Mikael Oscarsson (KD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Uppsala län, plats 116
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2026-09-21
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-04-29 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2004-04-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-04-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2016-01-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-10-26 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-11-09
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2016-02-10 – 2016-06-13
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2012-05-09 – 2018-10-10
- Suppleant
- 2010-10-13 – 2012-05-08
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-29 –
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2014-11-01
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–. Ledamot näringsutskottet 06–10, försvarsutskottet 10– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 och 22. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 98–04, näringsutskottet 98–02, 04–06 och 10–18, trafikutskottet 02–04, finansutskottet 06–10 och 14–16, utrikesutskottet 10–14 och 16–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 13, 14, 18, 19, 20 och 21, EU-nämnden 16–18, konstitutionsutskottet 18– och justitieutskottet 22. Ledamot ledamotsrådet 12–18 och krigsdelegationen 18–. Suppleant riksdagens valberedning 10–14, ledamotsrådet 10–12, Europarådets svenska delegation 10–14 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–.
Bostadsort
Almunge
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Religiösa minoriteters fri- och rättigheter i Azerbajdzjan
Skriftlig fråga 2007/08:1596 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 29 augusti Fråga 2007/08:1596 Religiösa minoriteters fri- och rättigheter i Azerbajdzjan av Mikael Oscarsson kd till utrikesminister Carl Bildt m Azerbajdzjan är en av de forna Sovjetrepublikerna som sedan 1990-talet är en demokratisk republik med folkvald president och parlament. Den stora majoriteten av de- Inlämnad
- 2008-08-29
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Moms på second hand och kyrkkaffe
Skriftlig fråga 2007/08:1471 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 11 juli Fråga 2007/08:1471 Moms på second hand och kyrkkaffe av Mikael Oscarsson kd till finansminister Anders Borg m EU-kommissionen har nyligen begärt svar från den svenska regeringen om hur Sverige motiverar de generella undantagen från skatt på varor och tjänster som bland annat omfattar ideella organisationer- Inlämnad
- 2008-07-11
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Investering i järnvägen Dannemora-Hargshamn, arbete och miljö
Skriftlig fråga 2007/08:1448 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 4 juli Fråga 2007/08:1448 Investering i järnvägen DannemoraHargshamn, arbete och miljö av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Åsa Torstensson c År 1992 lade SSAB ned verksamheten i Dannemora gruvor, som under 500 år var en av Sveriges mest betydande järnmalmsproducenter. År 2005 bildades Dannemora Mineral AB- Inlämnad
- 2008-07-04
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
bet 2007/08 NU13
Betänkande 2007/08:NU13
Riksdagen gav klartecken till samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S. Syftet är att stärka den affärsmässiga utvecklingen av Posten och säkra samhällsservicen. Regeringen får rätt att minska statens ägarandel till som lägst 34 procent av rösterna i det sammanslagna bolaget. Därmed behåller staten kontrollerande makt över bolagsordningen och ett dominerande inflytande. I avsiktsförklaringen anger regeringen att det sammanslagna bolaget även i fortsättningen ska bedriva en verksamhet som gör det möjligt att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst i Sverige.- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 44, 132 minuter
- Justering
- 2008-06-05
- Debatt
- 2008-06-17
- Beslut
- 2008-06-18
Värdering av intrång på den privata äganderätten
Skriftlig fråga 2007/08:1183 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 9 maj Fråga 2007/08:1183 Värdering av intrång på den privata äganderätten av Mikael Oscarsson kd till näringsminister Maud Olofsson c Den 17 april beviljade regeringen tillstånd för byggandet av Fennoskanlänken mellan Finland och Sverige, som på svensk mark kommer att dras såsom luftledning. Inför beslutet- Inlämnad
- 2008-05-09
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Framförhållning i narkotikaklassningen
Skriftlig fråga 2007/08:1032 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 4 april Fråga 2007/08:1032 Framförhållning i narkotikaklassningen av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Maria Larsson kd Med jämna mellanrum blir vi uppmärksammade på nya droger som har börjat säljas och användas i vårt land. Inte minst Uppsala har varit hårt drabbat, där bruket av droger som ännu inte klassats- Inlämnad
- 2008-04-04
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Vissa energipolitiska frågor
Betänkande 2007/08:NU10
Riksdagen sa nej till motioner om energipolitik från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar om biobränsle och alternativa drivmedel, naturgas, vindkraft, vattenkraft, solenergi, torv, Euratom, kärnenergiforskning inom EU, statsstöd till kol och samordnad teknikupphandling.- Behandlade dokument
- 37
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 12
- Anföranden och repliker
- 24, 80 minuter
- Justering
- 2008-03-13
- Debatt
- 2008-04-02
- Beslut
- 2008-04-03
Företagsfrämjande insatser
Betänkande 2007/08:NU7
Riksdagen ger regeringen i uppdrag att utvärdera rådgivningen till företag. Regeringen har nyligen beslutat om att utreda statens insatser för finansiering av nya, små och medelstora företag. Riksdagen är positiv till detta men tycker alltså att även rådgivningen bör ses över. Det finns olika aktörer som arbetar med rådgivning och finansiering till företag och det har visat sig att aktörernas verksamhetsområden i vissa fall överlappar. Vissa aktörer arbetar enbart med rådgivning, medan andra arbetar med både rådgivning och finansiering. Riksdagen vill att regeringen utreder bland annat om aktörernas roller behöver renodlas mer och om eventuella överlappningar är effektiva eller inte. Riksdagen avslutade Riksrevisionens styrelses redogörelse om statens företagsfrämjande insatser utan att göra några tillägg. Riksdagen sade också nej till Riksrevisionens styrelses framställning angående Almi Företagspartner AB och samhällsuppdraget.- Behandlade dokument
