Saila Quicklund (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Jämtlands län, plats 202
- Titel
- Konsult.
- Född år
- 1961
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Arbetsmarknadsutskottet
Ledamot
Skatteutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-10-14
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2012-10-15 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2023-06-02 – 2023-12-20
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2023-12-20 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-06-02
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot socialförsäkringsutskottet 10–12, socialutskottet 12–14, kulturutskottet 14–18 och arbetsmarknadsutskottet 18–. Suppleant sammansatta civil- och kulturutskottet 18, utbildningsutskottet 18–19, näringsutskottet 18–19 och 23–, finansutskottet 19–22 och skatteutskottet 22–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Arbetsmiljöverkets insynsråd. Ledamot Polismyndighetens nationella insynsråd. Ledamot insynsrådet, Polisregion Nord. Ledamot Länsstyrelsens insynsråd, Jämtlands län.
Bostadsort
Frösön
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Friskvårdsavdrag för ridning
Interpellation 2014/15:488 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2014/15:488 Friskvårdsavdrag för ridning av Saila Quicklund M till Statsrådet Gabriel Wikström S Ridsport är en av våra största sporter. Sporten omfattar i dag närmare en halv miljon utövare, och på Sveriges närmare 540 ridskolor genomförs över 8 miljoner timmar på hästryggen. Sporten är fysiskt aktiverande- Inlämnad
- 2015-04-01
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Motionsridning som skattebefriad friskvård
Interpellation 2014/15:412 av Gunilla Nordgren (M)
Interpellation 2014/15:412 Motionsridning som skattebefriad friskvård av Gunilla Nordgren M till Finansminister Magdalena Andersson S Vid en interpellationsdebatt ställd till statsrådet Gabriel Wikström den 10 mars framkom det att statsrådet Gabriel Wikström är positivt inställd till att se ridning som friskvård. Att- Inlämnad
- 2015-03-18
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Fritidspeng
Interpellation 2014/15:487 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2014/15:487 Fritidspeng av Saila Quicklund M till Statsrådet Gabriel Wikström S Systemet med fritidspeng för barn i familjer med försörjningsstöd infördes av alliansregeringen den 1 juli 2014. Fritidspengen är avsedd för de barn som lever i hushåll med knappa ekonomiska resurser under en längre tid. Den- Inlämnad
- 2015-04-01
- Besvarare
- Åsa Regnér (S)
Ansvaret för friluftsfrågor
Interpellation 2014/15:134 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2014/15:134 Ansvaret för friluftsfrågor av Saila Quicklund M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Friluftslivet är en betydelsefull del av svensk turism- och besöksnäring. När man går in på regeringens hemsida via Ämnen och ansvarsområden A-Ö finns inte friluftslivet med där utan finns dolt under- Inlämnad
- 2014-11-14
- Besvarare
- Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)
Regeringens prioriteringar för idrotten
Interpellation 2014/15:165 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2014/15:165 Regeringens prioriteringar för idrotten av Saila Quicklund M till Statsrådet Gabriel Wikström S Statsminister Stefan Löfven lovade i Radiosportens partiledarintervjuer att idrottsrörelsen ska få högre anslag. Även idrottsministern har tillstyrkt detta löfte till idrotten. När den nya regeringen- Inlämnad
- 2014-11-26
- Besvarare
- Statsrådet Gabriel Wikström (S)