Teres Lindberg (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 45
Aktuella uppdrag
Riksdagens ansvarsnämnd
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-09-25 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-07-15 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2011-04-01 – 2012-07-14
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-05-29 – 2017-09-24
- Statsrådsersättare
- 2015-10-01 – 2017-05-28
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-09-30
Trafikutskottet
- Tredje vice ordförande
- 2020-09-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-09
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-04-13 – 2012-09-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-10-06
- Suppleant
- 2018-01-01 – 2018-01-01
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2020-09-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2024-04-10 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-170924). Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14 och 18-, trafikutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18 och finansutskottet 18-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-18, vice ordförande 18-.
Utbildning
Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.
Anställningar
Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06. Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14 och vice ordförande 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-19. Vice ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-. Ledamot, Aktiebolaget ABF-Huset Stockholm 11-, Elvira kunskapsutveckling AB 13- och Cirkeln servering AB 15-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen
Betänkande 2012/13:SkU32
Kravet på kassaregister ska från den 1 januari 2014 även gälla torg- och marknadshandlare. Samtidigt får Skatteverket större möjlighet att i enskilda fall ge undantag från olika skyldigheter som gäller kassaregister.
Det innebär bland annat att berörda företag måste ha godkända kassaregister och kontrollenheter. I vissa fall kan en handlare undantas från hela kravet på kassaregister och i andra fall kan undantaget gälla en viss skyldighet, som till exempel att erbjuda kvitton.
Kravet på kassaregister gäller enbart företag med fast driftställe i Sverige. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande om att regeringen bör återkomma med ett lagförslag där samma krav på kassaregister gäller oavsett om ett företag har fast driftställe i Sverige eller inte.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 16, 61 minuter
- Justering
- 2013-05-02
- Debatt
- 2013-05-22
- Beslut
- 2013-05-23
med anledning av prop. 2012/13:120 Folkbokföringen i framtiden
Motion 2012/13:Sk10 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Sk10 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:120 Folkbokföringen i framtiden S20005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den nya distriktsindelningen så långt möjligt ska motsvara församlingsindelningen- Inlämnad
- 2013-04-17
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2012/13:SkU25
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Punktskatter
Betänkande 2012/13:SkU19
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om punktskatter och några motioner som lämnats med anledning av regeringens proposition Investeringar för ett starkt och hållbart trafiksystem. Orsaken är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om energi- och koldioxidskatt i allmänhet, skatt på elektrisk kraft, skatt på drivmedel, jordbrukets drivmedelsskatter, skatt på fartygsbränsle och miljöskatt på flyg, fordonsskatt, trängselskatt samt skatt på alkohol och tobak. Andra frågor som tas upp är privatinförsel av alkohol och försäljning i exportbutiker, tobaksskatt och flyttning av punktskattepliktiga varor, skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel samt skatt på fluorerade växthusgaser. Motionerna innehåller också förslag om skatt på avfall som deponeras och på avfallsförbränning samt skatt på naturgrus, animaliska livsmedel, lotterier, socker och fett, frukt och grönt samt gruvverksamhet.
- Behandlade dokument
- 61
- Förslagspunkter
- 20
- Reservationer
- 22
- Anföranden och repliker
- 26, 107 minuter
- Justering
- 2013-03-05
- Debatt
- 2013-03-20
- Beslut
- 2013-03-21
Rättsliga påföljder vid stöld från folket
Interpellation 2012/13:265 av Lindberg, Teres (S)
den 14 februari Interpellation 2012/13:265 Rättsliga påföljder vid stöld från folket av Teres Lindberg S till justitieminister Beatrice Ask M Den senaste tidens debatt kring bortslumpad offentlig egendom väcker frågan kring repressalier för de ansvariga. Hur kan det komma sig att kommun- och landstingspolitiker- Inlämnad
- 2013-02-14
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Nationella riktlinjer vid försäljning av kommunalt ägda verksamheter
Interpellation 2012/13:240 av Lindberg, Teres (S)
den 31 januari Interpellation 2012/13:240 Nationella riktlinjer vid försäljning av kommunalt ägda verksamheter av Teres Lindberg S till finansminister Anders Borg M Sunda offentliga finanser kräver en ansvarfull ekonomisk politik. Det är skattebetalarnas pengar vi som politiker hanterar, och det ska vi göra med- Inlämnad
- 2013-01-31
- Besvarare
- Peter Norman (M)
med anledning av skr. 2012/13:48 Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag
Motion 2012/13:Sk8 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Sk8 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:48 Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag S20004 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på hur Skatteverket ska ge regering och riksdag en adekvat information om utvecklingen- Inlämnad
- 2013-01-18
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:SkU21
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2011/12:142 Ändrad könstillhörighet
Motion 2011/12:So9 av Lena Hallengren m.fl. (S, V)
Motion till riksdagen 2011/12:So9 av Lena Hallengren m.fl. S, V med anledning av prop. 2011/12:142 Ändrad könstillhörighet S95003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i lagen 1972:119 om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall och i steriliseringslagen 1975:580 fr.o.m. den 1 juli 2012 enligt- Inlämnad
- 2012-05-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg
Betänkande 2011/12:SoU7
Regeringen har redovisat i en skrivelse hur den ser på Riksrevisionens granskningsrapport Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg - samverkan utan verkan? Granskningen gäller statens insatser för att vårdpersonal ska ha tillgång till all relevant patientinformation vid rätt tillfälle.
