Adam Marttinen (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Södermanlands län, plats 56
- Född år
- 1983
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Justitieutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Suppleant
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
Ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2013-05-02 – 2013-08-25
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2013-05-03 – 2013-08-25
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2013-05-03 – 2013-08-25
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2015-11-03 – 2016-06-13
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Ordförande
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-10-11
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 13 och 14– (ersättare 130502–130825). Ledamot justitieutskottet 14–. Extra suppleant socialutskottet 13 och kulturutskottet 13. Suppleant trafikutskottet 14–18 och EU-nämnden 15–. Ordförande, delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 22–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Särskilda utvisningsanstalter
Interpellation 2023/24:265 av Adam Marttinen (SD)
Interpellation 2023/24:265 Särskilda utvisningsanstalter av Adam Marttinen SD till Justitieminister Gunnar Strömmer M Flera undersökningar från bland annat Brottsförebyggande rådet har visat att cirka en tredjedel av dem som årligen skrivs in på svenska anstalter är utländska medborgare. Samtidigt har kriminalvården i- Inlämnad
- 2023-11-28
- Svarsdatum
- 2023-12-20
- Besvarare
- Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
Straffrättsliga reformer
Interpellation 2022/23:320 av Adam Marttinen (SD)
Interpellation 2022/23:320 Straffrättsliga reformer av Adam Marttinen SD till Justitieminister Gunnar Strömmer M Den grova kriminaliteten har under en längre tid etablerat sig i vårt samhälle utan att politiken har vidtagit tillräckliga åtgärder för att möta eller hantera grova brott på ett tillfredsställande sätt. Samtliga- Inlämnad
- 2023-04-20
- Besvarare
- Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
Jämlikhetsdata och bekämpning av hatbrott
Interpellation 2022/23:126 av Annika Hirvonen (MP)
Interpellation 2022/23:126 Jämlikhetsdata och bekämpning av hatbrott av Annika Hirvonen MP till Justitieminister Gunnar Strömmer M År 2021 gav Miljöpartiet i regering Brottsförebyggande rådet, Brå, i uppgift att ta fram en tredje del i en påbörjad serie rapporter som belyser rasismen i Sverige. De två första rapporterna- Inlämnad
- 2022-12-21
- Svarsdatum
- 2023-02-07
- Besvarare
- Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
Hyrda anstaltsplatser utomlands
Interpellation 2021/22:537 av Adam Marttinen (SD)
Interpellation 2021/22:537 Hyrda anstaltsplatser utomlands av Adam Marttinen SD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Kapacitetsbristen på svenska anstalter är inte något plötsligt uppkommet problem. Trenden med ökat antal intagna på anstalter har varit lika förutsebart som ihållande, åtminstone från 2014- Inlämnad
- 2022-06-02
- Svarsdatum
- 2022-06-28
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Inre utlänningskontroller
Interpellation 2021/22:319 av Adam Marttinen (SD)
Interpellation 2021/22:319 Inre utlänningskontroller av Adam Marttinen SD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Utvisningar av utlänningar som av olika skäl ska utvisas har aktualiserats sista tiden, inte minst efter att häpnadsväckande siffror rapporterats från Migrationsverket och Polismyndigheten. Under- Inlämnad
- 2022-02-02
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Utländskt tiggeri
Interpellation 2021/22:287 av Adam Marttinen (SD)
Interpellation 2021/22:287 Utländskt tiggeri av Adam Marttinen SD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Det utländska tiggeriet kom att bli allt vanligare i Sverige i början av 2010-talet. Sverigedemokraterna var tidigt ute och pekade på ett flertal problem med detta fenomen där den fria rörligheten inom- Inlämnad
- 2022-01-19
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Mängdrabatt vid flerfaldig brottslighet
Interpellation 2020/21:526 av Adam Marttinen (SD)
Interpellation 2020/21:526 Mängdrabatt vid flerfaldig brottslighet av Adam Marttinen SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S En del uppmärksammade fall, inte minst rörande sexualbrott mot barn, har belyst hur mängdrabatten vid flerfaldig brottslighet genererar extremt låga påföljder för varje enskilt- Inlämnad
- 2021-03-03
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Skärpningar av lagen om särskild utlänningskontroll
Interpellation 2020/21:342 av Adam Marttinen (SD)
Interpellation 2020/21:342 Skärpningar av lagen om särskild utlänningskontroll av Adam Marttinen SD till Statsrådet Mikael Damberg S Hotet från våldsbejakande extremism gör sig återkommande påmint genom utförda terrorattentat runt om i Europa, senast i Frankrike och Österrike. I Sverige är läget fortsatt ansträngt, och- Inlämnad
- 2021-01-20
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Personer som bedöms som säkerhetsrisker
Interpellation 2020/21:376 av Lars Beckman (M)
Interpellation 2020/21:376 Personer som bedöms som säkerhetsrisker av Lars Beckman M till Statsrådet Mikael Damberg S I slutet av oktober i fjol fick sex personer utvisningsbeslut, däribland en imam i Gävle som enligt Säpo bidrog till islamistisk radikalisering och bedömdes utgöra en fara mot Sverige. I samband med utvisningsbesluten- Inlämnad
- 2021-01-26
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Nationellt tiggeriförbud
Interpellation 2017/18:447 av Adam Marttinen (SD)
Interpellation 2017/18:447 Nationellt tiggeriförbud av Adam Marttinen SD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S I en polisrapport från 2015 gjordes en uppskattning att ca 4 700 EU-migranter uppehöll sig i Sverige med syfte att tigga på våra gator. Det kan i många fall röra sig om frivilligt tiggeri, men- Inlämnad
- 2018-03-22
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)