Björn Söder (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 16
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2013-03-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utökade handelsförbindelser och utbyte med Taiwan
Motion 2023/24:2519 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2023/24:2519 av Markus Wiechel m.fl. SD Utökade handelsförbindelser och utbyte med Taiwan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bredda Business Swedens mandat i Taipei och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2023/24:NU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Ett paket för Skåne – en utbyggd skånsk infrastruktur för framtiden
Motion 2023/24:2445 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2023/24:2445 av Patrik Jönsson m.fl. SD Ett paket för Skåne en utbyggd skånsk infrastruktur för framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga ut E6 till sexfilig motorväg HelsingborgMalmö och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2023/24:TU18
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Hemvärnets militärhistoriska arv
Motion 2023/24:1469 av Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2023/24:1469 av Björn Söder SD Hemvärnets militärhistoriska arv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Statens försvarshistoriska museer bör få uppdraget att förvalta hemvärnets militärhistoriska arv och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2023-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:KrU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Direkt flygförbindelse med Taiwan
Motion 2023/24:1453 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2023/24:1453 av Markus Wiechel m.fl. SD Direkt flygförbindelse med Taiwan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att teckna ett luftfartsavtal mellan Sverige och Taiwan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillgången till internationella- Inlämnad
- 2023-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:TU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Granskning av svenskarnas användning av känslig teknik
Motion 2023/24:880 av Markus Wiechel och Björn Söder (båda SD)
Motion till riksdagen 2023/24:880 av Markus Wiechel och Björn Söder båda SD Granskning av svenskarnas användning av känslig teknik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en bredare granskning av svenskarnas användning av teknik från länder som kan anses utgöra säkerhetshot,- Inlämnad
- 2023-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:FöU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ökat stöd för veteraner
Motion 2023/24:879 av Markus Wiechel och Björn Söder (båda SD)
Motion till riksdagen 2023/24:879 av Markus Wiechel och Björn Söder båda SD Ökat stöd för veteraner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka kunskapen kring veteranvården och veteraners behov och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2023-10-03
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2023/24:FöU3
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Civilförsvar
Motion 2023/24:779 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2023/24:779 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD Civilförsvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i sitt arbete bör beakta det som anförs i motionen om det civila försvaret och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2023-10-03
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2023/24:FöU1 2023/24:FöU6 2023/24:FöU7 2023/24:NU14
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Militärt försvar
Motion 2023/24:778 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2023/24:778 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD Militärt försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett tvåprocentsmål per försvarsbeslutsperiod och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2023-10-03
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2023/24:FöU1 2023/24:FöU3 2023/24:FöU6 2023/24:UU11
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag
Uppåkra Arkeologiska Center
Motion 2023/24:358 av Runar Filper m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2023/24:358 av Runar Filper m.fl. SD Uppåkra Arkeologiska Center Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör visa större intresse kring Uppåkra Arkeologiska Center och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fornlämningen efter järnåldersstaden- Inlämnad
- 2023-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:KrU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Totalförsvarsmotion
Motion 2023/24:384 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2023/24:384 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD Totalförsvarsmotion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen borde överväga förslaget om totalförsvaret och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2023-09-29
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2023/24:FöU1 2023/24:FöU6
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Utredning om Allmänna arvsfondens verksamhet och framtid samt hur medel ur fonden ska fördelas
Motion 2023/24:165 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2023/24:165 av Björn Söder m.fl. SD Utredning om Allmänna arvsfondens verksamhet och framtid samt hur medel ur fonden ska fördelas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra Allmänna arvsfondens verksamhet och framtid samt hur medel ur fonden- Inlämnad
- 2023-09-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barsebäcks kärnkraftverk 2.0
Motion 2023/24:168 av Jörgen Grubb m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2023/24:168 av Jörgen Grubb m.fl. SD Barsebäcks kärnkraftverk 2.0 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga ett nytt kärnkraftverk i Barsebäck av modernaste slag, med tillräcklig effekt för att täcka elbehovet i Skåne de närmaste 50 åren och- Inlämnad
- 2023-09-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:NU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bevarandet av ålfiske
Motion 2023/24:166 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2023/24:166 av Björn Söder m.fl. SD Bevarandet av ålfiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en generationsväxlingsplan bör utvecklas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att på EU-nivå- Inlämnad
- 2023-09-27
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2023/24:CU16 2023/24:MJU10
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Upphörande av bidrag till islamistiska Muslimska brödraskapets underorganisationer
Motion 2023/24:64 av Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2023/24:64 av Björn Söder SD Upphörande av bidrag till islamistiska Muslimska brödraskapets underorganisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upphöra med bidrag till Islamic Relief och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2023-09-21
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2023/24:KrU4 2023/24:UU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Återförande av ansvaret för att föreslå ny statsminister för riksdagen till statschefen
Motion 2023/24:63 av Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2023/24:63 av Björn Söder SD Återförande av ansvaret för att föreslå ny statsminister för riksdagen till statschefen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra regeringsformen så att statschefen åter får ansvaret att föreslå ny statsminister- Inlämnad
- 2023-09-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:KU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ändrad placering av ledamöter i plenisalen
Motion 2023/24:62 av Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2023/24:62 av Björn Söder SD Ändrad placering av ledamöter i plenisalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om placering i plenisalen och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering Enligt tilläggsbestämmelse 6.25.1 till riksdagsordningen- Inlämnad
- 2023-09-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:KU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Villa Bonnier som talmansbostad
Motion 2023/24:61 av Björn Söder och Eric Palmqvist (båda SD)
Motion till riksdagen 2023/24:61 av Björn Söder och Eric Palmqvist båda SD Villa Bonnier som talmansbostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att göra om Villa Bonnier till talmannens bostad och representationslokal och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2023-09-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:KU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Riksmötets öppnande i Rikssalen
Motion 2023/24:60 av Björn Söder och Eric Palmqvist (båda SD)
Motion till riksdagen 2023/24:60 av Björn Söder och Eric Palmqvist båda SD Riksmötets öppnande i Rikssalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra riksmötets högtidliga öppnande i Rikssalen och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering Rikssalen- Inlämnad
- 2023-09-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:KU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad
Motion 2023/24:59 av Björn Söder och Eric Palmqvist (båda SD)
Motion till riksdagen 2023/24:59 av Björn Söder och Eric Palmqvist båda SD Erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att formellt erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2023-09-21
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2023/24:UU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Strategi för inlemmande av Taiwan i internationella organisationer
Motion 2023/24:58 av Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2023/24:58 av Björn Söder SD Strategi för inlemmande av Taiwan i internationella organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska ta fram en strategi för hur man arbetar för att inlemma Taiwan i olika internationella organisationer- Inlämnad
- 2023-09-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:UU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag