Peter Hultqvist (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Dalarnas län, plats 22
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ordförande
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2014-10-02
Försvarsutskottet
- Ordförande
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-19
- Ordförande
- 2011-04-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2011-04-08 – 2011-04-11
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-04-07
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Vice ordförande
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Vice ordförande
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Deputerad
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Vice ordförande
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Vice ordförande
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputerad
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Vice ordförande
- 2011-06-16 – 2011-06-17
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Vice ordförande
- 2024-04-22 –
- Ledamot
- 2024-04-10 – 2024-04-22
- Vice ordförande
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2011-05-18 – 2014-10-03
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-10-04
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-19 –
- Suppleant
- 2011-04-14 – 2014-10-03
Försvarsdepartementet
- Försvarsminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Försvarsminister
- 2014-10-03 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot utbildningsutskottet 06–10, konstitutionsutskottet 10–11, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12, 13, 14 och 22, vice ordförande 11 och 13. Ledamot försvarsutskottet 11 och ordförande 11–14 och 22–. Suppleant näringsutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 11–14 och vice ordförande 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 06–10 och Utrikesnämnden 11–14 och 22–. Försvarsminister, Försvarsdepartementet 141003–221018.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition
Motion 2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition 201314S3004 med anledning av 2014 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Världsekonomin drar Sverige ur lågkonjunkturen 8- Inlämnad
- 2014-05-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2013/14:185 Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser
Motion 2013/14:Fö6 av Peter Hultqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fö6 av Peter Hultqvist m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:185 Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser 201314S20010 med anledning av Regeringens skrivelse 2013 14 185 Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser Förslag- Inlämnad
- 2014-05-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:FöU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Långshyttan
Interpellation 2013/14:366 av Hultqvist, Peter (S)
den 19 mars Interpellation 2013/14:366 Långshyttan av Peter Hultqvist S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Undertecknad har tidigare i en fråga begärt svar om vilka åtgärder som ministern avser att vidta för att stödja de anställda, Långshyttan som samhälle och Hedemora som kommun mot bakgrund av- Inlämnad
- 2014-03-19
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Besparingar inom Försvarsmakten
Interpellation 2013/14:369 av Hultqvist, Peter (S)
den 19 mars Interpellation 2013/14:369 Besparingar inom Försvarsmakten av Peter Hultqvist S till finansminister Anders Borg M Förutom ett pågående besparingsbeting omfattande 500 miljoner kronor så aviserade finansminister Anders Borg för en tid sedan ytterligare 101 miljoner kronor i besparingar på försvaret.- Inlämnad
- 2014-03-19
- Besvarare
- Karin Enström (M)
Långshyttan
Skriftlig fråga 2013/14:502 av Hultqvist, Peter (S)
den 14 mars Fråga 2013/14:502 Långshyttan av Peter Hultqvist S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Undertecknad har tidigare i en fråga begärt svar om vilka åtgärder som ministern avser att vidta för att stödja de anställda, Långshyttan som samhälle och Hedemora som kommun mot bakgrund av beskedet- Inlämnad
- 2014-03-14
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Besparingar inom Försvarsmakten
Skriftlig fråga 2013/14:501 av Hultqvist, Peter (S)
den 14 mars Fråga 2013/14:501 Besparingar inom Försvarsmakten av Peter Hultqvist S till försvarsminister Karin Enström M Förutom ett pågående besparingsbeting omfattande 500 miljoner kronor aviserade finansminister Anders Borg för en tid sedan ytterligare 101 miljoner kronor i besparingar på försvaret. Därefter- Inlämnad
- 2014-03-14
- Besvarare
- Karin Enström (M)
Soldater som slutar i förtid
Interpellation 2013/14:283 av Hultqvist, Peter (S)
den 12 februari Interpellation 2013/14:283 Soldater som slutar i förtid av Peter Hultqvist S till försvarsminister Karin Enström M Försvarets personalförsörjning brottas med omfattande problem. Förmågan att behålla soldaterna tjänstgöringstiden ut, det vill säga i genomsnitt sex år, ifrågasätts. Stora andelar av- Inlämnad
- 2014-02-12
- Besvarare
- Karin Enström (M)
Lägst arbetslöshet i EU 2020
Motion 2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. S Lägst arbetslöshet i EU 2020 S3001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 5 Inledning 6 En aktiv näringspolitik genom strategisk samverkan 7 Stäng rekryteringsgapet 7 Vänd utvecklingen i skolan höj Sveriges kompetens. 8 Investera för framtiden 9- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU1 2013/14:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 23 avslag
Situationen i Långshyttan
Skriftlig fråga 2013/14:430 av Hultqvist, Peter (S)
den 19 februari Fråga 2013/14:430 Situationen i Långshyttan av Peter Hultqvist S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Outokumpu har meddelat att företaget beslutat att lägga ned valsverket i Långshyttan. 180 anställda förlorar i så fall sina arbeten. För Långshyttan som samhälle och Hedemora som kommun- Inlämnad
- 2014-02-19
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Försvaret av Gotland
Interpellation 2013/14:258 av Hultqvist, Peter (S)
den 30 januari Interpellation 2013/14:258 Försvaret av Gotland av Peter Hultqvist S till försvarsminister Karin Enström M Mot bakgrund av det ökande militära övnings- och underrättelsemönstret i Östersjön så aktualiseras Gotlands situation och strategiska betydelse. En förstärkt svensk militär närvaro på Gotland- Inlämnad
- 2014-01-30
- Besvarare
- Karin Enström (M)
Försvarspolitiska frågor
Betänkande 2013/14:FöU7
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 om försvarspolitiska frågor. Skälet är huvudsakligen att de områden motionerna tar upp ingår i Försvarsberedningens pågående arbete med försvarets framtida inriktning. Motionerna handlar bland annat om behovet av en säkerhetsstrategi, det svenska försvarets förmåga, nordiskt försvarssamarbete, svenskt deltagande i internationella insatser, behovet av en försvarsindustristrategi samt en avveckling av Försvarsexportmyndigheten.
- Behandlade dokument
- 19
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 12
- Anföranden och repliker
- 21, 104 minuter
- Beredning
- 2013-12-05
- Justering
- 2014-01-21
- Debatt
- 2014-01-29
- Beslut
- 2014-01-29
Dalabanans framtid
Interpellation 2013/14:213 av Hultqvist, Peter (S)
den 18 december Interpellation 2013/14:213 Dalabanans framtid av Peter Hultqvist S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M År 2009 skrev Banverket, elva kommuner i Dalarna, en kommun i Västmanland, en kommun i Uppland, Regionförbundet i Uppland, Länsstyrelsen i Västmanland samt Region Dalarna ett finansieringsavtal- Inlämnad
- 2013-12-18
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Israel, FN och EU
Interpellation 2013/14:204 av Hultqvist, Peter (S)
den 5 december Interpellation 2013/14:204 Israel, FN och EU av Peter Hultqvist S till utrikesminister Carl Bildt M Israels bosättningspolitik på Västbanken, i östra Jerusalem och på Golanhöjderna strider mot internationell lag och folkrätt. EU-kommissionen har under sommaren 2013 utfärdat riktlinjer där inga EU-medel- Inlämnad
- 2013-12-05
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Palestina - situationen i Jerusalem
Interpellation 2013/14:173 av Björlund, Torbjörn (V)
den 27 november Interpellation 2013/14:173 Palestina situationen i Jerusalem av Torbjörn Björlund V till utrikesminister Carl Bildt M Konflikten mellan Palestina och Israel är en pågående konflikt. Det är den konflikt som pågått längst i världen. Israels ockupation av Palestina och förtrycket av palestinierna är- Inlämnad
- 2013-11-27
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Behovet av vatten i Palestina
Interpellation 2013/14:163 av Green, Monica (S)
den 22 november Interpellation 2013/14:163 Behovet av vatten i Palestina av Monica Green S till utrikesminister Carl Bildt M Israel ockuperar stora delar av Palestina, dels genom muren som skär igenom palestinska byar långt in på palestinsk mark, dels genom alla bosättare, det vill säga de tusentals israeler som- Inlämnad
- 2013-11-22
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Arbetsmiljöverket
Interpellation 2013/14:160 av Hultqvist, Peter (S)
den 22 november Interpellation 2013/14:160 Arbetsmiljöverket av Peter Hultqvist S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Sverige hade 2012 ca 260 arbetsmiljöinspektörer vilket motsvarar 0,6 inspektörer på 10 000 anställda. Det innebär en minskning och försämring. I Norge var motsvarande siffra 1,85- Inlämnad
- 2013-11-22
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Nedläggningen av Arbetsmiljöverkets kontor i Karlstad
Interpellation 2013/14:140 av Larsson, Lars Mejern (S)
den 20 november Interpellation 2013/14:140 Nedläggningen av Arbetsmiljöverkets kontor i Karlstad av Lars Mejern Larsson S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Arbetsmiljöverket ska genomföra en större omorganisation där flera lokalkontor slås samman till större enheter. Dagens tre inspektionsavdelningar- Inlämnad
- 2013-11-20
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Arbetsmiljöarbetet
Interpellation 2013/14:132 av Pärssinen, Raimo (S)
den 19 november Interpellation 2013/14:132 Arbetsmiljöarbetet av Raimo Pärssinen S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Arbetsmiljöverket har för avsikt att förändra sin organisation från och med den 1 januari 2014. Dagens tre inspektionsavdelningar slås ihop till en och inspektionsarbetet organiseras- Inlämnad
- 2013-11-19
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Arbetsmiljöverkets kontor i Västerås
Interpellation 2013/14:131 av Thorell, Olle (S)
den 18 november Interpellation 2013/14:131 Arbetsmiljöverkets kontor i Västerås av Olle Thorell S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Arbetsmiljöverkets kontor i Västerås ska läggas ned. Bakgrunden är att Arbetsmiljöverket har fått kraftigt reducerade anslag. Budgeten är drygt 20 procent lägre i- Inlämnad
- 2013-11-18
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Förändringar inom Arbetsmiljöverket
Skriftlig fråga 2013/14:103 av Hultqvist, Peter (S)
den 6 november Fråga 2013/14:103 Förändringar inom Arbetsmiljöverket av Peter Hultqvist S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M En utredning föreslår nu sammanslagningar och färre distrikt inom Arbetsmiljöverket. Falun föreslås nu upphöra som regionkontor och ska i stället vara filialkontor inom ramen- Inlämnad
- 2013-11-06
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)