Lotta Finstorp (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Södermanlands län
- Titel
- Socionom.
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2021-01-31
Kulturutskottet
- Andre vice ordförande
- 2019-02-28 – 2021-01-31
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-28
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-11-18
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
- Ledamot
- 2016-11-18 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-06-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
- Suppleant
- 2012-04-20 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2021-01-31
- Suppleant
- 2018-12-05 – 2019-02-13
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Vice ordförande
- 2019-11-08 – 2021-01-31
- Ledamot
- 2019-01-31 – 2019-11-07
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2021-01-31
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2017-03-22 – 2021-01-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot socialförsäkringsutskottet 14-16 och skatteutskottet 16-18. Ledamot kulturutskottet 18 och 2:e vice ordförande 19-. Suppleant trafikutskottet 10-18, socialutskottet 10-12, arbetsmarknadsutskottet 12-14 och EU-nämnden 19-. Ledamot delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19-. Suppleant ledamotsrådet 18- och riksdagsstyrelsen 18-.
Föräldrar
Företagaren Tore Jonsson och läraren Eva Pedersén Jonsson.
Utbildning
Gymnasieskola, humanistisk linje, Stålhagsskolan i Hultsfred 74-77. Socialhögskolan/Örebro högskola, Örebro 79-82.
Anställningar
Feriejobb och kortare anställningar som simlärare och turistvärdinna i Vimmerby kommun, badvaktmästare, lärarvikarie och ridlärare på Finntorps Gård i Flens kommun 73-82. Skolkurator, Tranås kommun 83-84. Socialsekreterare, Strängnäs kommun 84-85. Skolkurator, Katrineholms kommun 85-89. Kurator, Ungdomsmottagningen samt lärare vid Komvux i Flen 90-95. Socialsekreterare, Flens socialförvaltning 95-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Södermanlands län 00-02 och 05-10. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10-15. Ledamot Bostadsplaneringskommittén 13-15, Socialstyrelsens rättsliga råd 15-, Regionpolisråd Öst 15- och Polisens insynsråd 18-19.
Kommunala uppdrag
Oppositionsråd, Flens kommun 99-02 och landstinget Sörmland 8-10. Kommunfullmäktig, Flen 14-. Ordförande, kommunstyrelsen 02-06. Ordförande, landstingsstyrelsen, Sörmland 07-08. Landstingsfullmäktig, Sörmland 10-14 och ledamot, landstinget Sörmlands demokratiberedning. Vigselförrättare, utsedd av länsstyrelsen i Sörmland 01-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Svenska Ridsportförbundets distriktsstyrelse, Sörmland 92-93. Ledamot och 2:e vice ordförande, Moderata förbundsstyrelsen i Södermanlands län 95-11, adjungerad 11-. Ordförande, Flens Moderatförening 04-06. Ledamot, Flens Golfklubb 10-12. Ordförande Flens Hockeyklubb 00-02. Suppleant, Civilförsvarsförbundets förbundsstyrelse 14-15. Ordförande, Svenska Ridsportförbundets dressyrkommitté 12-16.
Bostadsort
Mellösa
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Nationalmuseum
Interpellation 2019/20:245 av Lotta Finstorp (M)
Interpellation 2019/20:245 Nationalmuseum av Lotta Finstorp M till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Den 7 mars 2019 gav regeringen Statskontoret i uppdrag att analysera och lämna förslag avseende utvecklingen av Nationalmuseums interna ledning, styrning och uppföljning. Statskontoret överlämnade sin rapport- Inlämnad
- 2020-01-08
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Sponsring av damidrott
Interpellation 2018/19:318 av Lotta Finstorp (M)
Interpellation 2018/19:318 Sponsring av damidrott av Lotta Finstorp M till Finansminister Magdalena Andersson S Ett företag kan stödja ett idrottslag genom sponsring, exempelvis genom köp av reklamplats på lagets dräkter eller i arenan. Marknadsvärdet på sponsringen kan dras av som en kostnad för företaget. I de flesta- Inlämnad
- 2019-09-06
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Svensk film
Interpellation 2018/19:237 av Lotta Finstorp (M)
Interpellation 2018/19:237 Svensk film av Lotta Finstorp M till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Förra kulturministern, Alice Bah Kuhnke MP skrev på DN Debatt den 8 maj 2015 att den dåvarande modellen med filmavtal skulle brytas upp och ersättas med en ny statlig filmpolitik. Detta var en stor nyhet som väckte- Inlämnad
- 2019-05-14
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Villkor för kulturskapare
Interpellation 2018/19:190 av Lotta Finstorp (M)
Interpellation 2018/19:190 Villkor för kulturskapare av Lotta Finstorp M till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP En majoritet av de professionella kulturabetarna i Sverige är egna företagare. Kulturskapare ska kunna leva på sin konst och fler ska kunna utveckla sin konst. Den administrativa bördan måste minska- Inlämnad
- 2019-04-12
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Politisk styrning av kulturen
Interpellation 2018/19:189 av Lotta Finstorp (M)
Interpellation 2018/19:189 Politisk styrning av kulturen av Lotta Finstorp M till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Myndigheten för kulturanalys har ett årligt regeringsuppdrag att redovisa en lägesbeskrivning i relation till de kulturpolitiska målen. Av rapporten Kulturanalys 2019 framgår ett antal oroande- Inlämnad
- 2019-04-12
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)