- 45
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 39, 115 minuter
- Justering
- 2008-03-11
- Debatt
- 2008-04-02
- Beslut
- 2008-04-03
Barns skulder hos Kronofogdemyndigheten
Skriftlig fråga 2007/08:981 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 17 mars Fråga 2007/08:981 Barns skulder hos Kronofogdemyndigheten av Mikael Oscarsson kd till justitieminister Beatrice Ask m Alla inser att en pojke som inte har hunnit fylla tio år men ändå har en skatteskuld på nästan 150 000 kronor eller att en tonårsflicka som har hundratals felparkeringsböter på ungefär- Inlämnad
- 2008-03-17
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Statliga företag
Betänkande 2007/08:NU4
Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de statliga företagen. Riksdagen avslutade ärendet och sade nej till motioner om synen på statligt ägande av företag och försäljningar av statliga bolag.- Behandlade dokument
- 9
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 72, 194 minuter
- Justering
- 2007-11-13
- Debatt
- 2007-11-28
- Beslut
- 2007-11-28
Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter
Betänkande 2007/08:SoU4
Abortlagen ändras så att det blir tillåtet för utländska kvinnor att göra abort i Sverige. Riksdagen sade ja till regeringens förslag. I dag får en abort endast utföras om kvinnan är svensk medborgare eller bosatt i Sverige, eller om Socialstyrelsen av särskilda skäl lämnar tillstånd till det. I likhet med vad som gäller för övrig hälso- och sjukvård som ges till utländska personer kommer landstingens kostnader för vården att ersättas antingen av kvinnans sjukvårdsförsäkring i hemlandet eller av kvinnan själv, beroende på vilka regler som gäller i det enskilda fallet. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2008.- Behandlade dokument
- 15
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 41, 133 minuter
- Justering
- 2007-10-30
- Debatt
- 2007-11-14
- Beslut
- 2007-11-15
Folkbokföringslagens definition av barn
Skriftlig fråga 2007/08:246 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 12 november Fråga 2007/08:246 Folkbokföringslagens definition av barn av Mikael Oscarsson kd till finansminister Anders Borg m För 18 år sedan antog Världshälsoorganisationen, WHO, en rekommendation om att foster eller barn som föds levande eller döda efter minst 22 kompletta veckor ska definieras som barn.- Inlämnad
- 2007-11-12
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Ekonomisk stabilitet för Eric Sahlström Institutet
Skriftlig fråga 2007/08:116 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 19 oktober Fråga 2007/08:116 Ekonomisk stabilitet för Eric Sahlström Institutet av Mikael Oscarsson kd till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Sveriges riksdag beslutade den 5 juni 1998 att Eric Sahlström Institutet, ESI, ska stå som mottagare av ett nationellt stöd för sitt arbete kring folkmusiken,- Inlämnad
- 2007-10-19
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Vietnam, WTO-förhandlingarna och religionsfriheten
Skriftlig fråga 2007/08:70 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 12 oktober Fråga 2007/08:70 Vietnam, WTO-förhandlingarna och religionsfriheten av Mikael Oscarsson kd till utrikesminister Carl Bildt m Religionsdepartementet i Vietnam har meddelat att den största hittills illegala och oregistrerade evangeliska kyrkan Lien Huu Co Doc ungefär Församlingen kristen gemenskap- Inlämnad
- 2007-10-12
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Mänskliga rättigheter till palestinska flyktingar
Motion 2007/08:U328 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson (kd)
Motion till riksdagen 2007/08:U328 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson kd Mänskliga rättigheter till palestinska flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i internationella sammanhang aktivt bör- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:UU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Människohandeln
Motion 2007/08:Ju424 av Désirée Pethrus Engström och Mikael Oscarsson (kd)
Motion till riksdagen 2007/08:Ju424 av Désirée Pethrus Engström och Mikael Oscarsson kd Människohandeln kd697 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utse en nationell samordnare mot människohandel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2008/09:JuU4
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Översyn av rovdjurspolitik
Motion 2007/08:MJ430 av Dan Kihlström och Mikael Oscarsson (kd)
Motion till riksdagen 2007/08:MJ430 av Dan Kihlström och Mikael Oscarsson kd Översyn av rovdjurspolitik kd683 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn och ändring av den nuvarande rovdjurspolitiken. Motivering I Sverige finns det idag- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:MJU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Frigivande av Dawit Isaak
Motion 2007/08:U332 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, kd, m, mp, c, v)
Motion till riksdagen 2007/08:U332 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. fp, kd, m, mp, c, v Frigivande av Dawit Isaak fp1320 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Dawit Isaaks situation bör uppmärksammas. Motivering Det är nu sex år sedan- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:UU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Socialförsäkringarna och unga mammor
Motion 2007/08:Sf251 av Mikael Oscarsson och Ingemar Vänerlöv (kd)
Motion till riksdagen 2007/08:Sf251 av Mikael Oscarsson och Ingemar Vänerlöv kd Socialförsäkringarna och unga mammor kd632 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av socialförsäkringssystemet så att det fungerar tillfredsställande för- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag