Cecilia Widegren (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra
- Titel
- Handläggare.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2005-10-27 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-10-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-10-13
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2002-12-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-12-06 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2019-02-27 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Vice ordförande
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Vice ordförande
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Vice ordförande
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Vice ordförande
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Deputerad
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Vice ordförande
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Suppleant
- 2008-01-29 – 2008-05-07
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ordförande
- 2012-05-10 – 2014-10-28
- Ledamot
- 2010-11-17 – 2012-05-09
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2020-11-10 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-10-24 – 2020-11-09
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2018-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2010-10-12 – 2018-10-02
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-10-09
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-11-28 – 2006-10-02
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-10-07
Valberedningen
- Suppleant
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Anställningar
Arrendator 91-93. Politisk sekreterare 93-95. Handläggare 95-97. Regionråd, Västra Götalands län 98-02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 02-10, Stiftelsen för institutet för vatten- och luftvårdsforskning 03-06 och Statens jordbruksverk 05-08. Ledamot, regeringens jämställdhetsråd 95-97 och Socialstyrelsens rättsliga råd 08-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Vara 02-. Landstingsfullmäktig, Skaraborgs län 94-98. Regionfullmäktig, Region Västra Götaland 98-06. Ledamot, regionstyrelsen 98-02, vice ordförande 98-99 och 00-02, ordförande 99-00. Ledamot, pensionärsrådet, vice ordförande 01-02 och politiska kommittén 02. Styrelseledamot, Landstingsförbundet 98-02. Ombud, Landstingsförbundets kongress 99-04.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice riksordförande, Moderat Skolungdom 92-94. Styrelseledamot, Moderaterna i Vara kommun och Moderaterna i Skaraborg. F.d. gruppledare, Moderaterna i Västsverige. Ledamot, Moderaternas partistyrelse 99-05. Styrelseledamot, Skaraortens ryttarförening.
Litteratur
Stenen i handen på den starke (95, tillsammans med bl.a. Fredrik Reinfeldt).
Bostadsort
Norra Vånga
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Ledamot finansutskottet 05-06, socialutskottet 06-10 och 14-19, försvarsutskottet 10 och vice ordförande 10-14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11 och 13 och vice ordförande 11, 12, 13 och 14 samt skatteutskottet 18-. Suppleant finansutskottet 02-05, skatteutskottet 02, miljö- och jordbruksutskottet 02-10, sammansatta justitie- och socialutskottet 08 och utrikesutskottet 18-. Ledamot krigsdelegationen 10-18, riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 10-12 och ordförande 12-14. Ordförande riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 02-18, Utrikesnämnden 10-14, riksdagsstyrelsen 10-18 och riksdagens valberedning 14-18.
Föräldrar
Ekonomen Lars Widegren och marknadschefen Ann-Marie Widegren, f. Pantzar-Ohlsson.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, Bergska skolan i Finspång. Gymnasiediplom, Kingsburg High School, Kalifornien, USA 91. Gymnasieskola, Skara katedralskola, slutår 93. Certifierad, Hawaii Pacific University, USA 98. Pol.mag.-studier, Linköpings universitet.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Köp och försäljning av häst och djur i konsumentköplagen
Motion 2021/22:3100 av Cecilia Widegren (M)
Motion till riksdagen 2021/22:3100 av Cecilia Widegren M Köp och försäljning av häst och djur i konsumentköplagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen omgående bör införa moratorium för levande djur från konsumentköplagen så att fel inte längre behöver drabba- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2021/22:CU3
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,
Närproducerade livsmedel
Motion 2021/22:3098 av Cecilia Widegren (M)
Motion till riksdagen 2021/22:3098 av Cecilia Widegren M Närproducerade livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen på EU-nivå ska verka för att andelen närproducerade och närodlade livsmedel i den offentliga upphandlingen ökar och tillkännager detta- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:FiU34
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Civil olydnad
Motion 2021/22:3096 av Cecilia Widegren (M)
Motion till riksdagen 2021/22:3096 av Cecilia Widegren M Civil olydnad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillämpningen av straffskalan för vissa brott mot viss näringsverksamhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2021/22:JuU22 2021/22:JuU40
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Låt Skaraborg bli namnet återigen
Motion 2021/22:3095 av Cecilia Widegren (M)
Motion till riksdagen 2021/22:3095 av Cecilia Widegren M Låt Skaraborg bli namnet återigen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att återinföra namnet Skaraborg på Västra Götalands läns östra valkrets och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:KU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Den svenska hästen
Motion 2021/22:3094 av Cecilia Widegren (M)
Motion till riksdagen 2021/22:3094 av Cecilia Widegren M Den svenska hästen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över långsiktiga villkor och möjligheter för att fortsätta att stimulera svensk hästavels utveckling för att stärka den svenska hästen- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2021/22:MJU21
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utvecklat strandskydd
Motion 2021/22:3093 av Cecilia Widegren (M)
Motion till riksdagen 2021/22:3093 av Cecilia Widegren M Utvecklat strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att se till att landets länsstyrelser tillämpar en generösare tolkning vid dispensprövning, och detta tillkännager riksdagen- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2021/22:MJU27
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Stärkt rättssamhälle och äganderätt genom rättighet till ersättning för enskilds rättegångskostnader vid rätt mot myndighet
Motion 2021/22:1101 av Mats Green m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2021/22:1101 av Mats Green m.fl. M Stärkt rättssamhälle och äganderätt genom rättighet till ersättning för enskilds rättegångskostnader vid rätt mot myndighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta de förhållanden som belyses i ifrågavarande- Inlämnad
- 2021-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:JuU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Viltförvaltningsdelegationernas mandat och sammansättning
Motion 2021/22:850 av Mats Green m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2021/22:850 av Mats Green m.fl. M Viltförvaltningsdelegationernas mandat och sammansättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dels maximera det lokala självbestämmandet genom att låta viltförvaltningsdelegationerna utgöra den högsta beslutande- Inlämnad
- 2021-09-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:MJU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Interparlamentariska unionen (IPU)
Betänkande 2020/21:UU14
Riksdagen har behandlat en redogörelse för Interparlamentariska unionens (IPU) verksamhet och den svenska delegationens arbete 2020.
Under året har IPU bland annat arbetat med att undersöka hur coronapandemin påverkat nationella parlaments arbetssätt. Andra viktiga teman har varit hälsa, sjukvård och utbildning och hur arbetet med de områdena kan bidra till fred, säkerhet och rättssäkerhet. Även dialogen om hur nationella parlament kan fortsätta att underlätta implementeringen av FN:s globala hållbarhetsmål har funnits på dagordningen.
Riksdagen välkomnar detta arbete, liksom att delegationen, i dialog med talman och riksdagens utskott, under 2021 avser att fortsätta att arbeta aktivt för demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet, internationell fred och säkerhet, hållbar utveckling och att den svenska IPU-delegationen genom sitt arbete bidrar till att uppfylla detta.
Därmed lade riksdagen skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 2, 16 minuter
- Justering
- 2021-05-06
- Bordläggning
- 2021-06-02
- Debatt
- 2021-06-03
- Beslut
- 2021-06-03
En röd tråd i restriktioner för besöksnäringen
Skriftlig fråga 2020/21:2563 av Cecilia Widegren (M)
Fråga 2020/21:2563 En röd tråd i restriktioner för besöksnäringen av Cecilia Widegren M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Efterlevnad av restriktioner är A och O för att på bästa sätt minska smittspridningen. Det är därför extra viktigt att regeringens och statsrådet Baylans S ansvar är tydligt, transparant och begripligt- Inlämnad
- 2021-04-15
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Utrikespolitisk debatt
Den 24 februari är det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Ann Linde S inleder debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken. Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året i februari varje år. Då presenterar utrikesministern- Datum
- 2021-02-24
Förenta nationerna m.m.
Betänkande 2020/21:UU8
Riksdagen sa nej till 13 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 och 2020 om Förenta nationerna (FN) och FN-systemet. I samband med detta lyfte riksdagen att FN är ryggraden i det internationella systemet och underströk FN:s roll i hanteringen av internationella kriser och konflikter. Riksdagen ansåg vidare att ytterligare åtgärder behövs för att reformera säkerhetsrådet och att det är angeläget att kringskära vetorätten.
- Behandlade dokument
- 8
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 9, 43 minuter
- Justering
- 2020-11-12
- Bordläggning
- 2020-11-17
- Debatt
- 2020-11-18
- Beslut
- 2020-11-18
Övergödningsutredningens konsekvenser för Hästsverige
Skriftlig fråga 2020/21:214 av Cecilia Widegren (M)
Fråga 2020/21:214 Övergödningsutredningens konsekvenser för Hästsverige av Cecilia Widegren M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Regeringen tillsatte 2018 tidigare partisekreteraren för Miljöpartiet Håkan Wåhlstedt till utredare i den statliga utredningen Övergödningsutredningen. När utredningen presenterades- Inlämnad
- 2020-10-14
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
med anledning av skr. 2020/21:7 Strategi för den arktiska regionen
Motion 2020/21:3722 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3722 av Hans Wallmark m.fl. M med anledning av skr. 2020/21:7 Strategi för den arktiska regionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en mer aktiv svensk Arktispolitik och ett nytt strategiskt förhållningssätt till de geopolitiska utmaningarna- Inlämnad
- 2020-10-14
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
EU och digitalisering
Motion 2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. M EU och digitalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU-medel inte ska betalas ut till medlemsländer som bryter mot rättsstatsprincipen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2020/21:FiU5 2020/21:FöU4 2020/21:FöU6 2020/21:NU13 2020/21:SoU14 2020/21:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Globala utmaningar i spåren av covid-19
Motion 2020/21:3206 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3206 av Hans Wallmark m.fl. M Globala utmaningar i spåren av covid-19 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för ökad transparens i det globala hälsoarbetet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU4 2020/21:UU2 2020/21:UU4 2021/22:UU15
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2020/21:3213 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3213 av Hans Wallmark m.fl. M Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kostnaderna- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU2
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
Politik för handel och utveckling
Motion 2020/21:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3205 av Hans Wallmark m.fl. M Politik för handel och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges engagemang i världen ska präglas av en sammanhållen linje och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2020/21:NU13 2020/21:UU10 2020/21:UU2
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
En utrikespolitik utifrån svenska intressen
Motion 2020/21:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3204 av Hans Wallmark m.fl. M En utrikespolitik utifrån svenska intressen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges utrikespolitik ska utgå från svenska intressen och värden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 26
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU4 2020/21:UFöU4 2020/21:UU1 2020/21:UU10 2020/21:UU15 2020/21:UU2 2020/21:UU4 2020/21:UU6 2020/21:UU8 2021/22:UU1 2021/22:UU15 2021/22:UU7
- Riksdagsbeslut
- (26 yrkanden): 26 avslag
Framtidens infrastruktur i Skaraborg
Motion 2020/21:3690 av Cecilia Widegren (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3690 av Cecilia Widegren M Framtidens infrastruktur i Skaraborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att steg för steg fortsätta att aktivt snabba på genomförandet av alliansregeringens, kommunernas och regionernas gemensamma överenskommelse- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU16
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag