Sven-Olof Sällström (SD)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län
- Född år
- 1968
- Avliden
- 14 mars 2024
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2024-03-14
Sverigedemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2010-10-04 – 2012-05-21
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2023-11-28 – 2024-03-14
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2023-11-28
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2022-05-12 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-11-26 – 2022-05-12
- Ledamot
- 2019-06-19 – 2021-11-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-11-27
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-06-18
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-04-12
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2015-11-03 – 2016-06-13
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-04 – 2012-06-11
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2010-10-13 – 2012-06-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-04-18
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-05-22
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-04-19 – 2022-10-24
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-05-12
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-04-01 – 2022-10-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10-12 och 14-18, finansutskottet 12-14 och 18-19 och försvarsutskottet 19-. Suppleant utrikesutskottet 10-12, utrikes- och försvarsutskottet 10, arbetsmarknadsutskottet 13-14, näringsutskottet 14-, finansutskottet 14-18 och 19- och EU-nämnden 15-. Ledamot Rådet för ledamotsnära frågor 10-12, riksdagens valberedning 10-12 och 14-, krigsdelegationen 14- och riksdagens råd för Riksrevisionen 19-. Suppleant OSSE-delegationen 14-. Vice gruppledare Sverigedemokraterna 10-12.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Suppleant, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 08-09. Ledamot, partistyrelsen 09- och distriktsstyrelsen Jämtland/Härjedalen 07-10. Ordförande, Sverigedemokraterna, Östersund 10-11.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition
Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1INLEDNING- Inlämnad
- 2016-04-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter
Motion 2015/16:3388 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD)
Motion till riksdagen 2015/16:3388 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström båda SD med anledning av prop. 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör- Inlämnad
- 2016-04-12
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU10
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Motionen utgår
Motion 2015/16:3386
Motion till riksdagen 2015/16:3386 Motionen utgår.- Inlämnad
- 2016-04-06
med anledning av prop. 2015/16:128 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden
Motion 2015/16:3341 av Magnus Persson och Sven-Olof Sällström (båda SD)
Motion till riksdagen 2015/16:3341 av Magnus Persson och Sven-Olof Sällström båda SD med anledning av prop. 2015/16:128 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om klarare regler- Inlämnad
- 2016-03-23
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar
Motion 2015/16:3308 av Sven-Olof Sällström (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:3308 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av prop. 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering Propositionen är i sin helhet en eftergift till Europeiska unionen och en anpassning till- Inlämnad
- 2016-01-15
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Handlingsplan till följd av migrationskrisen (väckt enligt 9 kap. 15 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)
Motion 2015/16:3279 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:3279 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Handlingsplan till följd av migrationskrisen väckt enligt 9 kap. 15 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen offentligt ska tydliggöra för- Inlämnad
- 2015-12-01
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2015/16:SfU14
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Utvidgad samhällsorientering
Motion 2015/16:2914 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:2914 av Paula Bieler m.fl. SD Utvidgad samhällsorientering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om målgruppens omfattning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samhällsorientering- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU6
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Jämställdhetspolitik
Motion 2015/16:2899 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:2899 av Paula Bieler m.fl. SD Jämställdhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändrade jämställdhetspolitiska mål och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om genuspedagogik och- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU9 2015/16:SfU2 2015/16:SfU3 2015/16:SfU5 2015/16:SoU7 2015/16:UbU14 2015/16:UbU17 2016/17:CU10
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Motion 2015/16:2239 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:2239 av Magnus Persson m.fl. SD Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Motion 2015/16:2237 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:2237 av Paula Bieler m.fl. SD Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Politisk åskådning som diskrimineringsgrund
Motion 2015/16:2038 av Sven-Olof Sällström (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:2038 av Sven-Olof Sällström SD Politisk åskådning som diskrimineringsgrund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att införa politisk åskådning som diskrimineringsgrund i diskrimineringslagstiftningen och tillkännager- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Villkorad frivillig sambeskattning
Motion 2015/16:2037 av Sven-Olof Sällström (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:2037 av Sven-Olof Sällström SD Villkorad frivillig sambeskattning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att införa ett system för villkorad frivillig sambeskattning och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SkU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker
Motion 2015/16:2006 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:2006 av Björn Söder m.fl. SD Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av lokalt producerade alkoholhaltiga drycker och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det har- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fler teknikgymnasier och lärlingsjobb
Motion 2015/16:3236 av Robert Stenkvist m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:3236 av Robert Stenkvist m.fl. SD Fler teknikgymnasier och lärlingsjobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta teknikgymnasier och ett system för lärlingsjobb och tillkännager detta för regeringen Motivering På vissa orter finns- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bygg Sverige! En Sverigedemokratisk budget - 2016
Motion 2015/16:761 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:761 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Bygg Sverige En Sverigedemokratisk budget 2016 1. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2015/16:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag