Teres Lindberg (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 45
Aktuella uppdrag
Riksdagens ansvarsnämnd
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-09-25 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-07-15 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2011-04-01 – 2012-07-14
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-05-29 – 2017-09-24
- Statsrådsersättare
- 2015-10-01 – 2017-05-28
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-09-30
Trafikutskottet
- Tredje vice ordförande
- 2020-09-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-09
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-04-13 – 2012-09-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-10-06
- Suppleant
- 2018-01-01 – 2018-01-01
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2020-09-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2024-04-10 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-170924). Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14 och 18-, trafikutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18 och finansutskottet 18-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-18, vice ordförande 18-.
Utbildning
Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.
Anställningar
Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06. Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14 och vice ordförande 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-19. Vice ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-. Ledamot, Aktiebolaget ABF-Huset Stockholm 11-, Elvira kunskapsutveckling AB 13- och Cirkeln servering AB 15-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En värdig sjukförsäkring
Motion 2018/19:1144 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1144 av Teres Lindberg S En värdig sjukförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en värdig sjukförsäkring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjukförsäkringen är grundläggande för att hålla ihop samhället och för vår tillit- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SfU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kontanter som betalningsmedel i Sverige
Motion 2018/19:1143 av Dag Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1143 av Dag Larsson m.fl. S Kontanter som betalningsmedel i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag om hur kontanthanteringen för hela landets befolkning ska säkerställas i framtiden, och detta- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:FiU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Teknik för att främja trygghet och säkerhet
Motion 2018/19:1043 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1043 av Teres Lindberg m.fl. S Teknik för att främja trygghet och säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om teknik för att främja trygghet och säkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi befinner oss mitt i en teknisk- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gör en ordentlig genomlysning av Statens institutionsstyrelse (Sis)
Motion 2018/19:1092 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1092 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga båda S Gör en ordentlig genomlysning av Statens institutionsstyrelse Sis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en ordentlig genomlysning av Statens institutionsstyrelse Sis och tillkännager- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stoppa vinstuttaget i skolan
Motion 2018/19:1089 av Lawen Redar m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1089 av Lawen Redar m.fl. S Stoppa vinstuttaget i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att reglera och därmed förhindra vinstuttaget i svensk skola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den ökade- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Använd Vattenfall som ett instrument för omställning
Motion 2018/19:1068 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1068 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga båda S Använd Vattenfall som ett instrument för omställning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att använda Vattenfall i omställningen till förnybara energikällor och tillkännager detta- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hårdare tag mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa
Motion 2018/19:957 av Kadir Kasirga m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:957 av Kadir Kasirga m.fl. S Hårdare tag mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetsrelaterad psykisk ohälsa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetsmiljöverket har pekat ut psykosociala- Inlämnad
- 2018-11-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:AU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kriminalvården
Motion 2018/19:953 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:953 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg båda S Kriminalvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder för att Kriminalvården ska kunna genomföra sitt samhällsuppdrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den- Inlämnad
- 2018-11-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:JuU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag