Eskil Erlandsson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Kronobergs län
- Titel
- Lantmästare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2019-03-12
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2006-10-05
Försvarsutskottet
- Ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 1998-12-18 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2019-03-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Ordförande
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Vice ordförande
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Vice ordförande
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Vice ordförande
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Ordförande
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Vice ordförande
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Ordförande
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
EU-nämnden
- Förste vice ordförande
- 2019-03-01 – 2019-03-12
- Vice ordförande
- 2018-10-03 – 2019-03-01
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-03
- Vice ordförande
- 2014-10-08 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-08
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-10
Riksdagens förvaltningskontor
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-06-30
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 1996-03-15 – 1998-10-05
Jordbruksdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2010-10-06 – 2010-12-31
- Jordbruksminister
- 2006-10-06 – 2010-10-05
Landsbygdsdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2011-01-01 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94-19. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 98-02. Ordförande försvarsutskottet 02-06 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 04 och 06. Vice ordförande sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 03, 04 och 05. Vice ordförande EU-nämnden 14-19 och 1:e vice ordförande 19. Suppleant skatteutskottet 94-02, bostadsutskottet 94-98, näringsutskottet 98-02, miljö- och jordbruksutskottet 02-06 och 14-18, EU-nämnden 02-06 och konstitutionsutskottet 18-19. Suppleant OSSE-delegationen 96-98. Ledamot riksdagens förvaltningsstyrelse 98-00 och riksdagsgruppens förtroenderåd 02-06. Statsråd och chef (jordbruksminister), Jordbruksdepartementet 061006-101231. Statsråd och chef (landsbygdsminister), Landsbygdsdepartementet 110101-141003.
Föräldrar
Kamreraren Arne Erlandsson och lantbrukaren Inga Erlandsson, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, Sunnerboskolan, slutår 76. Jordbruksutbildning, Stora Segerstad 78-79. Lantmästarexamen 81. Högskolestudier, Växjö 89 och 92.
Anställningar
Lant- och skogsarbetare t.o.m. 77. Ombudsman 79 och 82. Kommunalråd, Ljungby 83-94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Kronobergs län 95-06, Statens naturvårdsverk 95-98, Statens jordbruksverk 96-98 och Statens energimyndighet 99-06. Ledamot, Gentekniknämnden 00-04. Ledamot, Skatteflyktskommittén 95-97, Förmånsrättskommittén 97-99, Kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation 97-98, Utredningen om den framtida regionalpolitiken 99-00 och Folkrättsdelegationen 02-06. Ledamot, referensgruppen, plan- och byggutredningen 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ljungby 77-98. Ledamot, kommunstyrelsen 79-94, ordförande 83-94. Ledamot, arbetsutskottet 80-94, ordförande 83-94. Ledamot, skolstyrelsen 77-79, valberedningen 79-82, plannämnden 86-96, ordförande 86-94, vice ordförande 95-96 och polisstyrelsen 88-95, ordförande 89-95. Styrelseledamot, Ljungby Fjärrvärmeverk AB 79-86, ordförande 83-86, Ljungby Bostäder AB 80-95, ordförande 80-82, Ljungby Industrilokaler AB, ordförande 83-95, Ljungby Energi AB, ordförande 87-95, vice ordförande 94-95 och Ljungby Elnät AB, vice ordförande 95-99. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Kronobergs län 80-94. Borgerlig vigselförrättare 85-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, CUF i Kronobergs län 74-82, ordförande 80-81. Styrelseledamot, Centerpartiet i Torpa 79-, ordförande 85-. Styrelseledamot, Centerpartiet i Kronobergs län, vice ordförande 92-07. Ledamot, Centerpartiets partistyrelse 99-15 och verkställande utskott 00-15. Styrelseledamot, Hallands Föreningsbank 85-92, Föreningsbankerna, Västra regionen 92-95 och Föreningsbanken/Föreningssparbanken Ljungby, ordförande 95-98, vice ordförande 98-02. Ordförande, Svenska Hästavelsförbundet 01-07. Styrelseledamot, Nationella stiftelsen för hästhållningens främjande 01-06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Transportstyrelsens förslag om utglesade besiktningsintervall
