Per Åsling (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Jämtlands län
- Titel
- Lantbrukare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-05-07 – 2022-09-26
- Ledig
- 2022-04-04 – 2022-05-06
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2022-04-03
Skatteutskottet
- Förste vice ordförande
- 2019-03-05 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-03-05
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-10-13
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2011-10-14 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-10-13
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-10-21 – 2014-10-07
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10-11 och finansutskottet 11-14. Ordförande skatteutskottet 14-18, vice ordförande 18- och 1:e vice ordförande 19-. Suppleant finansutskottet 06-11 och 14-18, skatteutskottet 06-10 och EU-nämnden 11-14.
Föräldrar
Lantbrukarna Nils Åsling och Karin Åsling, f. Frändén.
Utbildning
Gymnasieskola, Östersund, slutår 76. Högskolekurser.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Statens ungdomsråd 78-80, Högskolestyrelsen i Östersund 79-93 och Arbetsförmedlingsstyrelsen.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Östersund 82-91.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Centerpartiet i Jämtlands län 78-94. Ledamot, CUF:s förbundsstyrelse 80-84. Styrelseordförande, Trångsviksbolaget och Ekonord Invest AB.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Redovisning av skatteutgifter 2014
Betänkande 2013/14:SkU33
Regeringen har lämnat sin årliga redogörelse över de så kallade skatteutgifterna. Årsredovisningen ger en överblick över de stöd till företag och hushåll som lämnas på budgetens inkomstsida, till exempel i form av förmånliga skatteregler. Redovisningen av skatteutgifterna är också den enda uppdateringen av de regelavvikelser från enhetlig beskattning som publiceras löpande.
Skatteutskottet har behandlat regeringens skrivelse. Utskottet tycker det är bra att regeringens arbete med att utveckla skatteutgiftsredovisningen har gjort att redovisningen kan bli ett mer aktivt verktyg i budgetarbetet och när beslut ska tas om skatteregler.
Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 92, 332 minuter
- Justering
- 2014-05-27
- Bordläggning
- 2014-06-25
- Debatt
- 2014-06-26
- Beslut
- 2014-06-26
Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Betänkande 2013/14:FiU20
Riksdagen sa ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som regeringen presenterar i den ekonomiska vårpropositionen.
Finansutskottet har förberett riksdagens beslut. Utskottet konstaterar att svensk ekonomi tack vare starka offentliga finanser har visat stor motståndskraft när finans- och skuldkrisen drabbade världsekonomin. Viktiga stabiliseringspolitiska åtgärder har genomförts som stöttat tillväxten och stärkt ekonomin. Sveriges offentliga finanser är i dag bland de starkaste i Europa. Bedömningen är att svensk ekonomi nu gradvis kommer att förbättras och därmed avtar behovet av att stötta ekonomin via finanspolitiken. Finansutskottet delar regeringens bedömning att finanspolitiken nu bör inriktas på att vända underskotten i de offentliga finanserna till balans och därefter överskott. Utskottet delar även regeringens och Finanspolitiska rådets bedömning att överskottsmålet bör ligga fast. Överskottsmålet är ett mål för den offentliga sektorns finansiella sparande.
Inriktningen av politiken bör fortsatt vara att genom långsiktiga reformer föra Sverige mot full sysselsättning genom att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt samt stärka den svenska konkurrenskraften och kunskapen i skolan. Fördelningspolitiken bör även fortsättningsvis vara inriktad på ökad sysselsättning, bättre utbildning och minskat utanförskap. Skolan, sjukvården och äldreomsorgen ska präglas av god kvalitet och tillgänglighet. Det är enligt utskottet bra och nödvändigt att regeringen noga följer utvecklingen av hushållens skuldsättning och kan vidta ytterligare åtgärder om skuldsättningen skulle öka på ett sätt som förstärker obalanserna i ekonomin.
Regeringen har även lämnat en skrivelse med anledning av en granskning som Riksrevisionen gjort om transparensen i budgetpropositionen för 2014. Riksdagen sa nej till den motion som lämnats med anledning av skrivelsen samt lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 12
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 92, 332 minuter
- Justering
- 2014-06-17
- Bordläggning
- 2014-06-25
- Debatt
- 2014-06-26
- Beslut
- 2014-06-26
Rättvis fördelning av infrastrukturanslag
Skriftlig fråga 2013/14:428 av Åsling, Per (C)
den 14 februari Fråga 2013/14:428 Rättvis fördelning av infrastrukturanslag av Per Åsling C till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Jämtlands län, och dess betydelsefulla basnäringar i form av jord, skog och besöksnäringen, riskerar att missgynnas i fördelningen av infrastrukturpengar. De siffror som Trafikverket- Inlämnad
- 2014-02-14
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Lantmäteriets regionala närvaro
Skriftlig fråga 2013/14:311 av Åsling, Per (C)
den 14 januari Fråga 2013/14:311 Lantmäteriets regionala närvaro av Per Åsling C till statsrådet Stefan Attefall KD Det har kommit till min kännedom att Lantmäteriet nu genomför organisatoriska förändringar som innebär att kontor avvecklas på flera orter i våra landsbygder. Följden av detta blir att tillgänglighet- Inlämnad
- 2014-01-14
- Besvarare
- Stefan Attefall (KD)
Ökat träbyggande
Motion 2013/14:C306 av Per Åsling (C)
Motion till riksdagen 2013/14:C306 av Per Åsling C Ökat träbyggande C504 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av strategier för ökad träbyggnation för att minska utsläpp av koldioxid och därmed bidra till att skapa ett hållbart samhälle.- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Grusvägspaket och förändring av regionala anslag
Motion 2013/14:T534 av Per Åsling (C)
Motion till riksdagen 2013/14:T534 av Per Åsling C Grusvägspaket och förändring av regionala anslag C497 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Trafikverket får i uppdrag att inom befintliga ramar och genom eventuell OPS-lösning se över de regionala- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En klokare lokalisering av statliga myndigheter tar vara på hela landets kompetens och erfarenheter!
Motion 2013/14:N404 av Per Åsling (C)
Motion till riksdagen 2013/14:N404 av Per Åsling C En klokare lokalisering av statliga myndigheter tar vara på hela landets kompetens och erfarenheter C503 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en analys av den statliga lokaliseringspolitiken.- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Regionala skattebaser
Motion 2013/14:Sk407 av Per Åsling (C)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk407 av Per Åsling C Regionala skattebaser C500 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en statlig utredning ska tillsättas som utreder frågan om decentraliserade och regionaliserade skattebaser med utgångspunkt- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Inlandsbanan
Motion 2013/14:T300 av Per Åsling och Helena Lindahl (C)
Motion till riksdagen 2013/14:T300 av Per Åsling och Helena Lindahl C Inlandsbanan C498 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge Trafikverket i samverkan med Inlandsbanan AB och näringslivet i uppdrag att rusta upp Inlandsbanan- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Turisttrafik
Motion 2013/14:T298 av Per Åsling och Helena Lindahl (C)
Motion till riksdagen 2013/14:T298 av Per Åsling och Helena Lindahl C Turisttrafik C505 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Trafikverket ska få i uppdrag att tillsammans med näringslivet och övriga berörda myndigheter undersöka behovet av- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
OPS-finansiering
Motion 2013/14:T396 av Per Åsling och Anders Ahlgren (C)
Motion till riksdagen 2013/14:T396 av Per Åsling och Anders Ahlgren C OPS-finansiering C499 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Trafikverket i uppdrag att identifiera 10 större OPS-projekt. Motivering Anslagen för infrastruktur har ökat- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Socialtjänstens kunskap om sexuellt exploaterade barn
Motion 2013/14:So355 av Johan Linander och Per Åsling (C)
Motion till riksdagen 2013/14:So355 av Johan Linander och Per Åsling C Socialtjänstens kunskap om sexuellt exploaterade barn C375 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad kompetens inom socialtjänsten om sexuellt exploaterade barn. Motivering- Inlämnad
- 2013-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Garanterad samhällsservice
Motion 2013/14:N287 av Per Åsling och Johan Linander (C)
Motion till riksdagen 2013/14:N287 av Per Åsling och Johan Linander C Garanterad samhällsservice C501 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av förutsättningarna för att inrätta en servicegaranti i hela landet som en lägsta nivå- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skogen i ett hållbart samhälle
Motion 2013/14:MJ335 av Per Åsling (C)
Motion till riksdagen 2013/14:MJ335 av Per Åsling C Skogen i ett hållbart samhälle C502 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skogens roll i klimatomställningen och långsiktiga spelregler för biobränsle. Motivering Världens klimat ändras kontinuerligt.- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Enskilda vägar
Motion 2013/14:C392 av Per Åsling (C)
Motion till riksdagen 2013/14:C392 av Per Åsling C Enskilda vägar C496 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förenklat förfarande vid förändring av andelstal i samfällighetsföreningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU18 2013/14:TU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Groddföretagens finansiering
Motion 2013/14:N382 av Staffan Anger och Per Åsling (M, C)
Motion till riksdagen 2013/14:N382 av Staffan Anger och Per Åsling M, C Groddföretagens finansiering M1620 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över finansieringen av groddföretag. Motivering Det finns idag ett problem vad gäller små företag,- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag