Niklas Karlsson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns västra, plats 222
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Skatteutskottet
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Personlig suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Försvarsutskottet
- Vice ordförande
- 2019-02-28 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-28
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
Skatteutskottet
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2016-06-28 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-06-28
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Vice ordförande
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-12-08 – 2020-12-15
- Vice ordförande
- 2020-11-10 – 2020-12-08
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Vice ordförande
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Vice ordförande
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-11-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2018-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2022-11-01 –
- Personlig suppleant
- 2020-11-01 – 2022-10-23
Valberedningen
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Systembolaget AB
- Revisorssuppleant
- 2015-03-25 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot finansutskottet 16–18. Ledamot försvarsutskottet 18, ordförande 18–19, vice ordförande 19–22. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18, 19, 20 och 21, vice ordförande 18, 19, 20 och 21. Ordförande skatteutskottet 22–. Suppleant finansutskottet 14–16. Ledamot Europarådets svenska delegation 14–18 och krigsdelegationen 18–. Suppleant valberedningen 18– och utrikesnämnden 18–. Revisorssuppleant Systembolaget AB 15–19. Personlig suppleant styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 22–.
Utbildning
Gymnasieskola, Landskrona, slutår 93. Värnplikt, Kungl. Wendes Artilleriregemente A3. Lunds universitet 95–00 .
Anställningar
Landskrona kommun, Socialdemokraterna i Landskrona.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Landskrona 94–. Ledamot, kommunstyrelsen 94–98. Ordförande 02–06 och vice ordförande, kommunstyrelsen 06–12. Kommunalråd 02–12. Ordförande, barn- och utbildningsnämnden 99–02. Kommuninvests ekonomiska förening 07–19. Vice ordförande, Landskrona stadshus AB 19–. Vice ordförande, servicenämnden, Region Skåne 10–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Lunds socialdemokratiska studentklubb 97. Styrelsen, Socialdemokraterna, Landskrona. Partistyrelsen, Socialdemokraterna 05–. Ordförande, Socialdemokraterna i Skåne 13–.
Litteratur
De radikala idéernas Lund (97, red. Magnus Wennerhag).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Samlad polismyndighet och närvaro i hela landet
Interpellation 2014/15:611 av Niklas Karlsson (S)
Interpellation 2014/15:611 Samlad polismyndighet och närvaro i hela landet av Niklas Karlsson S till Statsrådet Anders Ygeman S Från och med den 1 januari 2015 har vi i Sverige en nationell polismyndighet. Den nya myndigheten Polismyndigheten har ersatt de tidigare 21 regionala polismyndigheterna. Polismyndigheten har- Inlämnad
- 2015-05-19
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Det maritima klustret och Landskronahamnens farled
Interpellation 2014/15:214 av Niklas Karlsson (S)
Interpellation 2014/15:214 Det maritima klustret och Landskronahamnens farled av Niklas Karlsson S till Statsrådet Anna Johansson S Maritim verksamhet har djupa historiska rötter i Sverige, i Skåne och Landskrona. Den kompetensbas som i dag driver utvecklingen framåt härrör från den tidigare varvsindustrin, de många stora- Inlämnad
- 2015-01-21
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Butiksrån på små orter
Interpellation 2014/15:211 av Niklas Karlsson (S)
Interpellation 2014/15:211 Butiksrån på små orter av Niklas Karlsson S till Statsrådet Anders Ygeman S Butiksrånen är en bekymmersam företeelse som länge legat på en oacceptabelt hög nivå. Butiksrån innebär stora risker för fysiska skador för personal men även närvarande kunder vid rånen. Personal som utsätts för rån,- Inlämnad
- 2015-01-19
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)