Mikael Oscarsson (KD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Uppsala län, plats 116
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2026-09-21
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-04-29 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2004-04-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-04-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2016-01-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-10-26 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-11-09
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2016-02-10 – 2016-06-13
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2012-05-09 – 2018-10-10
- Suppleant
- 2010-10-13 – 2012-05-08
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-29 –
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2014-11-01
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–. Ledamot näringsutskottet 06–10, försvarsutskottet 10– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 och 22. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 98–04, näringsutskottet 98–02, 04–06 och 10–18, trafikutskottet 02–04, finansutskottet 06–10 och 14–16, utrikesutskottet 10–14 och 16–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 13, 14, 18, 19, 20 och 21, EU-nämnden 16–18, konstitutionsutskottet 18– och justitieutskottet 22. Ledamot ledamotsrådet 12–18 och krigsdelegationen 18–. Suppleant riksdagens valberedning 10–14, ledamotsrådet 10–12, Europarådets svenska delegation 10–14 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–.
Bostadsort
Almunge
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
agitation om heligt krig
Skriftlig fråga 2002/03:1324 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 22 augusti Fråga 2002/03:1324 av Mikael Oscarsson kd till utrikesminister Anna Lindh om agitation om heligt krig I juli hölls en konferens för Europeiska rådet för fatwa och forskning ECFR i Stockholms moské. Ett tjugotal ledande muslimska teologer sammanträdde under det officiella temat Jihad och förnekande av- Inlämnad
- 2003-08-22
- Besvarare
- Anna Lindh (S)
psykiatrisk tvångsvård
Skriftlig fråga 2002/03:1277 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 6 augusti Fråga 2002/03:1277 av Mikael Oscarsson kd till socialminister Lars Engqvist om psykiatrisk tvångsvård Psyksjukvården kan under särskilda omständigheter tvångsomhänderta en människa för att ge vård. Att tvångsomhänderta en människa för psykiatrisk tvångsvård är en starkt integritetskränkande åtgärd, som- Inlämnad
- 2003-08-06
- Besvarare
- Lars Engqvist (S)
med anledning av prop. 2002/03:124 Sjöfartsskydd
Motion 2002/03:T17 av Johnny Gylling m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2002/03:T17 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:124 Sjöfartsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ändringarna i SOLAS-konventionen samt ISPS-koden föranleder ett åtskiljande av Sjöfartsinspektionen- Inlämnad
- 2003-06-12
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:TU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2002/03:111 Landsbygdspolitik - resultatredovisning
Motion 2002/03:MJ28 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2002/03:MJ28 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av skr. 2002/03:111 Landsbygdspolitik resultatredovisning Sammanfattning Denna motion tar upp förbättringar inom arbetet för en hållbar utveckling av landsbygden med anledning av regeringens skrivelse 2002/03:111. Förslag ges på åtgärder- Inlämnad
- 2003-06-12
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2003/04:MJU2
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
med anledning av prop. 2002/03:117 Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp
Motion 2002/03:MJ25 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2002/03:MJ25 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:117 Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionens förslag avseende 15 kap. 7 a miljöbalken. Riksdagen avslår propositionens förslag till lag om upphävande- Inlämnad
- 2003-06-03
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2003/04:MJU4
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
den ideella sektorn och mervärdesskatt på second hand-verksamhet
Interpellation 2002/03:379 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 12 maj Interpellation 2002/03:379 av Mikael Oscarsson kd till finansminister Bosse Ringholm om den ideella sektorn och mervärdesskatt på second hand-verksamhet Den ideella sektorn är något mycket värdefullt som bör stödjas. Många ideella organisationer gör fantastiska insatser: Stadsmissionen, Hoppets Stjärna,- Inlämnad
- 2003-05-12
- Besvarare
- Bosse Ringholm (S)
med anledning av prop. 2002/03:105 Ändringar i lagen om flyttning av fordon i vissa fall, m.m.
Motion 2002/03:T16 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2002/03:T16 av Lars Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:105 Ändringar i lagen om flyttning av fordon i vissa fall, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om sådan ändring av 7 tredje stycket lagen 1982:129 om flyttning av fordon i vissa fall, att kostnader för flyttning- Inlämnad
- 2003-05-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
skyddsjakt av rovdjur
Interpellation 2002/03:368 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 12 maj Interpellation 2002/03:368 av Mikael Oscarsson kd till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om skyddsjakt av rovdjur Möjligheten att skjuta ett rovdjur till skydd för sin djurbesättning måste tydliggöras, då det har förekommit och kommer att förekomma i framtiden, att djurägare som inte har jägarexamen- Inlämnad
- 2003-05-12
- Besvarare
- Ann-Christin Nykvist (S)
med anledning av prop. 2002/03:86 Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB
Motion 2002/03:N13 av Maria Larsson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2002/03:N13 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:86 Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Propositionens huvudsakliga innehåll 3 5 Avslag på propositionen 4- Inlämnad
- 2003-05-09
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2002/03:NU13
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
med anledning av prop. 2002/03:110 Lag om elektronisk kommunikation, m.m.
Motion 2002/03:T12 av Johnny Gylling m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2002/03:T12 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:110 Lag om elektronisk kommunikation, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen skyndsamt ger utredningen om elektronisk kommunikation N2001:07 tilläggsdirektiv att utreda en långsiktig myndighetsorganisation- Inlämnad
- 2003-04-11
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2002/03:TU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2002/03:109 Sjösäkerhet
Motion 2002/03:T9 av Johnny Gylling m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2002/03:T9 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:109 Sjösäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget i proposition 2002/03:109 om genomförande av rådets direktiv 2000/34/EG genom ändringar i lagen 1998:958 om vilotid för sjömän. Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2003-04-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2002/03:TU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2002/03:98 Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder
Motion 2002/03:Bo12 av Göran Hägglund m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2002/03:Bo12 av Göran Hägglund m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:98 Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2002/03:98. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs- Inlämnad
- 2003-04-03
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2002/03:BoU9
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av prop. 2002/03:55 Vissa ändrade regler för körkort och alkolås, m.m.
Motion 2002/03:T3 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2002/03:T3 av Mikael Oscarsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:55 Vissa ändrade regler för körkort och alkolås, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om en permanent lagstiftning om villkorlig körkortsåterkallelse med krav på användande av- Inlämnad
- 2003-03-27
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2002/03:TU4
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
det ökande antalet tonårsaborter
Skriftlig fråga 2002/03:710 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 21 mars Fråga 2002/03:710 av Mikael Oscarsson kd till socialminister Lars Engqvist om det ökande antalet tonårsaborter I juni 2001 presenterade Folkhälsoinstitutet en handlingsplan för att förebygga oönskade graviditeter. Ännu har rapporten inte resulterat i några konkreta beslut från regeringen. Vid en internationell- Inlämnad
- 2003-03-21
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
jaktförordningen § 28
Skriftlig fråga 2002/03:669 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 14 mars Fråga 2002/03:669 av Mikael Oscarsson kd till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om jaktförordningen 28 Sedan beslutet om en sammanhållen rovdjurspolitik togs i riksdagen våren 2001 har mycket hänt, inte minst när det gäller antalet tamdjur som skadats eller dödats av varg. En rad angrepp framför allt- Inlämnad
- 2003-03-14
- Besvarare
- Ann-Christin Nykvist (S)
Migrationsverkets handläggningstider
Skriftlig fråga 2002/03:587 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 25 februari Fråga 2002/03:587 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Jan O Karlsson om Migrationsverkets handläggningstider Sverige är ett av de mest generösa länderna i Europa när det gäller att ta emot flyktingar. Men det finns många fall där det tar alltför lång tid innan flyktingar får slutgiltigt besked från- Inlämnad
- 2003-02-25
- Besvarare
- Jan O Karlsson (S)
med anledning av prop. 2002/03:41 Ändringar i fiskelagen, m.m.
Motion 2002/03:MJ14 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2002/03:MJ14 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:41 Ändringar i fiskelagen, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder mot överfiske. Riksdagen begär med avslag på regeringens förslag till ändring- Inlämnad
- 2003-02-20
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2002/03:MJU16
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
utrikespolitisk debatt
utrikespolitisk- Datum
- 2003-02-12
med anledning av prop. 2002/03:33 Barns förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag
Motion 2002/03:Bo6 av Göran Hägglund m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2002/03:Bo6 av Göran Hägglund m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:33 Barns förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i lagen 1993:737 om bostadsbidrag i enlighet med vad som anförs i motionen. Inledning Efter att betydande uppmärksamhet- Inlämnad
- 2003-02-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:BoU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2002/03:29 Johannesburg - FN:s värdstoppmöte om hållbar utveckling
Motion 2002/03:MJ10 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2002/03:MJ10 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av skr. 2002/03:29 Johannesburg FN:s värdstoppmöte om hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om NGO:er och näringslivets ställning i det internationella- Inlämnad
- 2003-02-05
- Förslag
- 25
- Utskottsberedning
- 2002/03:UMJU1
- Riksdagsbeslut
- (25 yrkanden): 25 avslag