Lena Hallengren (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län, plats 220
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Gruppledare
Valberedningen
Vice ordförande
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2024-03-25 – 2026-09-21
- Ledig
- 2024-02-21 – 2024-03-24
- Ordinarie
- 2022-10-07 – 2024-02-21
- Ledig
- 2018-03-08 – 2022-10-06
- Ordinarie
- 2009-03-02 – 2018-03-07
- Ledig
- 2008-03-03 – 2009-03-01
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2008-03-02
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2022-10-07 –
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2009-04-02 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2009-04-01 – 2009-04-02
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-03-08
Socialutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-04-01
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2022-10-24 –
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-24
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2018-03-15
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2006-11-01 – 2007-04-16
Utbildnings- och kulturdepartementet
- Statsråd
- 2002-09-30 – 2006-10-06
Socialdepartementet
- Socialminister
- 2019-01-21 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2018-03-08 – 2019-01-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 06–09, ordförande trafikutskottet 09–10, vice ordförande socialutskottet 10–14 och ordförande utbildningsutskottet 14–18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–18 och 22–. Ledamot riksdagsstyrelsen 22–. Vice ordförande valberedningen 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 06–07. Gruppledare Socialdemokraterna 22–. Statsråd (förskole- och ungdomsminister, minister för vuxnas lärande), Utbildnings- och kulturdepartementet 021021–061006, statsråd (barn-, äldre- och jämställdhetsminister), Socialdepartementet 180308–190121 och socialminister, Socialdepartementet 190121–221006.
Föräldrar
Snickaren Anders Hallengren och läraren Ulla Hallengren, f. Carlström.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Kalmar 89–92. Ekonomiskt basår, Kalmar 92–93. Lärarutbildning, årskurs 1–7 i sv/so och musik, Högskolan i Kalmar 93–97.
Anställningar
Politisk sekreterare, Kalmar kommun 99. Förbundssekreterare, SSU 99–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Regeringens ersättare i EU:s framtidskonvent 02–03. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Kalmar län. Ledamot, Folkbildningsrådet 10–18. Ledamot, Mimers forskningsråd 15–18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kalmar 97–99, vice ordförande 98–99. Ledamot, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 97–98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU 95–02. Ledamot, Socialdemokraternas valanalysgrupp 02–03, Socialdemokraterna i Kalmar län 03– och Socialdemokraternas partistyrelse 06–. Ordförande, Socialdemokraterna i Kalmar 06–14. Styrelseledamot, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer 98–99 och ABF 00–02.
Bostadsort
Kalmar
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition
Motion 2010/11:Fi9 av Håkan Juholt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Fi9 av Håkan Juholt m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition S2001 Motivering Full sysselsättning är målet för Socialdemokraternas ekonomiska politik. Sverige ska ha sunda offentliga finanser. Det är en förutsättning för uthållig hållbar tillväxt och- Inlämnad
- 2011-05-02
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2010/11:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av redog. 2010/11:RRS8 Riksrevisionens styrelses redogörelse om förberedelsearbetet i apoteksreformen
Motion 2010/11:So3 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:So3 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av redog. 2010/11:RRS8 Riksrevisionens styrelses redogörelse om förberedelsearbetet i apoteksreformen s002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i enlighet- Inlämnad
- 2011-02-02
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2010/11:47 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken
Motion 2010/11:So5 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:So5 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:47 En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken s001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det övergripande målet ska lyda:- Inlämnad
- 2011-02-02
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,
Regionalutveckling i hela Sverige
Motion 2010/11:N429 av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:N429 av Tomas Eneroth m.fl. S Regionalutveckling i hela Sverige s10041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regionalutveckling i hela landet. Motivering Som företrädare för Socialdemokraterna från Blekinge, Gotland,- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Regional utveckling av Kalmar län
Motion 2010/11:N362 av Désirée Liljevall m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:N362 av Désirée Liljevall m.fl. S Regional utveckling av Kalmar län s14081 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om satsningar på vindkraft och vågkraft i Kalmar län. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU12 2010/11:NU2 2010/11:NU20
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Motion 2010/11:So513 av Lena Hallengren m.fl. (S, MP, V)
Motion till riksdagen 2010/11:So513 av Lena Hallengren m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg MP1016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen 2011 under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län
Motion 2010/11:N363 av Håkan Juholt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:N363 av Håkan Juholt m.fl. S Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län s14082 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län. Motivering Kalmar län är det län i landet- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Infrastrukturen i Kalmar län
Motion 2010/11:T448 av Håkan Juholt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:T448 av Håkan Juholt m.fl. S Infrastrukturen i Kalmar län s45106 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera behovet av investeringar i infrastrukturen i Kalmar län. Motivering Satsningar- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbildning och forskning i Kalmar län
Motion 2010/11:Ub428 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub428 av Lena Hallengren m.fl. S Utbildning och forskning i Kalmar län s6079 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning och forskning i Kalmar län. Motivering Linnéuniversitet i Kalmar och Växjö är en stark- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barns utsatthet i medier
Motion 2010/11:K383 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:K383 av Krister Örnfjäder m.fl. S Barns utsatthet i medier s32001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge minderåriga ökat skydd mot medial exponering. Motivering Barn och ungdomar exponeras alltmer i olika medier.- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:KU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag