Mona Sahlin (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Sekreterare, senare statsråd
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 50 83
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2011-03-31
- Ledig
- 2002-09-30 – 2006-10-06
- Ordinarie
- 1996-01-01 – 1996-04-15
- Ledig
- 1994-10-07 – 1995-12-31
- Ordinarie
- 1991-10-04 – 1994-10-06
- Ledig
- 1991-09-29 – 1991-10-03
- Ordinarie
- 1988-05-31 – 1991-09-29
- Ledig
- 1988-02-01 – 1988-05-30
- Ordinarie
- 1987-05-01 – 1988-01-31
- Ledig
- 1986-10-06 – 1987-04-30
- Ordinarie
- 1985-06-01 – 1986-10-05
- Ledig
- 1985-04-22 – 1985-05-31
- Ordinarie
- 1983-06-04 – 1985-04-21
- Ledig
- 1983-04-06 – 1983-06-03
- Ordinarie
- 1982-10-03 – 1983-04-05
Socialdemokraterna
- Partiledare
- 2007-03-17 – 2011-03-25
Socialutskottet
- Vice ordförande
- 2006-10-10 – 2007-01-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 1988-10-10 – 1990-01-18
- Suppleant
- 1985-09-29 – 1988-10-01
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1988-10-02 – 1990-01-12
- Suppleant
- 1985-09-29 – 1988-10-01
- Suppleant
- 1984-10-01 – 1985-09-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2011-03-31
- Ledamot
- 1990-05-31 – 1994-10-02
Talmanskonferensen
- Ledamot
- 1991-10-09 – 1992-02-24
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2007-05-11 – 2011-03-31
Valprövningsnämnden
- Suppleant
- 1985-09-29 – 1990-03-07
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-03-31
- Suppleant
- 2007-05-11 – 2010-10-04
Statsrådsberedningen
- Statsråd
- 1994-10-06 – 1995-11-16
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
- Samhällsbyggnadsminister
- 2004-11-01 – 2006-10-06
- Statsråd
- 2002-09-30 – 2004-10-31
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2002-10-21 – 2004-10-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1982-. Arbetsmarknadsmin. 1990-91. Suppleant i Justitieutskottet 82/83-84/85, Kulturutskottet 82/83-84/85, Konstitutionsutskottet 84/85-89/90 och Arbetsmarknadsutskottet 85/86-87/88. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 88/89-89/90 och 91/92, ordförande 91/92. Suppleant i Valprövningsnämnden 85/86-89/90. Ledamot av Krigsdelegationen 89/90-93/94 och Talmanskonferensen 91/92. - Ledamot av s-gruppens styrelse 91/92-93/94.
Bostadsort
Nacka
Utbildning
Gymnasieexamen i Stockholm 76. Köksbiträde i Svenska Dagbladets restaurang 76. Kontorist vid Elevförbundet 76 och Synskadades riksförbund 77. Redaktör för Brevskolan 79, sekreterrare 80-82. Statsråd och chef för arbetsmarknadsdepartementet 12.1.1990-4.10.1991. Partisekreterare i Svenska socialdemokratiska arbetarepartiet (SAP) 92-94. Statsråd i statsrådsberedningen och vice statsminister 7.10.1994-16.11.1995, Rektpr för Bommersvik 98. Statsråd i näringsdepartementet 7.10.1998-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av riksidrottsstyrelsen 85-90. - Ledamot av styrelsen för Nacka Socialdemokratiska ungdomsklubb (SSU), ordförande 74-76, Nacka-Värmdö SSU-krets, ordförande 76-77, Stockholms läns SSU-distrikt, ordförande 80-83, Stockholms läns SAP-distrikt 80-84, SSU 81-87, Unga Örnar 83-85. Ledamot av SAP:s partistyrelse 92-, partisekreterare 92-94, ledamot av verkställande utskottet 93-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av styrelsen för arbetslivscentrum 86-88. Ledamot av läromedelsnämnden 82-86 och miljövårdsberedningen 90-91. Ordförande i statens ungdomsråd 85-87. - Ledamot av folkstyrelsekommittén 84-87, kommittén angående konsekvenserna av olika arbetstidsreformer 87-89, ordförande 87-89, nationella samordningskommittén för Europaåret mot rasism 96-98, ordförande 96-98, kommissionen för att underlätta rekryteringen av personal till vård- och omsorgssektorn 98-99, ordförande 98-99,
Litteratur
Sträng och Mona. Ett samtal om då och nu (1992, tillsammans med G Sträng), Med mina ord (1996, memoarer).
Föräldrar
Ombudsmannen Hans Georg Andersson och föreståndaren Siv Ingeborg Rentorp
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
För hela Sverige
Motion 2010/11:Fi230 av Mona Sahlin m.fl. (S, MP, V)
Motion till riksdagen 2010/11:Fi230 av Mona Sahlin m.fl. S, MP, V För hela Sverige S33000 1 Ansvar för hela Sverige Vi rödgröna partier har i en gemensam vårmotion och i en gemensam regeringsplattform presenterat vår politik för en ny färdriktning för Sverige. I valet fick vare sig alliansen eller vi rödgröna egen- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2010/11:FiU1 2010/11:NU7 2010/11:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 13 avslag, 1 bifall,
med anledning av prop. 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition
Motion 2009/10:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v)
Motion till riksdagen 2009/10:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition s43017 Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 4 2 Ny färdriktning för Sverige 4 Krisen och regeringens politik har ökat klyftorna 5 Ett bättre Sverige är möjligt 5 Fler- Inlämnad
- 2010-05-03
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2009/10:FiU20 2009/10:KU39
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,
Ansvaret för drabbade cancersjuka och den växande gruppen försäkringslösa
Interpellation 2009/10:162 av Sahlin, Mona (s)
den 7 december Interpellation 2009/10:162 Ansvaret för drabbade cancersjuka och den växande gruppen försäkringslösa av Mona Sahlin s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Under lång tid har det blivit alltmer uppenbart att regeringens förändringar av sjukförsäkringen får dramatiska effekter. De senaste dagarna- Inlämnad
- 2009-12-07
- Besvarare
- Cristina Husmark Pehrsson (M)
Socialdemokratisk politik för konkurrenskraftiga regioner i en globaliserad ekonomi
Motion 2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. s Socialdemokratisk politik för konkurrenskraftiga regioner i en globaliserad ekonomi s81019 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning och sammanfattning 4 Regionalpolitikens nya spelplan 6 Den ekonomiska tillväxtens geografi 6 Globalisering- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2009/10:AU2 2009/10:CU1 2009/10:FiU17 2009/10:NU1 2009/10:NU2 2009/10:SoU1 2009/10:TU18 2009/10:TU24 2009/10:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Jobben först
Motion 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. s Jobben först s43001 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Jobben först 6 3.1 Sverige halkar efter 6 3.2 och samhället glider isär 7 3.3 och regeringen fortsätter med skattesänkningar på lånade pengar 7 3.4 Det- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 34
- Utskottsberedning
- 2009/10:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (34 yrkanden): 34 avslag
med anledning av prop. 2009/10:2 Hösttilläggsbudget för 2009
Motion 2009/10:Fi1 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Fi1 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:2 Hösttilläggsbudget för 2009 s43002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning och utgiftsområde- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2009/10:FiU11
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning
Motion 2008/09:Fö7 av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v)
Motion till riksdagen 2008/09:Fö7 av Mona Sahlin m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning s10102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2009-06-17
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2009/10:FöU3
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition
Motion 2008/09:Fi25 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Fi25 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition s33300 1 Sammanfattning Vi socialdemokrater insåg tidigt det allvarliga ekonomiska läget. Redan i november 2008 lade vi förslag i riksdagen om ett stimulanspaket för att ta Sverige ur krisen.- Inlämnad
- 2009-04-29
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2008/09:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget
Motion 2008/09:Fi21 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Fi21 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget s33301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att bemyndiga regeringen att under 2009 besluta om att avyttra samtliga aktier i Nord Pool ASA eller avveckla bolaget.- Inlämnad
- 2009-04-29
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2008/09:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 5 avslag, 5 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat
Motion 2008/09:MJ17 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ17 av Mona Sahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat s33200 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner det mål för utsläppen i Sverige till 2020 som föreslås i motionen 4.2.1Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2009-04-01
- Förslag
- 41
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU26 2008/09:MJU28
- Riksdagsbeslut
- (41 yrkanden): 41 avslag
med anledning av prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi
Motion 2008/09:N15 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2008/09:N15 av Mona Sahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik Energi s33201 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utveckling av EU:s energipolitik 5.3.2Riksdagen beslutar- Inlämnad
- 2009-04-01
- Förslag
- 42
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU25 2008/09:NU26
- Riksdagsbeslut
- (42 yrkanden): 42 avslag