Markus Wiechel (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns norra, plats 43
- Född år
- 1988
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Skatteutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
Utrikesutskottet
Suppleant
Europarådets svenska delegation
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2024-03-27 – 2026-09-21
- Ledig
- 2024-02-26 – 2024-03-26
- Ordinarie
- 2021-11-25 – 2024-02-25
- Ledig
- 2021-10-20 – 2021-11-24
- Ordinarie
- 2012-12-03 – 2021-10-19
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-10-11 – 2017-11-14
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-09-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2024-09-11 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2024-09-11
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2016-09-27 – 2018-09-24
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2024-09-11 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2023-11-28 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-09-20
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2015-11-03 – 2016-06-13
Europarådets svenska delegation
- Ordförande
- 2022-11-24 –
- Ledamot
- 2022-11-01 – 2022-11-24
- Ledamot
- 2018-11-01 – 2022-10-31
- Suppleant
- 2016-04-05 – 2018-10-31
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2013-09-17 – 2014-06-15
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2023-05-22 –
- Suppleant
- 2022-10-11 – 2023-05-22
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2021-12-02
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2022-03-18 – 2022-10-31
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 – 2024-04-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 12–. Ledamot civilutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 14–16 och utrikesutskottet 16–. Suppleant justitieutskottet 13–14, civilutskottet 14–18, 20–22, arbetsmarknadsutskottet 14–18, 20–22, EU-nämnden 15–22, socialförsäkringsutskottet 16–17, 20–22 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 13–14. Suppleant Utrikesnämnden 18–21. Suppleant Europarådets svenska delegation 16–18, ledamot 18–22 och ordförande 22–. Suppleant OSSE-delegationen 22–23 och ledamot 23–. Suppleant Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ledamot krigsdelegationen 22–. Suppleant Styrgruppen för riksdagens bilaterala demokratifrämjande samarbete.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Samförståndsavtal mellan Somaliland och Etiopien
Interpellation 2023/24:811 av Markus Wiechel (SD)
Interpellation 2023/24:811 Samförståndsavtal mellan Somaliland och Etiopien av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Tobias Billström M Den 1 januari 2024 undertecknades ett samförståndsavtal MoUmellan Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed och Somalilands president Muse Bihi Abdi med ett fokus på samarbete inom områdena- Inlämnad
- 2024-06-11
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Benämningen på Taiwan
Interpellation 2023/24:700 av Nima Gholam Ali Pour (SD)
Interpellation 2023/24:700 Benämningen på Taiwan av Nima Gholam Ali Pour SD till Utrikesminister Tobias Billström M Den 28 februari 2018 meddelade Skatteverket att de ändrar namnform på Taiwan från Republiken Kina Taiwan till Taiwan, provins i Kina. Det är oklart varför denna förändring skedde och vem som bär ansvaret.- Inlämnad
- 2024-04-15
- Svarsdatum
- 2024-04-29
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Benämningen på Taiwan i svensk folkbokföring
Interpellation 2023/24:591 av Mathias Tegnér (S)
Interpellation 2023/24:591 Benämningen på Taiwan i svensk folkbokföring av Mathias Tegnér S till Finansminister Elisabeth Svantesson M För sex år sedan meddelade Skatteverket att de i folkbokföringen valt att ändra benämningen på Republiken Kina TaiwanFörändringen innebar att namnet ändrades till Taiwan, provins i Kina.- Inlämnad
- 2024-02-29
- Svarsdatum
- 2024-04-29
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Terrorlistning av IRGC
Interpellation 2023/24:647 av Alexandra Völker (S)
