Saila Quicklund (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Jämtlands län, plats 202
- Titel
- Konsult.
- Född år
- 1961
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Arbetsmarknadsutskottet
Ledamot
Skatteutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-10-14
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2012-10-15 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2023-06-02 – 2023-12-20
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2023-12-20 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-06-02
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot socialförsäkringsutskottet 10–12, socialutskottet 12–14, kulturutskottet 14–18 och arbetsmarknadsutskottet 18–. Suppleant sammansatta civil- och kulturutskottet 18, utbildningsutskottet 18–19, näringsutskottet 18–19 och 23–, finansutskottet 19–22 och skatteutskottet 22–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Arbetsmiljöverkets insynsråd. Ledamot Polismyndighetens nationella insynsråd. Ledamot insynsrådet, Polisregion Nord. Ledamot Länsstyrelsens insynsråd, Jämtlands län.
Bostadsort
Frösön
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Samhall
Interpellation 2020/21:710 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2020/21:710 Samhall av Saila Quicklund M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Ett flertal medier har rapporterat om grava arbetsmiljöbrister inom Samhall. Dessutom framkommer fakta om att fel målgrupper erhåller det stöd som verksamheten är ämnad för samt att resultatet för det antal personer som- Inlämnad
- 2021-05-05
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
Problem på Samhall och behovet av en rymligare arbetsmarknad
Interpellation 2020/21:709 av Ali Esbati (V)
Interpellation 2020/21:709 Problem på Samhall och behovet av en rymligare arbetsmarknad av Ali Esbati V till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Under de år som jag har haft privilegiet att vara riksdagsledamot har jag återkommande, i bland annat interpellationer, tagit upp problem runt urvalskriterier och arbetsmiljö- Inlämnad
- 2021-05-05
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
Medel till underhåll
Interpellation 2020/21:726 av Lars Beckman (M)
Interpellation 2020/21:726 Medel till underhåll av Lars Beckman M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I direktivet till framtagandet av inriktningsunderlaget ingick att beskriva effekterna av såväl utökad som minskad ram med 20 procent med utgångspunkt i nuvarande förvaltningsanslag 20182029 års planTrafikverket- Inlämnad
- 2021-05-11
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Den ökande arbetslösheten
Interpellation 2020/21:565 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2020/21:565 Den ökande arbetslösheten av Saila Quicklund M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Sverige befinner sig mitt i en arbetslöshetskris som kommer att förvärras. Den ökande arbetslösheten drabbar först och främst alla de människor som inte kommer att ha ett jobb att gå till och därmed inte- Inlämnad
- 2021-03-12
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
Åtgärder för arbetsmiljön inom vård- och omsorgssektorn
Interpellation 2020/21:310 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2020/21:310 Åtgärder för arbetsmiljön inom vård- och omsorgssektorn av Saila Quicklund M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S De största arbetsmiljöproblemen finns i kommuner och regioner och då framför allt inom vård- och omsorgssektorn. Enormt höga sjuktal bland personal i kvinnodominerade verksamheter- Inlämnad
- 2021-01-15
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
Den ökande arbetslösheten
Interpellation 2020/21:347 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2020/21:347 Den ökande arbetslösheten av Saila Quicklund M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Sverige befinner sig mitt i en arbetslöshetskris som kommer att förvärras. Den ökande arbetslösheten drabbar först och främst alla de människor som inte kommer att ha ett jobb att gå till och därmed inte- Inlämnad
- 2021-01-21
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
Friskvårdsavdrag för ridning
Interpellation 2014/15:488 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2014/15:488 Friskvårdsavdrag för ridning av Saila Quicklund M till Statsrådet Gabriel Wikström S Ridsport är en av våra största sporter. Sporten omfattar i dag närmare en halv miljon utövare, och på Sveriges närmare 540 ridskolor genomförs över 8 miljoner timmar på hästryggen. Sporten är fysiskt aktiverande- Inlämnad
- 2015-04-01
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Motionsridning som skattebefriad friskvård
Interpellation 2014/15:412 av Gunilla Nordgren (M)
Interpellation 2014/15:412 Motionsridning som skattebefriad friskvård av Gunilla Nordgren M till Finansminister Magdalena Andersson S Vid en interpellationsdebatt ställd till statsrådet Gabriel Wikström den 10 mars framkom det att statsrådet Gabriel Wikström är positivt inställd till att se ridning som friskvård. Att- Inlämnad
- 2015-03-18
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Fritidspeng
Interpellation 2014/15:487 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2014/15:487 Fritidspeng av Saila Quicklund M till Statsrådet Gabriel Wikström S Systemet med fritidspeng för barn i familjer med försörjningsstöd infördes av alliansregeringen den 1 juli 2014. Fritidspengen är avsedd för de barn som lever i hushåll med knappa ekonomiska resurser under en längre tid. Den- Inlämnad
- 2015-04-01
- Besvarare
- Åsa Regnér (S)
Ansvaret för friluftsfrågor
Interpellation 2014/15:134 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2014/15:134 Ansvaret för friluftsfrågor av Saila Quicklund M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Friluftslivet är en betydelsefull del av svensk turism- och besöksnäring. När man går in på regeringens hemsida via Ämnen och ansvarsområden A-Ö finns inte friluftslivet med där utan finns dolt under- Inlämnad
- 2014-11-14
- Besvarare
- Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)
Regeringens prioriteringar för idrotten
Interpellation 2014/15:165 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2014/15:165 Regeringens prioriteringar för idrotten av Saila Quicklund M till Statsrådet Gabriel Wikström S Statsminister Stefan Löfven lovade i Radiosportens partiledarintervjuer att idrottsrörelsen ska få högre anslag. Även idrottsministern har tillstyrkt detta löfte till idrotten. När den nya regeringen- Inlämnad
- 2014-11-26
- Besvarare
- Statsrådet Gabriel Wikström (S)