Teres Lindberg (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 45
Aktuella uppdrag
Riksdagens ansvarsnämnd
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-09-25 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-07-15 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2011-04-01 – 2012-07-14
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-05-29 – 2017-09-24
- Statsrådsersättare
- 2015-10-01 – 2017-05-28
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-09-30
Trafikutskottet
- Tredje vice ordförande
- 2020-09-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-09
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-04-13 – 2012-09-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-10-06
- Suppleant
- 2018-01-01 – 2018-01-01
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2020-09-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2024-04-10 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-170924). Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14 och 18-, trafikutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18 och finansutskottet 18-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-18, vice ordförande 18-.
Utbildning
Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.
Anställningar
Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06. Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14 och vice ordförande 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-19. Vice ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-. Ledamot, Aktiebolaget ABF-Huset Stockholm 11-, Elvira kunskapsutveckling AB 13- och Cirkeln servering AB 15-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Bromma flygplats
Motion 2013/14:T435 av Teres Lindberg och Börje Vestlund (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T435 av Teres Lindberg och Börje Vestlund S Bromma flygplats S4066 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en avveckling av Bromma flygplats. Motivering År 2008 förlängdes avtalet mellan staten och Stockholms stad av- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Reflexfärg invändigt på bildäck för att undvika olyckor
Motion 2013/14:T434 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T434 av Teres Lindberg S Reflexfärg invändigt på bildäck för att undvika olyckor S4039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att kräva reflexfärg invändigt på bildäck. Motivering Riksdagen beslutade 1997- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utveckla Arlanda flygplats
Motion 2013/14:T433 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T433 av Teres Lindberg S Utveckla Arlanda flygplats S4097 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en samlokalisering av Stockholmsflyget till Arlanda flygplats. Motivering Under sommaren 2013 väcktes debatten- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Återinför 25–4 regeln
Motion 2013/14:Ub501 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub501 av Teres Lindberg S Återinför 254 regeln S2054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra 25:4 regeln. Motivering Det faktiska lärandet sker först när vi skaffar oss nya erfarenheter och interagerar- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ratificering av ILO:s konvention 94
Motion 2013/14:A349 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2013/14:A349 av Teres Lindberg S Ratificering av ILO:s konvention 94 S18191 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ratificera ILO:s konvention 94. Motivering I Sverige har arbetsmarknadens parter huvudansvaret för att- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Huvudentreprenörens ansvar för arbets- och anställningsvillkor
Motion 2013/14:A348 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2013/14:A348 av Teres Lindberg S Huvudentreprenörens ansvar för arbets- och anställningsvillkor S18190 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagfästa huvudentreprenörens ansvar för arbets- och anställningsvillkoren. Motivering- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stöd till barns glasögon
Motion 2013/14:So556 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2013/14:So556 av Teres Lindberg S Stöd till barns glasögon S19099 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gemensamma riktlinjer för landstingen i fråga om ekonomiskt stöd till barns glasögon. Motivering Kostnader för glasögon- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Om god arbetsmiljö och ökad jämställdhet
Motion 2013/14:A389 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:A389 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S Om god arbetsmiljö och ökad jämställdhet S18090 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av omedelbara insatser för att förbättra kvinnors fysiska och psykosociala arbetsmiljö.- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En samlad strategi mot diskriminering med lika rättigheter som grund
Motion 2013/14:A350 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2013/14:A350 av Teres Lindberg S En samlad strategi mot diskriminering med lika rättigheter som grund S18145 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell strategi för det fortsatta arbetet mot olika former- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Barnomsorg på obekväm arbetstid
Motion 2013/14:Ub216 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub216 av Teres Lindberg S Barnomsorg på obekväm arbetstid S2033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering Föräldrar som arbetar skift, helger och nätter har i dag- Inlämnad
- 2013-09-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationell satsning på utsatta förorter
Motion 2013/14:A215 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2013/14:A215 av Teres Lindberg S Nationell satsning på utsatta förorter S6020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell översyn av utsatta förorters situation. Motivering Dagligen matas vi med skildringar i media- Inlämnad
- 2013-09-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kommunernas ansvar
Motion 2013/14:Fi214 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi214 av Teres Lindberg S Kommunernas ansvar S18040 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommunernas ansvar när det gäller att stävja lönedumpning, utnyttjande av utländsk arbetskraft och alla former av ekonomisk- Inlämnad
- 2013-09-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sommarjobb till gymnasieelever
Motion 2013/14:A214 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2013/14:A214 av Teres Lindberg S Sommarjobb till gymnasieelever S18048 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att gymnasieelever ska beredas möjlighet till sommarjobb. Motivering Ett sommarjobb är ofta ungdomars första kontakt- Inlämnad
- 2013-09-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En modern, demokratisk successionsordning
Motion 2013/14:K230 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2013/14:K230 av Teres Lindberg S En modern, demokratisk successionsordning S6017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en modern, demokratisk successionsordning. Motivering Successionsordningen är Sveriges äldsta- Inlämnad
- 2013-09-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag