 79-86, ordförande 83-86, Ljungby Bostäder AB 80-95, ordförande 80-82, Ljungby Industrilokaler AB, ordförande 83-95, Ljungby Energi AB, ordförande 87-95, vice ordförande 94-95 och Ljungby Elnät AB, vice ordförande 95-99. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Kronobergs län 80-94. Borgerlig vigselförrättare 85-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, CUF i Kronobergs län 74-82, ordförande 80-81. Styrelseledamot, Centerpartiet i Torpa 79-, ordförande 85-. Styrelseledamot, Centerpartiet i Kronobergs län, vice ordförande 92-07. Ledamot, Centerpartiets partistyrelse 99-15 och verkställande utskott 00-15. Styrelseledamot, Hallands Föreningsbank 85-92, Föreningsbankerna, Västra regionen 92-95 och Föreningsbanken/Föreningssparbanken Ljungby, ordförande 95-98, vice ordförande 98-02. Ordförande, Svenska Hästavelsförbundet 01-07. Styrelseledamot, Nationella stiftelsen för hästhållningens främjande 01-06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige
Motion 1997/98:Jo74 av Eskil Erlandsson och Per-Ola Eriksson (c)
Motion till riksdagen 1997/98:Jo74 av Eskil Erlandsson och Per-Ola Eriksson c med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Användningen av blyhagel medför att 700 till 1 000 ton bly årligen tillförs miljön. Regeringen föreslår att användning av blyhagel förbjuds vid all- Inlämnad
- 1998-05-29
- Förslag
- 6
med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige
Motion 1997/98:Jo65 av Erik Arthur Egervärn och Eskil Erlandsson (c)
Motion till riksdagen 1997/98:Jo65 av Erik Arthur Egervärn och Eskil Erlandsson c med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige I avsnitt 9 sägs att naturvården och kulturmiljövården har viktiga gemensamma intressen i det samlade arbetet för resurshushållning och hållbar- Inlämnad
- 1998-05-29
- Förslag
- 2
med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd
Motion 1997/98:A34 av Eskil Erlandsson och Sivert Carlsson (c)
Motion till riksdagen 1997/98:A34 av Eskil Erlandsson och Sivert Carlsson c med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd Efter inträdet i EU har Sverige fått del av de strukturfonder som finns inom gemenskapen. Från flera av fonderna har det varit möjligt att få medel till olika projekt.- Inlämnad
- 1998-03-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:AU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
riktnummer och teletaxor
Skriftlig fråga 1997/98:80 av Erlandsson, Eskil (c)
Fråga 1997/98:80 av Eskil Erlandsson c till kommunikationsministern om riktnummer och teletaxor Statliga Telia har beslutat att förändra sin prissättning. Fram till nu har det funnits taxa för när-region- och fjärrsamtal. Enligt det nya beslutet kommer taxan för regionsamtal att tas bort. Konsekvensen av detta blir- Inlämnad
- 1997-10-23
- Besvarare
- kommunikationsminister Ines Uusmann (S)
IT-nätet i glesbygd
Skriftlig fråga 1997/98:1065 av Erlandsson, Eskil (c)
Fråga 1997/98:1065 av Eskil Erlandsson c till näringsministern om IT-nätet i glesbygd den 31 augusti Goda möjligheter till kommunikation via IT, såsom t.ex. ISDN spelar en allt viktigare roll för näringslivets informationsförsörjning och möjligheter till utveckling. Inte minst har detta visats i en studie av NUTEK,- Inlämnad
- 1998-09-01
- Besvarare
- näringsminister Anders Sundström (S)
lanthushållsskolor
Skriftlig fråga 1997/98:1037 av Erlandsson, Eskil (c)
Fråga 1997/98:1037 av Eskil Erlandsson c till statsrådet Ylva Johansson om lanthushållsskolor den 21 augusti Det kvarvarande antalet lanthushållsskolor i landet är mycket litet. Ryssby Lanthushållsskola i Kronobergs län är en av de kvarvarande. Intresset för skolan har av antalet sökande att döma varit stort. För att- Inlämnad
- 1998-08-21
- Besvarare
- statsrådet Ylva Johansson (S)
E 4 förbi Markaryd
Skriftlig fråga 1997/98:1036 av Erlandsson, Eskil (c)
Fråga 1997/98:1036 av Eskil Erlandsson c till kommunikationsministern om E 4 förbi Markaryd den 21 augusti Regeringen beslutade den 11 juni att fastställa den nationella väghållningsplanen. Beslutet innebär bl.a. att ombyggnaden av väg E 4 förbi Markaryd nu lyfts ur planeringen. Reaktionerna från bl.a. Länsstyrelsen- Inlämnad
- 1998-08-21
- Besvarare
- kommunikationsminister Ines Uusmann (S)
marginalskatter på låga inkomster
Skriftlig fråga 1997/98:690 av Erlandsson, Eskil (c)
Fråga 1997/98:690 av Eskil Erlandsson c till statsrådet Thomas Östros om marginalskatter på låga inkomster På inkomster från 8 700 kr till 9 700 kr är marginalskatten inkluderande egenavgiften mer än 100 Inkomsttagaren får alltså betala mer än vederbörande tjänar på varje extra hundralapp i detta inkomstskikt. I detta- Inlämnad
- 1998-04-29
- Besvarare
- statsrådet Thomas Östros (S)
beskattning av ideella föreningar
Skriftlig fråga 1997/98:223 av Erlandsson, Eskil (c)
Fråga 1997/98:223 av Eskil Erlandsson c till statsrådet Thomas Östros om beskattning av ideella föreningar Ett antal ideella föreningar, i huvudsak idrottsföreningar i Växjötrakten, riskerar i år att upptaxeras. Detta hänger samman med att skattemyndigheterna gjort bedömningen att dessa ideella föreningar inte anses- Inlämnad
- 1997-12-04
- Besvarare
- statsrådet Thomas Östros (S)
med anledning av prop. 1997/98:37 Fortsatt tillämpning av vissa bestämmelser om allmännyttiga bostadsföretag
Motion 1997/98:Bo6 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1997/98:Bo6 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:37 Fortsatt tillämpning av vissa bestämmelser om allmännyttiga bostadsföretag I propositionen föreslås att de regler som gäller för allmännyttiga bostadsföretag med avseende på breddat ägande och räntestöd efter försäljning av sådana- Inlämnad
- 1997-11-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:BoU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Arbetsgivaravgiften
Motion 1997/98:Sf266 av Ingbritt Irhammar och Eskil Erlandsson (c)
Motion till riksdagen 1997/98:Sf266 av Ingbritt Irhammar och Eskil Erlandsson c Arbetsgivaravgiften En hämmande faktor för säsongsföretag, t ex trädgårdsföretag och lantbruk, är att den nedsättning av arbetsgivaravgiften som riksdagen beslutat om i juni 1997 för att stimulera nyanställningar med inriktning på små och- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:SfU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Finansieringen av stråkorkestern Musica Vitae
Motion 1997/98:Kr205 av Eskil Erlandsson (c)
Motion till riksdagen 1997/98:Kr205 av Eskil Erlandsson c Finansieringen av stråkorkestern Musica Vitae Kammarorkestern Musica Vitae ingår idag i stiftelsen Musik i Kronobergs verksamhet. Här har man lyckats att både driva en orkesterverksamhet med hög kvalitet och samtidigt bygga upp en framgångsrik länsmusikverksamhet.- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:KrU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Länsdemokrati
Motion 1997/98:K528 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1997/98:K528 av Rolf Kenneryd m.fl. c Länsdemokrati Innehåll 1 Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Den representativa demokratin 4 Den regionala nivåns betydelse för förnyelse 5 Borttagandet av den regionala dubbelrollen 6 Den regionala nivåns roll 7 Utgångspunkter för framtidens regionparlament- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- ----------1997/98:BoU9 1997/98:KU21 1997/98:KU4 1997/98:SkU1 1997/98:SkU10
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
Energibeskattningen
Motion 1997/98:Sk722 av Birgitta Carlsson och Eskil Erlandsson (c)
Motion till riksdagen 1997/98:Sk722 av Birgitta Carlsson och Eskil Erlandsson c Energibeskattningen Alla tillverkande företag har lägre energiskatt än privatpersoner. Men alla företagare behandlas inte lika. Lantbrukare som producerar vår mat behandlas som privatpersoner när de debiteras skatt på elenergi som används- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:SkU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Universitetsstatus för Högskolan i Växjö
Motion 1997/98:Ub443 av Eskil Erlandsson (c)
Motion till riksdagen 1997/98:Ub443 av Eskil Erlandsson c Universitetsstatus för Högskolan i Växjö Högskolan i Växjö är just nu inne i en period av intensiv utveckling. Redan idag bedrivs forskning och grundutbildning som är väletablerad och av god vetenskaplig kvalitet. Tillsättandet av sju egna professurer blir klart- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Svensk krigsmaterielexport
Motion 1997/98:U406 av Anders Svärd m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1997/98:U406 av Anders Svärd m.fl. c Svensk krigsmaterielexport 1. Sammanfattning En inhemsk försvarsindustri är nödvändig för trovärdigheten för vår förmåga att bedriva en militärt alliansfri politik byggt på ett eget försvar. Centerpartiet konstaterar att Försvarsmakten inte efterfrågar försvarsmateriel- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1997/98:UU3
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Internationellt utvecklingssamarbete
Motion 1997/98:U207 av Anders Svärd m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1997/98:U207 av Anders Svärd m.fl. c Internationellt utvecklingssamarbete 1. Sammanfattning Centerpartiet utvecklar i denna kommittémotion sin syn på Sveriges, EU:s och FN:s utvecklingssamarbete. Centerpartiet föreslår att det svenska biståndet inriktas på småskalighet i biståndet med tyngdpunkt- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- -------1997/98:UU2
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
Utlandsstudier
Motion 1997/98:Ub720 av Eskil Erlandsson (c)
Motion till riksdagen 1997/98:Ub720 av Eskil Erlandsson c Utlandsstudier Vi vill idag att våra ungdomar ska att söka sig utomlands för att få en internationell studieerfarenhet och vi vill slå vakt om studerandeutbytet och hela internationaliseringsproccessen. 1989 utvidgades möjligheterna för ett stort antal studenter- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1997/98:UbU14 1997/98:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
Utredning om Europabanan
Motion 1997/98:T510 av Eskil Erlandsson och Helena Nilsson (c)
Motion till riksdagen 1997/98:T510 av Eskil Erlandsson och Helena Nilsson c Utredning om Europabanan Projekt Europakorridoren är en frivillig sammanslutning av kommuner, landsting, länsstyrelser och handelskammare från Helsingborg till Stockholm som mer än fyra år arbetat för att belysa förutsättningarna för en snabbjärnväg- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:TU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Enskild väghållning
Motion 1997/98:T352 av Eskil Erlandsson och Margareta Andersson (c)
Motion till riksdagen 1997/98:T352 av Eskil Erlandsson och Margareta Andersson c Enskild väghållning De statliga anslagen till enskilda vägar uppgår enligt förslag 1998 till 593 milj. kr. Det innebär en minskning jämfört med årets anslag, vilket utgör 610 milj. kr. Vägverkets anslag till enskild väghållning fördelar- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:TU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation