Lena Hallengren (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län, plats 220
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Gruppledare
Valberedningen
Vice ordförande
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2024-03-25 – 2026-09-21
- Ledig
- 2024-02-21 – 2024-03-24
- Ordinarie
- 2022-10-07 – 2024-02-21
- Ledig
- 2018-03-08 – 2022-10-06
- Ordinarie
- 2009-03-02 – 2018-03-07
- Ledig
- 2008-03-03 – 2009-03-01
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2008-03-02
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2022-10-07 –
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2009-04-02 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2009-04-01 – 2009-04-02
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-03-08
Socialutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-04-01
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2022-10-24 –
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-24
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2018-03-15
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2006-11-01 – 2007-04-16
Utbildnings- och kulturdepartementet
- Statsråd
- 2002-09-30 – 2006-10-06
Socialdepartementet
- Socialminister
- 2019-01-21 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2018-03-08 – 2019-01-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 06–09, ordförande trafikutskottet 09–10, vice ordförande socialutskottet 10–14 och ordförande utbildningsutskottet 14–18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–18 och 22–. Ledamot riksdagsstyrelsen 22–. Vice ordförande valberedningen 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 06–07. Gruppledare Socialdemokraterna 22–. Statsråd (förskole- och ungdomsminister, minister för vuxnas lärande), Utbildnings- och kulturdepartementet 021021–061006, statsråd (barn-, äldre- och jämställdhetsminister), Socialdepartementet 180308–190121 och socialminister, Socialdepartementet 190121–221006.
Föräldrar
Snickaren Anders Hallengren och läraren Ulla Hallengren, f. Carlström.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Kalmar 89–92. Ekonomiskt basår, Kalmar 92–93. Lärarutbildning, årskurs 1–7 i sv/so och musik, Högskolan i Kalmar 93–97.
Anställningar
Politisk sekreterare, Kalmar kommun 99. Förbundssekreterare, SSU 99–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Regeringens ersättare i EU:s framtidskonvent 02–03. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Kalmar län. Ledamot, Folkbildningsrådet 10–18. Ledamot, Mimers forskningsråd 15–18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kalmar 97–99, vice ordförande 98–99. Ledamot, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 97–98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU 95–02. Ledamot, Socialdemokraternas valanalysgrupp 02–03, Socialdemokraterna i Kalmar län 03– och Socialdemokraternas partistyrelse 06–. Ordförande, Socialdemokraterna i Kalmar 06–14. Styrelseledamot, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer 98–99 och ABF 00–02.
Bostadsort
Kalmar
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Studenters sociala trygghet
Interpellation 2005/06:478 av Valtersson, Mikaela (mp)
den 23 maj Interpellation 2005/06:478 av Mikaela Valtersson mp till statsrådet Lena Hallengren s Studenters sociala trygghet Landets studenter lever i dag under mycket otrygga förhållanden. De flesta studerande har svårt att få vardagen att gå ihop ekonomiskt. Att som vuxen välja att studera innebär dessutom att- Inlämnad
- 2006-05-23
- Besvarare
- Lena Hallengren (S)
Valfrihet inom barnomsorgen
Interpellation 2005/06:432 av Larsson, Maria (kd)
den 19 maj Interpellation 2005/06:432 av Maria Larsson kd till statsrådet Lena Hallengren s Valfrihet inom barnomsorgen I dag finns flera frivilligorganisationer vars ambition och huvudsyfte är att skapa mer tid tillsammans för föräldrar och barn. Hemmaföräldrar, HARO, Barnens Rätt Till Föräldrars Tid, är bara några- Inlämnad
- 2006-05-19
- Besvarare
- Lena Hallengren (S)
Studiemedlets storlek och studenters ekonomiska situation
Interpellation 2005/06:414 av Lindström, Torsten (kd)
den 17 maj Interpellation 2005/06:414 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren s Studiemedlets storlek och studenters ekonomiska situation Studentbarometern 2006 visar att många studenter inte skulle klara studietiden utan uppbackning hemifrån. Var tredje student får ekonomisk hjälp av sina föräldrar.- Inlämnad
- 2006-05-17
- Besvarare
- Lena Hallengren (S)
Regeringens ungdomspolitik
Interpellation 2005/06:403 av Darvik, Axel (fp)
den 12 maj Interpellation 2005/06:403 av Axel Darvik fp till statsrådet Lena Hallengren s Regeringens ungdomspolitik Ungdomsstyrelsen konstaterar i Ung 2004 Fjärde årets uppföljning av den nationella ungdomspolitiken att regeringens ungdomspolitik har varit ett misslyckande på följande områden: Antalet unga arbetslösa- Inlämnad
- 2006-05-12
- Besvarare
- Lena Hallengren (S)
Översyn av reglerna för barnbidrag och studiehjälp
Interpellation 2005/06:330 av Andersson, Yvonne (kd)
den 30 mars Interpellation 2005/06:330 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Lena Hallengren s Översyn av reglerna för barnbidrag och studiehjälp Barnbidrag och studiehjälp spelar en viktig roll i många familjers ekonomi. Minst 350 000 skolelever berörs av reglerna gällande studiehjälp. Studiehjälpen bör ta vid- Inlämnad
- 2006-03-30
- Besvarare
- Lena Hallengren (S)
Konkurrensutsättning av studiemedel
Interpellation 2005/06:225 av Darvik, Axel (fp)
den 27 januari Interpellation 2005/06:225 av Axel Darvik fp till statsrådet Lena Hallengren s Konkurrensutsättning av studiemedel Sedan början av 2000-talet har antalet studenter som antas till den högre utbildningen kraftigt ökat enligt SCB. Detta har medfört att alltfler studenter har behov av studiemedel och- Inlämnad
- 2006-01-27
- Besvarare
- Lena Hallengren (S)
Yrkesutbildning i en yrkeshögskola
Interpellation 2005/06:191 av Lindström, Torsten (kd)
den 12 januari Interpellation 2005/06:191 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren s Yrkesutbildning i en yrkeshögskola I ett samhälle där alla i realiteten får chansen att vara med är det angeläget att den högre utbildningen inkluderar alla människor så att alla får chans utifrån fallenhet och intresse.- Inlämnad
- 2006-01-12
- Besvarare
- Lena Hallengren (S)
Regeringen och föräldraupproret
Interpellation 2005/06:182 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 3 januari Interpellation 2005/06:182 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Lena Hallengren s Regeringen och föräldraupproret När man pratar med föräldrar som har litet större barn, önskar många att de hade ägnat mer tid åt barnen när de var små. Ingen önskar motsatsen. Alingsås, Arvika, Bjuv, Boden, Bollnäs,- Inlämnad
- 2006-01-03
- Besvarare
- Lena Hallengren (S)
Islamic Centers fortsatta verksamhet
Interpellation 2005/06:114 av Astudillo, Luciano (s)
den 17 november Interpellation 2005/06:114 av Luciano Astudillo s till statsrådet Lena Hallengren s Islamic Centers fortsatta verksamhet I södra Sverige finns uppemot 60 000 muslimer, de flesta invandrare, som deltagit i Islamic Centers verksamhet. Moskén fyller en viktig religiös funktion och är även en social- Inlämnad
- 2005-11-17
- Besvarare
- Lena Hallengren (S)