Lars Tysklind (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra
- Titel
- Distriktstandläkare
- Född år
- 1953
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2018-09-24
Folkpartiet liberalerna
- Kvittningsperson
- 2014-09-29 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2007-10-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-03-05
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-03-10 – 2006-10-02
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2012-10-01 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2004-12-16 – 2005-01-17
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2012-05-03 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-05-02
- Suppleant
- 2007-10-04 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-04-22
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
Bostadsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Lagutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-12
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Ledamot bostadsutskottet 02-06, civilutskottet 06-10, trafikutskottet 10-15 och miljö- och jordbruksutskottet 15-. Suppleant lagutskottet 02-06, näringsutskottet 04-05 och 12-14, trafikutskottet 06-07 och 15-, miljö- och jordbruksutskottet 06-15, EU-nämnden 06-10 och 14-, skatteutskottet 07-14, civilutskottet 10-, försvarsutskottet 14- och socialutskottet 14-15. Suppleant riksdagens valberedning 10.
Föräldrar
Folkskolläraren och kantorn Einar Tysklind och kontoristen Kerstin Tysklind, f. Ådahl.
Utbildning
Realexamen 69. Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, slutår 72. Tandläkarexamen 77. Universitetsstudier i historia 78.
Anställningar
Distriktstandläkare, Kungsbacka 77-81. 1:e distriktstandläkare, Fjärås 81-87. Distriktstandläkare, Tanumshede 87-89 och Strömstad 89-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor 05-. Ledamot, Gentekniknämnden 06-, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 07-16 och Transportinfrastrukturkommittén 09-10. Miljömålsberedningen 15-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Strömstad 88-. Ledamot, kommunstyrelsen 89-02, arbetsutskottet 89-94 och 99-02. Ledamot, byggnadsnämnden 92-94, 2:e vice ordförande 92-94, miljönämnden 95-02, ordförande 95-02, handikapprådet 99-02 och pensionärsrådet 99-02. Ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Kungsbacka kommun 85-87. Styrelseledamot, AB Strömstadsbyggen 92-94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Tjänstetandläkarföreningen i Halland 80-84. Ordförande, Folkpartiet liberalerna/Liberalerna 15-), Bohuslän 08-. Styrelseledamot, Liberalerna Västsverige 16-.
Bostadsort
Strömstad
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2005/06:181 Miljöklassning av alternativa motorbränslen m.m.
Motion 2005/06:MJ54 av Anita Brodén m.fl. (fp)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ansvarig myndighet snarast skaffar sig kunskap och därmed kontroll över de alternativa motorbränslenas miljö- och hälsopåverkan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att- Inlämnad
- 2006-04-18
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2005/06:MJU28
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av redog. 2005/06:RRS23 Regeringens styrning av Naturvårdsverket
Motion 2005/06:MJ32 av Sverker Thorén m.fl. (fp)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för att genomförandet av miljöpolitiken genom Naturvårdsverkets verksamhet skall få bättre förutsättningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verkställa det- Inlämnad
- 2006-04-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2006/07:MJU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2005/06:171 Vissa fiskeripolitiska frågor
Motion 2005/06:MJ40 av Sverker Thorén m.fl. (fp)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall ta en aktiv del i den gemensamma fiskeripolitikens utformning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall arbeta för att Östersjön skall bli ett- Inlämnad
- 2006-04-06
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2005/06:MJU27
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
med anledning av framst. 2005/06:RRS21 Riksrevisionens styrelses framställning angående statens insatser för att säkerställa en god kommunal beredskap för oljekatastrofer
Motion 2005/06:Fö4 av Allan Widman m.fl. (fp)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tillsynen av kommunernas oljeberedskap. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett statligt ansvar för oljebekämpningen under saneringsfasen vid stora oljeolyckor som rör flera- Inlämnad
- 2006-04-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2005/06:FöU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2005/06:183 Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring
Motion 2005/06:MJ26 av Lennart Fremling m.fl. (fp)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen med undantag av föreslagen förändring i 27 lagen 1984:3 om kärnteknisk verksamhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör återkomma med förslag på en ny lag som tar med fler detaljer. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2006-04-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2005/06:MJU24
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av prop. 2005/06:128 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m.
Motion 2005/06:MJ21 av Anita Brodén m.fl. (fp)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tills vidare behålla begreppet tillsyn i de nu aktuella lagarna och låta kontroll finnas med som ett annat mer inskränkt begrepp. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kravet- Inlämnad
- 2006-04-04
- Förslag
- 17
- Utskottsberedning
- 2005/06:MJU23
- Riksdagsbeslut
- (17 yrkanden): 16 avslag, 1 bifall,
med anledning av skr. 2005/06:88 Ekologisk produktion och konsumtion – Mål och inriktning till 2010
Motion 2005/06:MJ28 av Marie Wahlgren m.fl. (fp)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör fokusera på miljömål och inte på mål baserade på produktionsmetoder. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett mål för statlig verksamhet men inte för kommuner,- Inlämnad
- 2006-04-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2005/06:MJU20
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2005/06:167 Skattelättnad för bilar i vissa miljöklasser
Motion 2005/06:Sk15 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för en teknikneutral fordonsbeskattning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att även ställa krav på dieselbilars kväveoxidutsläpp. Motivering Det är glädjande att- Inlämnad
- 2006-04-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2005/06:SkU27
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2005/06:80 Reformerad hyressättning
Motion 2005/06:Bo11 av Nina Lundström m.fl. (fp)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att snarast återkomma med förslag för infasning av lägenheter med presumtion i bruksvärdessystemet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fri organisationsrätt. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2006-02-27
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2005/06:BoU10
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
med anledning av prop. 2005/06:78 Allmänna vattentjänster
Motion 2005/06:Bo9 av Lars Tysklind m.fl. (fp)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att allmänna vattentjänster skall tillhandahållas genom va-anläggningar som kommunen äger eller har rättsligt bestämmande inflytande över. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att anslutningen till allmän va-anläggning inte- Inlämnad
- 2006-02-23
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2005/06:BoU8
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2005/06:28 Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden, m.m.
Motion 2005/06:L3 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skyldighet för inskrivningsmyndigheten att avisera samtliga beslut om lagfart och vilande lagfart till de personer som dittills haft lagfart eller vilande lagfart på aktuell fastighet. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2006-01-20
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2005/06:LU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2005/06:5 Lantmäteriverksamheten
Motion 2005/06:Bo6 av Lars Tysklind m.fl. (fp)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utvärdera resultatet av Lantmäteriverkets uppgift att verka för ett ändamålsenligt ortsnamnsskick. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inte låta lantmäteri- och inskrivningsverksamhetens- Inlämnad
- 2005-10-14
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2005/06:BoU4
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Kommunernas bostadspolitik
Motion 2005/06:Bo315 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd, m, fp, c)
1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att upphäva lagen 2002:102 om allmännyttiga bostadsföretag. Riksdagen beslutar att upphäva lagen 2000:1383 om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 2 Inledning Det är viktigt att slå vakt om kommunernas möjligheter att fullt ut ta sitt bostadsförsörjningsansvar. Kommunernas- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2005/06:BoU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Ägarlägenheter
Motion 2005/06:Bo314 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd, m, fp, c)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med förslag om lagstiftning för enskilda ägarlägenheter. Riksdagen begär att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med förslag till ändring av fastighetsbildningslagen 1970:988 som innebär ett avskaffande av 3 kap. 1- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2005/06:BoU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
En liberal bostadspolitik
Motion 2005/06:Bo298 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Sammanfattning Folkpartiets förslag för kontinuerligt bostadsbyggande där bostadskonsumenten står i fokus: Riv hindren för nyproduktion Det bostadspolitiska målet behöver ändras och utgå från konsumenten Flyttkedjor behövs för att frigöra billiga bostäder till bl.a. unga Skärpt konkurrens inom byggandet för att pressa- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 46
- Utskottsberedning
- 2005/06:BoU1 2005/06:BoU10 2005/06:BoU12 2005/06:BoU6 2005/06:BoU7 2005/06:FiU19 2005/06:FiU3 2005/06:NU16 2005/06:SfU10 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SkU18 2005/06:SkU21 2005/06:SoU31
- Riksdagsbeslut
- (46 yrkanden): 46 avslag
Skadestånd och försäkringar
Motion 2005/06:L373 av Mia Franzén m.fl. (fp)
1 Sammanfattning Samhället ska skydda medborgarna mot brott och myndighetsövergrepp. Formerna för hur detta ska gå till har under årens gång förändrats till att inbegripa insatser från medierna, medborgarna själva genom bl.a. nattvandringar och grannsamverkan, en ökad medvetenhet om hur tryggare stadsmiljöer uppnås, privata- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2005/06:JuU1 2005/06:JuU36 2005/06:LU14
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Fastigheter
Motion 2005/06:L372 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av jordabalkens felregler. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda utformningen av ett system för pantsättning av byggnader på annans mark. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2005/06:BoU12 2005/06:BoU5 2005/06:LU6
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Skuldfällan
Motion 2005/06:L370 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)
Sammanfattning Hushållens skulder ökar mer än någonsin. Även om den största andelen av skulderna hänför sig till bostadskrediter med säkerheter i villor och bostadsrätter är ökningen av betalningskraven hos kronofogdemyndigheterna mycket oroande. Många personer sitter uppenbarligen fast i en skuldfälla och behöver samhällets- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2005/06:LU35
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
En modern immaterialrätt
Motion 2005/06:L348 av Martin Andreasson m.fl. (fp)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att patentsystemet också i fortsättningen skall reserveras för uppfinningar som utgör lösningar på tekniska problem. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökat internationellt- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2005/06:LU13
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Barnets rätt och förälders skyldighet
Motion 2005/06:L340 av Mia Franzén m.fl. (fp)
1 Sammanfattning Denna motion rör främst lagstiftning inom familjerättens område och på lagutskottets arbetsfält. Motionen syftar till en genomgripande förändring i liberal riktning av den lagstiftning som reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar men där vi inte inriktar oss på rättvisa mellan föräldrarna utan på- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2005/06:JuU1 2005/06:LU27 2005/06:LU9
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 15 avslag, 1 bifall,