Teres Lindberg (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 45
Aktuella uppdrag
Riksdagens ansvarsnämnd
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-09-25 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-07-15 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2011-04-01 – 2012-07-14
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-05-29 – 2017-09-24
- Statsrådsersättare
- 2015-10-01 – 2017-05-28
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-09-30
Trafikutskottet
- Tredje vice ordförande
- 2020-09-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-09
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-04-13 – 2012-09-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-10-06
- Suppleant
- 2018-01-01 – 2018-01-01
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2020-09-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2024-04-10 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-170924). Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14 och 18-, trafikutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18 och finansutskottet 18-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-18, vice ordförande 18-.
Utbildning
Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.
Anställningar
Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06. Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14 och vice ordförande 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-19. Vice ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-. Ledamot, Aktiebolaget ABF-Huset Stockholm 11-, Elvira kunskapsutveckling AB 13- och Cirkeln servering AB 15-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2011/12:142 Ändrad könstillhörighet
Motion 2011/12:So9 av Lena Hallengren m.fl. (S, V)
Motion till riksdagen 2011/12:So9 av Lena Hallengren m.fl. S, V med anledning av prop. 2011/12:142 Ändrad könstillhörighet S95003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i lagen 1972:119 om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall och i steriliseringslagen 1975:580 fr.o.m. den 1 juli 2012 enligt- Inlämnad
- 2012-05-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg
Betänkande 2011/12:SoU7
Regeringen har redovisat i en skrivelse hur den ser på Riksrevisionens granskningsrapport Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg - samverkan utan verkan? Granskningen gäller statens insatser för att vårdpersonal ska ha tillgång till all relevant patientinformation vid rätt tillfälle.
Riksdagen har gått igenom skrivelsen och välkomnar Riksrevisionens granskning. Riksrevisionen har uppmärksammat vissa brister, bland annat när det gäller vårdpersonals möjlighet att få tillgång till elektronisk patientinformation hos andra vårdgivare.
Myndigheten har lämnat ett antal rekommendationer till regeringen. Riksdagen konstaterar att regeringen redan arbetar med de frågor som Riksrevisionen tar upp, bland annat har strategin Nationell eHälsa tagits fram.
Riksdagen kommer att följa regeringens arbete och avslutade ärendet genom att lägga skrivelsen till handlingarna.
- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 4, 18 minuter
- Justering
- 2012-01-19
- Debatt
- 2012-02-01
- Beslut
- 2012-02-01
RUT-avdraget
Interpellation 2011/12:144 av Lindberg, Teres (S)
den 24 november Interpellation 2011/12:144 RUT-avdraget av Teres Lindberg S till finansminister Anders Borg M En färsk rapport från Institutet för Framtidsstudier visar att RUT-avdraget inte har gjort den svarta marknaden för städhjälp vit. Prisfallet på vita hushållstjänster har däremot haft en effekt på de svarta- Inlämnad
- 2011-11-24
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Unga som kastas ut eller rymmer hemifrån
Interpellation 2011/12:81 av Lindberg, Teres (S)
den 1 november Interpellation 2011/12:81 Unga som kastas ut eller rymmer hemifrån av Teres Lindberg S till statsrådet Maria Larsson KD Barn och unga som kastas ut eller rymmer hemifrån är ett problem som först uppmärksammats under senare år. År 2009 presenterade Rädda Barnen en av de första studierna i ämnet. I- Inlämnad
- 2011-11-01
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
med anledning av skr. 2011/12:23 Riksrevisionens rapport om samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning
Motion 2011/12:So4 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:So4 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:23 Riksrevisionens rapport om samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning S95002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att starta en försöksverksamhet- Inlämnad
- 2011-11-09
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder med anledning av ny socialbidragsstatistik
Interpellation 2011/12:15 av Lindberg, Teres (S)
den 20 september Interpellation 2011/12:15 Åtgärder med anledning av ny socialbidragsstatistik av Teres Lindberg S till statsrådet Ulf Kristersson M Var fjärde socialbidragstagare biståndsmottagare i åldersgruppen 5064 år tvingas söka hjälp på grund av ett sjukförsäkringsrelaterat försörjningshinder. 25 procent- Inlämnad
- 2011-09-20
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
Hatbrott och hatbrottsjourer
Motion 2011/12:Ju378 av Hans Ekström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju378 av Hans Ekström m.fl. S Hatbrott och hatbrottsjourer S36039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning i hbt-kunskap för poliser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:JuU1 2011/12:SoU1 2012/13:JuU10
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
En strategi mot rasism och främlingsfientlighet
Motion 2011/12:K368 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K368 av Teres Lindberg S En strategi mot rasism och främlingsfientlighet S21172 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbetet mot främlingsfientlighet och rasism ska genomsyra all offentlig verksamhet samt om att- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hbt och världen
Motion 2011/12:U313 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:U313 av Börje Vestlund m.fl. S Hbt och världen S21108 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat nordiskt samarbete i hbt-frågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU10 2011/12:UU2 2011/12:UU3 2012/13:UU15
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
En politik för full sysselsättning
Motion 2011/12:A368 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2011/12:A368 av Teres Lindberg S En politik för full sysselsättning S33016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en politik för full sysselsättning. Motivering Sverige befinner sig i ett oroande konjunkturläge. Räntorna stiger,- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tydligare partibeteckningar på valsedlarna
Motion 2011/12:K348 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K348 av Börje Vestlund m.fl. S Tydligare partibeteckningar på valsedlarna S36020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tydligare partibeteckningar på valsedlarna med partiernas logga eller blomma. Motivering Vid årets- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Motion 2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. S Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg S95001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Hälso- och sjukvård 8 Sjukvårdssatsning: hälso- och sjukvård i världsklass kräver investeringar 8 En sammanhållen och gemensam hälso- och- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 55
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU19 2011/12:FiU3 2011/12:KU13 2011/12:SoU1 2011/12:SoU10 2011/12:SoU12 2011/12:SoU13 2011/12:SoU14 2011/12:SoU16 2011/12:SoU23 2011/12:SoU26 2011/12:SoU7 2011/12:SoU8 2011/12:SoU9 2011/12:TU12 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU13 2012/13:SoU16 2012/13:SoU18 2012/13:SoU4 2013/14:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (55 yrkanden): 51 avslag, 4 bifall,
Hbtq-personer och idrott
Motion 2011/12:Kr313 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Kr313 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Hbtq-personer och idrott S2196 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om idrott och hbtq-personer. Motivering I den socialdemokratiska visionen om samhället är det en skam mot en- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KrU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hbtq-personer och kultur
Motion 2011/12:Kr312 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Kr312 av Hannah Bergstedt m.fl. S Hbtq-personer och kultur S2197 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det av de olika kulturmyndigheternas och kulturinstitutionernas regleringsbrev bör framgå att dessa ska arbeta- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KrU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Huvudentreprenörens ansvar för arbets- och anställningsvillkor
Motion 2011/12:A341 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2011/12:A341 av Teres Lindberg S Huvudentreprenörens ansvar för arbets- och anställningsvillkor S19114 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagfästa huvudentreprenörens ansvar för arbets- och anställningsvillkoren. Motivering- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Trovärdig uppföljning av offentligt finansierad verksamhet
Motion 2011/12:Fi279 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi279 av Börje Vestlund m.fl. S Trovärdig uppföljning av offentligt finansierad verksamhet S33055 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kontroll och kvalitet i den skattefinansierade privata sektorn. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU3 2011/12:KU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Stockholm en världsstad i rörelse
Motion 2011/12:T425 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T425 av Börje Vestlund m.fl. S Stockholm en världsstad i rörelse S10108 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för tunnelbana till Norra Station och Nya Karolinska.- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2011/12:SkU16 2011/12:TU1
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
Huvudstadens infrastruktur
Motion 2011/12:T410 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T410 av Teres Lindberg S Huvudstadens infrastruktur S10062 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättringar i Stockholms infrastruktur. Motivering Huvudstaden är landets tillväxtmotor. Den sprudlar av liv, vatten- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Trafikbrott
Motion 2011/12:T356 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T356 av Eva-Lena Jansson m.fl. S Trafikbrott Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om trafikbrott vid vägarbeten. Motivering Arbetsmiljöproblem ser olika ut för olika yrkesgrupper. Vägarbetarnas- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Elevers rätt till kunskaper
Motion 2011/12:Ub467 av Ylva Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub467 av Ylva Johansson m.fl. S Elevers rätt till kunskaper S19175 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommande skolreformers inriktning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU14 2011/12:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag