Per Bolund (MP)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Fil.mag. biologi.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2023-12-31
- Ledig
- 2014-10-03 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2011-09-16 – 2014-10-02
- Ordinarie
- 2009-01-01 – 2010-10-04
- Ledig
- 2008-09-01 – 2008-12-31
- Ordinarie
- 2006-10-03 – 2008-08-31
Miljöpartiet de gröna
- Språkrör
- 2019-05-04 – 2023-11-18
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-09-19 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2023-11-22 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2008-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-10-01
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2007-12-14 – 2008-10-01
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-11-11
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-31
- Ledamot
- 2020-01-23 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2023-12-31
- Ledamot
- 2021-12-10 – 2022-10-02
Finansdepartementet
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2021-02-04
Miljödepartementet
- Miljö- och klimatminister
- 2021-02-05 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–10 och 11–23. Ledamot näringsutskottet 06–10 och finansutskottet 11–14. Suppleant försvarsutskottet 06–08, trafikutskottet 06–08, EU-nämnden 06–10 och 21–23, miljö- och jordbruksutskottet 09–10 och 22–23 samt finansutskottet 22. Ledamot krigsdelegationen 20–23 och Utrikesnämnden 21–23. Språkrör Miljöpartiet de gröna 19–23. Statsråd (finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister), Finansdepartementet 141003–190121, statsråd (finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister) 190121–210205, statsråd (miljö- och klimatminister, vice statsminister), Miljödepartementet 210205–211130.
Föräldrar
Professor Lars Bolund och professor Christina Bolund, f. Trapp.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Södra latin, Stockholm, 86–89. Fil.mag. biologi, Stockholms universitet och University of Stirling i Skottland 92–96. Forskarstudier i systemekologi, Stockholms universitet 00–02.
Anställningar
Forskningsassistent, Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier 97–99. Politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet 02–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Miljömålsberedningen 06–09.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 98–06. Ledamot, stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan 94–98 och gatu- och fastighetsnämnden/trafiknämnden 98–06. Oppositionsborgarråd, Stockholms stad 10–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot Stora Henriksvik AB.
Litteratur
"Ecosystem services in urban areas" i: Ecological Economics 1999 vol. 29, tillsammans med Sven Hunhammar.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ökat bostadsbyggande
Svar på skriftlig fråga 2019/20:2090 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Fi2020/03532/BB Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:2090 av Lars Beckman M Ökat bostadsbyggande Lars Beckman har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att öka bostadsbyggandet i Sverige så att fler- Svarsdatum
- 2020-09-09
- Frågeställare
- Lars Beckman (M)
Digital samhällsbyggnadsprocess
Svar på skriftlig fråga 2019/20:2078 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Fi2020/03514/SPN Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:2078 av Lars Beckman M Digital samhällsbyggnadsprocess Lars Beckman har frågat mig vad jag avser att göra för att åstadkomma konkreta resultat och undanröja juridiska och organisatoriska- Svarsdatum
- 2020-09-09
- Frågeställare
- Lars Beckman (M)
Hållbara investeringar
Interpellation 2019/20:443 av Lorena Delgado Varas (V)
Interpellation 2019/20:443 Hållbara investeringar av Lorena Delgado Varas V till Statsrådet Per Bolund MP Fler och fler pekar på att vägen framåt efter coronakrisen går via omställningen till en hållbar ekonomi och en fossilfri framtid. Vi behöver vända krisen genom att ge hopp om framtiden. Men för att kunna göra det- Inlämnad
- 2020-08-10
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Investeringsstödet
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1705 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Svar på fråga 2019/20:1705 av Ola Johansson C Investeringsstödet Ola Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att kontrollera och följa upp investeringsstödet och för att skynda på handläggningen av inkomna ansökningar. Ola Johansson tar upp frågan om att det kan vara långa väntetider- Svarsdatum
- 2020-08-06
- Frågeställare
- Ola Johansson (C)
Val av särskild utredare till utredning om en socialt hållbar bostadsförsörjning
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1592 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Svar på fråga 2019/20:1592 av Larry Söder KD Val av särskild utredare till utredning om en socialt hållbar bostadsförsörjning Larry Söder har frågat mig vilka kriterier som användes av mig och regeringen i valet av Karolina Skog som särskild utredare i utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning. Regeringen beslutade- Svarsdatum
- 2020-08-06
- Frågeställare
- Larry Söder (KD)
Tillgång till kontanter
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1674 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Fi2020/03012/B Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1674 av Per Åsling C Tillgång till kontanter Per Åsling har frågat mig om jag avser att agera för att undanröja den osäkerhet som i dag finns på marknaden i syfte att motverka att- Svarsdatum
- 2020-08-06
- Frågeställare
- Per Åsling (C)
Lantmäteriets taxa vid köp av mark
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1571 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Fi2020/02819/SPN Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1571 av Niels Paarup-Petersen C Lantmäteriets taxa vid köp av mark Niels Paarup-Petersen har frågat mig hur jag ser på möjligheten att sänka taxan för Lantmäteriets tjänster vid- Svarsdatum
- 2020-06-17
- Frågeställare
- Niels Paarup-Petersen (C)
Lantmäteriets handläggningstider
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1550 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Fi2020/02717/SPN Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1550 av Lars Beckman M Lantmäteriets handläggningstider Lars Beckman har frågat mig vilka konkreta strukturella åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med det mångåriga- Svarsdatum
- 2020-06-17
- Frågeställare
- Lars Beckman (M)
Konsumtionslån
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1509 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Svar på fråga 2019/20:1509 av Angelica Lundberg SD Konsumtionslån Angelica Lundberg har frågat mig hur jag ska agera för att förbättra regleringar på konsumtionslånemarknaden så att inte fler låntagare hamnar i en orimlig skuldfälla. Regeringen har under de senaste åren genomfört en rad åtgärder för att förbättra konsumentskyddet- Svarsdatum
- 2020-06-17
- Frågeställare
- Angelica Lundberg (SD)
Bostadsbyggandet i Sverige
Interpellation 2019/20:416 av Larry Söder (KD)
Interpellation 2019/20:416 Bostadsbyggandet i Sverige av Larry Söder KD till Statsrådet Per Bolund MP Fram till år 2027 behöver det i genomsnitt byggas 64 000 bostäder per år i Sverige. Det är en siffra som Boverket har kommit fram till när de har räknat på byggnadsbehovet nationellt och regionalt de kommande åren. Bostadsbyggandet- Inlämnad
- 2020-06-05
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund MP Försvarsminister Peter Hultqvist S Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi S Matilda Ernkrans Sminister för högre utbildning och forskning Finansmarknads-- Datum
- 2020-06-04
Våra pensionspengar och skövlingen av Amazonas
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1370 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Svar på fråga 2019/20:1370 av Jens Holm V Våra pensionspengar och skövlingen av Amazonas Jens Holm har frågat mig vilka nya åtgärder jag avser att vidta för att Sjunde AP-fonden ska upphöra med placeringar i verksamheter som bidrar till skövlingen av Amazonas. Sjunde AP-fonden styrs genom lagen 2000:192 om allmänna pensionsfonder- Svarsdatum
- 2020-05-27
- Frågeställare
- Jens Holm (V)
Stimulanser för bostadsmarknaden efter coronakrisen
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1288 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Fi2020/02079 BB Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1288 av Larry Söder KD Stimulanser för bostadsmarknaden efter coronakrisen Larry Söder har frågat mig om jag har för avsikt att vidta åtgärder för att stimulera bostadsbyggandet- Svarsdatum
- 2020-05-13
- Frågeställare
- Larry Söder (KD)
Nekad hyresnedsättning
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1232 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Svar på fråga 2019/20:1232 Nekad hyresnedsättning av Lars Hjälmered M Lars Hjälmered har frågat finansmarknads- och bostadsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att fler företag ska få rätt till hyresrabatt och om det finns andra modeller som skulle vara möjliga att testa för att förbättra nuvarande system. Arbetet- Svarsdatum
- 2020-05-06
- Frågeställare
- Lars Hjälmered (M)
En statlig hyresgaranti
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1248 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Fi2020/01917/BB Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1248 av Momodou Malcolm Jallow V En statlig hyresgaranti Momodou Malcolm Jallow har frågat mig om jag avser införa en statlig hyresgaranti för att ge drabbade hyresgäster ekonomiskt- Svarsdatum
- 2020-04-29
- Frågeställare
- Momodou Malcolm Jallow (V)
Statens roll på den digitala betalningsmarknaden
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1245 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Svar på fråga 2019/20:1245 av Per Åsling C Statens roll på den digitala betalningsmarknaden Per Åsling har frågat mig när jag avser tillsätta den utredning som riksdagen begärt och Riksbanken föreslagit för att framtidssäkra vår betalningsmarknad. Betalningsmarknaden är under snabb utveckling och förändring. Ett väl fungerande- Svarsdatum
- 2020-04-29
- Frågeställare
- Per Åsling (C)
Statliga aktörer och hyresreduktioner
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1240 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Svar på fråga 2019/20:1240 av Lars Hjälmered M Statliga aktörer och hyresreduktioner Lars Hjälmered har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att så snart som möjligt få statliga bolag, exempelvis Jernhusen, att agera ansvarsfullt och vara ett föredöme på fastighetsmarknaden. Regeringen förutsätter att de sänkta- Svarsdatum
- 2020-04-29
- Frågeställare
- Lars Hjälmered (M)
Arbetet med EU:s taxonomi för hållbara investeringar
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1194 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Svar på fråga 2019/20:1194 av Arman Teimouri L Arbetet med EU:s taxonomi för hållbara investeringar Arman Teimouri har frågat finansminister Magdalena Andersson vad ministern och regeringen gör för att säkerställa att urvalskriterier för kärnkraften tas fram innan taxonomin börjar tillämpas, och på vilket sätt regeringen- Svarsdatum
- 2020-04-22
- Frågeställare
- Arman Teimouri (L)
Staten som god fastighetsägare under coronakrisen
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1184 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
N2020/01084/BSÄ Närings departementet Finansmarknads- och bostadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1184 av Johan Hultberg M Staten som god fastighetsägare under coronakrisen Johan Hultberg har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att statliga fastighetsägare ska göra allt vad de kan för att- Svarsdatum
- 2020-04-22
- Frågeställare
- Johan Hultberg (M)
Förenklade remitteringar
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1171 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Fi2020/01729/B Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1171 av Hans Wallmark M Förenklade remitteringar Hans Wallmark har frågat mig om jag tänker inleda samtal med de stora affärsbankerna för att göra det lättare och billigare att särskilt- Svarsdatum
- 2020-04-22
- Frågeställare
- Hans Wallmark (M)