Riksdagen har gått igenom skrivelsen och välkomnar Riksrevisionens granskning. Riksrevisionen har uppmärksammat vissa brister, bland annat när det gäller vårdpersonals möjlighet att få tillgång till elektronisk patientinformation hos andra vårdgivare.
Myndigheten har lämnat ett antal rekommendationer till regeringen. Riksdagen konstaterar att regeringen redan arbetar med de frågor som Riksrevisionen tar upp, bland annat har strategin Nationell eHälsa tagits fram.
Riksdagen kommer att följa regeringens arbete och avslutade ärendet genom att lägga skrivelsen till handlingarna.
- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 4, 18 minuter
- Justering
- 2012-01-19
- Debatt
- 2012-02-01
- Beslut
- 2012-02-01
RUT-avdraget
Interpellation 2011/12:144 av Lindberg, Teres (S)
den 24 november Interpellation 2011/12:144 RUT-avdraget av Teres Lindberg S till finansminister Anders Borg M En färsk rapport från Institutet för Framtidsstudier visar att RUT-avdraget inte har gjort den svarta marknaden för städhjälp vit. Prisfallet på vita hushållstjänster har däremot haft en effekt på de svarta- Inlämnad
- 2011-11-24
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Unga som kastas ut eller rymmer hemifrån
Interpellation 2011/12:81 av Lindberg, Teres (S)
den 1 november Interpellation 2011/12:81 Unga som kastas ut eller rymmer hemifrån av Teres Lindberg S till statsrådet Maria Larsson KD Barn och unga som kastas ut eller rymmer hemifrån är ett problem som först uppmärksammats under senare år. År 2009 presenterade Rädda Barnen en av de första studierna i ämnet. I- Inlämnad
- 2011-11-01
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
med anledning av skr. 2011/12:23 Riksrevisionens rapport om samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning
Motion 2011/12:So4 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:So4 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:23 Riksrevisionens rapport om samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning S95002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att starta en försöksverksamhet- Inlämnad
- 2011-11-09
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder med anledning av ny socialbidragsstatistik
Interpellation 2011/12:15 av Lindberg, Teres (S)
den 20 september Interpellation 2011/12:15 Åtgärder med anledning av ny socialbidragsstatistik av Teres Lindberg S till statsrådet Ulf Kristersson M Var fjärde socialbidragstagare biståndsmottagare i åldersgruppen 5064 år tvingas söka hjälp på grund av ett sjukförsäkringsrelaterat försörjningshinder. 25 procent- Inlämnad
- 2011-09-20
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
Hatbrott och hatbrottsjourer
Motion 2011/12:Ju378 av Hans Ekström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju378 av Hans Ekström m.fl. S Hatbrott och hatbrottsjourer S36039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning i hbt-kunskap för poliser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:JuU1 2011/12:SoU1 2012/13:JuU10
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
En strategi mot rasism och främlingsfientlighet
Motion 2011/12:K368 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K368 av Teres Lindberg S En strategi mot rasism och främlingsfientlighet S21172 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbetet mot främlingsfientlighet och rasism ska genomsyra all offentlig verksamhet samt om att- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hbt och världen
Motion 2011/12:U313 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:U313 av Börje Vestlund m.fl. S Hbt och världen S21108 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat nordiskt samarbete i hbt-frågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU10 2011/12:UU2 2011/12:UU3 2012/13:UU15
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
En politik för full sysselsättning
Motion 2011/12:A368 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2011/12:A368 av Teres Lindberg S En politik för full sysselsättning S33016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en politik för full sysselsättning. Motivering Sverige befinner sig i ett oroande konjunkturläge. Räntorna stiger,- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tydligare partibeteckningar på valsedlarna
Motion 2011/12:K348 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K348 av Börje Vestlund m.fl. S Tydligare partibeteckningar på valsedlarna S36020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tydligare partibeteckningar på valsedlarna med partiernas logga eller blomma. Motivering Vid årets- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Motion 2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. S Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg S95001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Hälso- och sjukvård 8 Sjukvårdssatsning: hälso- och sjukvård i världsklass kräver investeringar 8 En sammanhållen och gemensam hälso- och- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 55
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU19 2011/12:FiU3 2011/12:KU13 2011/12:SoU1 2011/12:SoU10 2011/12:SoU12 2011/12:SoU13 2011/12:SoU14 2011/12:SoU16 2011/12:SoU23 2011/12:SoU26 2011/12:SoU7 2011/12:SoU8 2011/12:SoU9 2011/12:TU12 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU13 2012/13:SoU16 2012/13:SoU18 2012/13:SoU4 2013/14:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (55 yrkanden): 51 avslag, 4 bifall,