Interpellation 2015/16:379 av Eskil Erlandsson (C)
Interpellation 2015/16:379 Transportstyrelsens förslag om utglesade besiktningsintervall av Eskil Erlandsson C till Statsrådet Anna Johansson S Transportstyrelsen har tagit fram ett förslag som innebär förändring av regelverket för fordonsbesiktning. Förslaget innebär att det blir en utglesning av hur ofta vissa fordonsslag- Inlämnad
- 2016-02-04
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Tidigare utbetalning av EU-ersättningar
Interpellation 2015/16:321 av Anders Forsberg (SD)
Interpellation 2015/16:321 Tidigare utbetalning av EU-ersättningar av Anders Forsberg SD till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Grunden för ett livskraftigt och konkurrenskraftigt jordbruk är att svenska bönder tillåts verka på likvärdiga villkor. Givetvis ska vi vara stolta över att vi har ambitiösa regler vad gäller djurskydd- Inlämnad
- 2016-01-20
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Försenade EU-ersättningar
Interpellation 2015/16:310 av Anders Forsberg (SD)
Interpellation 2015/16:310 Försenade EU-ersättningar av Anders Forsberg SD till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Att Jordbruksverket som statlig myndighet inte kan betala ut EU-stöden i tid till svenska bönder är rentav skamligt. Försenade utbetalningar av EU-ersättningarna påverkar likviditeten på många gårdar. Speciellt- Inlämnad
- 2016-01-15
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Långsiktiga villkor för lantbruket
Interpellation 2015/16:297 av Eskil Erlandsson (C)
Interpellation 2015/16:297 Långsiktiga villkor för lantbruket av Eskil Erlandsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Många lantbrukare har just nu extra svåra ekonomiska tider som bland annat handlar om problem med tillgång på likvida medel och svårigheter att kunna planera långsiktigt. Dessa problem har tyvärr till- Inlämnad
- 2016-01-08
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Jordbruksstöd
Interpellation 2007/08:746 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)
den 13 maj Interpellation 2007/08:746 Jordbruksstöd av Carina Adolfsson Elgestam s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c EU-kommissionen ställer krav på att den svenska staten ska öka antalet kontroller vad gäller jordbruksstödet, vilket har fått till följd att en utökning av kontrollfrekvensen har skett från- Inlämnad
- 2008-05-13
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
EU-definition av betesmark och målet om ett levande odlingslandskap
Interpellation 2007/08:741 av Ehn, Tina (mp)
den 13 maj Interpellation 2007/08:741 EU-definition av betesmark och målet om ett levande odlingslandskap av Tina Ehn mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Definitionen av betesmarker i gårdsstödet har ändrats. Bakgrunden till föreskriftsändringen är att EU-kommissionen menar att Sverige har en definition- Inlämnad
- 2008-05-13
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Tävlingsdjurskydd
Interpellation 2007/08:740 av Ehn, Tina (mp)
den 13 maj Interpellation 2007/08:740 Tävlingsdjurskydd av Tina Ehn mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Djurskyddet i Sverige är en viktig fråga för de flesta människor vad som är ett bra djurskydd diskuteras ofta och gränserna är uppenbart olika för olika djurslag och för olika verksamheter. Att ha djur- Inlämnad
- 2008-05-13
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Musselodling som en viktig del av vattenbruket i Västsverige
Interpellation 2007/08:648 av Selin Lindgren, Eva (c)
den 7 maj Interpellation 2007/08:648 Musselodling som en viktig del av vattenbruket i Västsverige av Eva Selin Lindgren c till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Det är viktigt att vi utvecklar vattenbruket i Sverige. I dag har vattenbruket en liten omfattning men har möjlighet att växa. Det finns bland annat- Inlämnad
- 2008-05-07
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Sexuella övergrepp på djur
Interpellation 2007/08:517 av Green, Monica (s)
den 13 mars Interpellation 2007/08:517 Sexuella övergrepp på djur av Monica Green s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c I dag finns inget uttryckligt förbud mot sexualbrott mot djur. Sexuella övergrepp mot djur tidelag avkriminaliserades 1944. Många, inte minst djurskyddsorganisationer, kräver att handlingen- Inlämnad
- 2008-03-13
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Ökad kontroll av jordbruksstödet
Interpellation 2007/08:479 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)
den 7 mars Interpellation 2007/08:479 Ökad kontroll av jordbruksstödet av Carina Adolfsson Elgestam s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c EU har uppmärksammat att det har förekommit ett mycket stort antal fel i lantbrukarnas ansökningar av jordbruksstöd i Sverige. EU-kommissionen har därför krävt en kraftig- Inlämnad
- 2008-03-07
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Förbud mot produkter från stympade får
Interpellation 2007/08:469 av Leander, Helena (mp)
den 5 mars Interpellation 2007/08:469 Förbud mot produkter från stympade får av Helena Leander mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Under allmänna motionstiden i höstas lämnade jag in en motion om de plågsamma bakdelsstympningar som australiska merinofår utsätts för, så kallad mulesing Efter Kalla faktas- Inlämnad
- 2008-03-05
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Förbud mot industriellt framställda transfetter
Interpellation 2007/08:390 av Lindholm, Jan (mp)
den 12 februari Interpellation 2007/08:390 Förbud mot industriellt framställda transfetter av Jan Lindholm mp till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Jag har motionerat om förbud mot industriellt framställda transfetter i livsmedel alltsedan jag hösten 2004 blev riksdagsledamot. Forskningsläget- Inlämnad
- 2008-02-12
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Moratorium för sukralos
Interpellation 2007/08:354 av Ericson, Gunvor G (mp)
den 30 januari Interpellation 2007/08:354 Moratorium för sukralos av Gunvor G Ericson mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Med ökningen av fetma och diabetes byts vanligt socker i många livsmedel ut mot artificiella kemiska sötningsmedel, till exempel aspartam och cyklamat. Ett sådant sötningsmedel är sukralos,- Inlämnad
- 2008-01-30
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Fusk med kött i butiker
Interpellation 2007/08:287 av Johnson, Jacob (v)
den 19 december Interpellation 2007/08:287 Fusk med kött i butiker av Jacob Johnson v till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Jordbruksministern svarade nyligen på min skriftliga fråga om vad ministern avser att göra för att tillsynen av livsmedelshanteringen i butikerna ska bli bättre. Svaret löd att ministern- Inlämnad
- 2007-12-19
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Hundavelsverksamhet i Sollefteå
Interpellation 2007/08:100 av Sonidsson, Eva (s)
den 1 november Interpellation 2007/08:100 Hundavelsverksamhet i Sollefteå av Eva Sonidsson s till försvarsminister Sten Tolgfors m 2005 gjordes en utredning Hundgöra att göra hundar som gör nytta SOU 2005:75Utredningen föreslog bland annat att staten ska ansvara för att det i Sverige produceras tjänstehundsämnen- Inlämnad
- 2007-11-01
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Ekologisk produktion av livsmedel
Interpellation 2007/08:80 av Johnson, Jacob (v)
den 25 oktober Interpellation 2007/08:80 Ekologisk produktion av livsmedel av Jacob Johnson v till jordbruksminister Eskil Erlandsson c I regeringens budgetproposition tas tidigare öronmärkta medel för ekologisk produktion bort. De 13 miljoner kronor som tidigare använts till försök och utveckling av ekologisk- Inlämnad
- 2007-10-25
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Hälsokontrollen av EU:s jordbrukspolitik
Interpellation 2007/08:79 av Johnson, Jacob (v)
den 25 oktober Interpellation 2007/08:79 Hälsokontrollen av EU:s jordbrukspolitik av Jacob Johnson v till jordbruksminister Eskil Erlandsson c EU:s jordbrukspolitik karakteriseras av mycket stora subventioner motsvarande ca 50 procent av EU:s kostnadsbudget. Enligt plan har en så kallad hälsoöversyn av jordbrukspolitiken- Inlämnad
- 2007-10-25
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Förbud mot azofärger
Interpellation 2007/08:3 av Ericson, Gunvor G (mp)
den 19 september Interpellation 2007/08:3 Förbud mot azofärger av Gunvor G Ericson mp till statsrådet Maria Larsson kd EU-kommissionen slog till mot Sverige 1999 och såg till att det svenska förbudet mot azofärgämnen i livsmedel togs bort ämnen som forskningen länge pekat på är hälsovådliga. Azofärgämnen är en- Inlämnad
- 2007-09-19
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)