Interpellation 2023/24:647 Terrorlistning av IRGC av Alexandra Völker S till Utrikesminister Tobias Billström M Den 10 maj 2023 beslutade en samlad riksdag att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att Sverige ska verka för att skapa enighet inom EU för att lista det islamiska revolutionsgardet som terrororganisation.- Inlämnad
- 2024-03-21
- Svarsdatum
- 2024-04-26
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Terrorklassning av IRGC
Interpellation 2023/24:221 av Alireza Akhondi (C)
Interpellation 2023/24:221 Terrorklassning av IRGC av Alireza Akhondi C till Utrikesminister Tobias Billström M I våras beslutade en enig riksdag att uppmana regeringen att verka för en terrorklassning av IRGC på europeisk nivå. Med tanke på händelseutvecklingen den senaste tiden i Mellanöstern, med Hamas brutala terrorattack- Inlämnad
- 2023-11-20
- Svarsdatum
- 2023-12-04
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
De folkliga protesterna i Iran
Interpellation 2022/23:8 av Håkan Svenneling (V)
Interpellation 2022/23:8 De folkliga protesterna i Iran av Håkan Svenneling V till Utrikesminister Tobias Billström M Jina Amini blev bara 22 år. Hon mördades brutalt av den iranska regimen. Hennes så kallade brott ansågs vara att lite av håret syntes utanför slöjan när moralpolisen stoppade henne på gatan. De senaste- Inlämnad
- 2022-10-26
- Svarsdatum
- 2022-11-08
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Situationen i Iran
Interpellation 2022/23:16 av Alireza Akhondi (C)
Interpellation 2022/23:16 Situationen i Iran av Alireza Akhondi C till Utrikesminister Tobias Billström M För 41 dagar sedan tändes gnistan som engagerat människorna i hela det multietniska Iran men också långt utanför dess gränser, bland annat här hemma i Sverige. Jina Mahsa Amini mördades kallblodigt av den iranska- Inlämnad
- 2022-10-28
- Svarsdatum
- 2022-11-08
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Folkmord och ofrivillig organskörd i Kina
Interpellation 2021/22:423 av Markus Wiechel (SD)
Interpellation 2021/22:423 Folkmord och ofrivillig organskörd i Kina av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Ann Linde S Anhängarna av den andliga meditationsgruppen falungong har sedan 20 år anledning att vara rädda. Det kinesiska kommunistpartiet KKP har nämligen haft som mål att helt eliminera dem. Förutom massinternering,- Inlämnad
- 2022-03-24
- Svarsdatum
- 2022-04-19
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Svensk-taiwanesiska relationer
Interpellation 2021/22:435 av Markus Wiechel (SD)
Interpellation 2021/22:435 Svensk-taiwanesiska relationer av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Ann Linde S Den 25 mars hölls en interpellationsdebatt om stärkta diplomatiska relationer med Taiwan. I denna behandlades bland annat frågan om behörigheter för Taiwans diplomatiska representation i Sverige. Med hänvisning- Inlämnad
- 2022-04-01
- Svarsdatum
- 2022-04-19
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Taiwans deltagande i internationella samarbeten och organisationer
Interpellation 2021/22:421 av Björn Söder (SD)
Interpellation 2021/22:421 Taiwans deltagande i internationella samarbeten och organisationer av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S I en skriftlig fråga 2021/22:1149 undrade jag om utrikesministern kunde ge konkreta exempel på hur regeringen arbetar för att stödja Taiwans möjlighet att delta i internationella- Inlämnad
- 2022-03-24
- Svarsdatum
- 2022-04-19
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Stärkta diplomatiska relationer med Taiwan
Interpellation 2021/22:340 av Markus Wiechel (SD)
Interpellation 2021/22:340 Stärkta diplomatiska relationer med Taiwan av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Ann Linde S Taiwan, formellt Republiken Kina, är en exemplarisk självstyrande demokrati som fullständigt respekterar rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter. Sverige och Taiwan delar dessutom en lång rad- Inlämnad
- 2022-02-10
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Flyktingstatus och semesterresor till hemlandet
Interpellation 2021/22:342 av Markus Wiechel (SD)
Interpellation 2021/22:342 Flyktingstatus och semesterresor till hemlandet av Markus Wiechel SD till Statsrådet Anders Ygeman S Sverige är ur migrationspolitisk synvinkel ett unikt land och få länder har i modern tid bedrivit en sådan liberal och ansvarslös migrationspolitik som Sverige. Därtill har vi unikt generösa- Inlämnad
- 2022-02-10
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Jämlikhetsperspektivet i pandemihanteringen
Interpellation 2021/22:381 av Markus Wiechel (SD)
Interpellation 2021/22:381 Jämlikhetsperspektivet i pandemihanteringen av Markus Wiechel SD till Socialminister Lena Hallengren S Det absolut minsta som skattebetalarna i Sverige kan förvänta sig under kristider är att regeringen med tillhörande myndigheter gör allt de kan för att skydda invånarna. Givetvis måste olika- Inlämnad
- 2022-02-25
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Jämlikhetsperspektivet i pandemihanteringen
Interpellation 2021/22:335 av Markus Wiechel (SD)
Interpellation 2021/22:335 Jämlikhetsperspektivet i pandemihanteringen av Markus Wiechel SD till Socialminister Lena Hallengren S Det absolut minsta skattebetalarna i Sverige kan förvänta sig under kristider är att regeringen med tillhörande myndigheter gör allt de kan i syfte att skydda invånarna. Givetvis måste olika- Inlämnad
- 2022-02-07
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Läxhjälpsbidrag till islamister och föreningar som inte existerar
Interpellation 2020/21:839 av Markus Wiechel (SD)
Interpellation 2020/21:839 Läxhjälpsbidrag till islamister och föreningar som inte existerar av Markus Wiechel SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Drygt 1,1 miljon kronor, eller närmare bestämt 1 119 634 kronor, i skattebidrag från Skolverket beviljades i april i år till en påstådd somalisk förening Rajoi syfte- Inlämnad
- 2021-06-17
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Könsneutrala förskolor
Interpellation 2020/21:837 av Markus Wiechel (SD)
Interpellation 2020/21:837 Könsneutrala förskolor av Markus Wiechel SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Sverige är på många sätt ett tämligen unikt land. Ständigt ser vi förekomsten av problematisering av ord, beteenden eller företeelser. Närapå allting kan problematiseras, inklusive självklarheter, och på många- Inlämnad
- 2021-06-16
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Universitets- och högskolerådets validering av utländska gymnasiebetyg
Interpellation 2020/21:796 av Markus Wiechel (SD)
Interpellation 2020/21:796 Universitets- och högskolerådets validering av utländska gymnasiebetyg av Markus Wiechel SD till Statsrådet Matilda Ernkrans S Universitets- och högskolerådet UHR är det organ som bestämmer hur utländska betyg ska jämföras med svenska betyg. UHR meddelar därmed föreskrifter om meritvärdering- Inlämnad
- 2021-06-02
- Besvarare
- Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
Sveriges erkännande av folkmordet 1915
Interpellation 2020/21:682 av Markus Wiechel (SD)
Interpellation 2020/21:682 Sveriges erkännande av folkmordet 1915 av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Ann Linde S År 1915 påbörjade Osmanska riket ett systematiskt och hänsynslöst folkmord på armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker. Det absolut minsta vi kan förvänta oss i dag är ett erkännande- Inlämnad
- 2021-04-26
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Munskydd mot smittspridning
Interpellation 2020/21:491 av Björn Söder (SD)
Interpellation 2020/21:491 Munskydd mot smittspridning av Björn Söder SD till Socialminister Lena Hallengren S Sverige har under hela pandemin valt sin egen väg katastrofens väg som hittills lett till snart 12 500 döda. Den 7 februari 2020 sa Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson till Svenska Dagbladet att- Inlämnad
- 2021-02-17
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Munskydd mot covid-19
Interpellation 2020/21:477 av Markus Wiechel (SD)
Interpellation 2020/21:477 Munskydd mot covid-19 av Markus Wiechel SD till Socialminister Lena Hallengren S Det har nu gått ungefär ett år sedan covid-19 kom att bli en realitet även i vårt land, och det har minst sagt inneburit svåra prövningar för hela vårt samhälle. Värst drabbade i denna pandemi är naturligtvis alla- Inlämnad
- 2021-02-15
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)