Lars Tysklind (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra
- Titel
- Distriktstandläkare
- Född år
- 1953
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2018-09-24
Folkpartiet liberalerna
- Kvittningsperson
- 2014-09-29 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2007-10-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-03-05
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-03-10 – 2006-10-02
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2012-10-01 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2004-12-16 – 2005-01-17
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2012-05-03 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-05-02
- Suppleant
- 2007-10-04 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-04-22
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
Bostadsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Lagutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-12
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Ledamot bostadsutskottet 02-06, civilutskottet 06-10, trafikutskottet 10-15 och miljö- och jordbruksutskottet 15-. Suppleant lagutskottet 02-06, näringsutskottet 04-05 och 12-14, trafikutskottet 06-07 och 15-, miljö- och jordbruksutskottet 06-15, EU-nämnden 06-10 och 14-, skatteutskottet 07-14, civilutskottet 10-, försvarsutskottet 14- och socialutskottet 14-15. Suppleant riksdagens valberedning 10.
Föräldrar
Folkskolläraren och kantorn Einar Tysklind och kontoristen Kerstin Tysklind, f. Ådahl.
Utbildning
Realexamen 69. Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, slutår 72. Tandläkarexamen 77. Universitetsstudier i historia 78.
Anställningar
Distriktstandläkare, Kungsbacka 77-81. 1:e distriktstandläkare, Fjärås 81-87. Distriktstandläkare, Tanumshede 87-89 och Strömstad 89-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor 05-. Ledamot, Gentekniknämnden 06-, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 07-16 och Transportinfrastrukturkommittén 09-10. Miljömålsberedningen 15-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Strömstad 88-. Ledamot, kommunstyrelsen 89-02, arbetsutskottet 89-94 och 99-02. Ledamot, byggnadsnämnden 92-94, 2:e vice ordförande 92-94, miljönämnden 95-02, ordförande 95-02, handikapprådet 99-02 och pensionärsrådet 99-02. Ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Kungsbacka kommun 85-87. Styrelseledamot, AB Strömstadsbyggen 92-94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Tjänstetandläkarföreningen i Halland 80-84. Ordförande, Folkpartiet liberalerna/Liberalerna 15-), Bohuslän 08-. Styrelseledamot, Liberalerna Västsverige 16-.
Bostadsort
Strömstad
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Förvaltningsplaner för sill
Skriftlig fråga 2013/14:173 av Tysklind, Lars (FP)
den 9 december Fråga 2013/14:173 Förvaltningsplaner för sill av Lars Tysklind FP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Fiskberedningsindustrin i bland annat Bohuslän har mycket långtgående krav på att fiskråvaran kommer från ett långsiktigt hållbart fiske. För att garantera detta finns ett tydligt mål/krav- Inlämnad
- 2013-12-09
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Friluftsrörelsens betydelse
Motion 2013/14:Kr300 av Anita Brodén m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:Kr300 av Anita Brodén m.fl. FP Friluftsrörelsens betydelse FP821 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om friluftsrörelsens betydelse för folkhälsa, integration och kunskap kring allemansrätten. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2013/14:KrU5 2013/14:SfU5
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
En grönare samhällsplanering för hälsans och miljöns skull
Motion 2013/14:C349 av Anita Brodén m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:C349 av Anita Brodén m.fl. FP En grönare samhällsplanering för hälsans och miljöns skull FP820 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i samhällsplaneringen lägga ökad vikt vid gröna lungor, som trädgårdar, parker- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU10
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Automatisk försäkringsutbetalning till efterlevande
Motion 2013/14:C340 av Anita Brodén m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:C340 av Anita Brodén m.fl. FP Automatisk försäkringsutbetalning till efterlevande FP806 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta för efterlevande genom en samordning av och en skyldighet att informera om- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vattenvägarnas och sjöfartens betydelse
Motion 2013/14:T352 av Anita Brodén m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:T352 av Anita Brodén m.fl. FP Vattenvägarnas och sjöfartens betydelse FP816 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att överföra godstrafik från vägar till båtar. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU17 2013/14:TU6
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Stärkt Östersjösamarbete för att rädda vårt innanhav
Motion 2013/14:U251 av Anita Brodén m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:U251 av Anita Brodén m.fl. FP Stärkt Östersjösamarbete för att rädda vårt innanhav FP811 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samordnade internationella åtgärder för att rädda Östersjön. Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2013/14:FöU7 2013/14:UU13
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Ansvar för Arktis miljö, urbefolkningens delaktighet och en hållbar resursanvändning
Motion 2013/14:U248 av Anita Brodén m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:U248 av Anita Brodén m.fl. FP Ansvar för Arktis miljö, urbefolkningens delaktighet och en hållbar resursanvändning FP809 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om föroreningar i Arktis. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU14
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Palliativ vård
Motion 2013/14:So475 av Anita Brodén m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:So475 av Anita Brodén m.fl. FP Palliativ vård FP818 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utöka den palliativa vården. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Hållbar turism
Motion 2013/14:N332 av Anita Brodén m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:N332 av Anita Brodén m.fl. FP Hållbar turism FP804 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kraftsamling vad gäller marknadsföring i syfte att presentera Sverige som ett intressant rese- och turistmål. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Artprojektet – forskningens betydelse för hotade arter
Motion 2013/14:MJ375 av Anita Brodén m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:MJ375 av Anita Brodén m.fl. FP Artprojektet forskningens betydelse för hotade arter FP808 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om forskningens betydelse för framtida skydd av hotade arter. Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:MJU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Schack i skolan
Motion 2013/14:Ub456 av Ulf Nilsson och Lars Tysklind (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub456 av Ulf Nilsson och Lars Tysklind FP Schack i skolan FP0145 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att pröva schack som ett pedagogiskt verktyg i skolan. Motivering Schackspelet har genom tiderna erbjudit människor- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mervärdesskattesatser inom kultur- och besöksnäringen
Motion 2013/14:Sk243 av Lars Tysklind och Nina Larsson (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk243 av Lars Tysklind och Nina Larsson FP Mervärdesskattesatser inom kultur- och besöksnäringen FP1004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av mervärdesskattesatserna inom kultur- och besöksnäringen. Motivering- Inlämnad
- 2013-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tillgång till timspotpris från Nord Pool
Motion 2013/14:N232 av Lars Tysklind (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:N232 av Lars Tysklind FP Tillgång till timspotpris från Nord Pool FP1003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att alla elkunder ska ha gratis tillgång till aktuellt timspotpris från Nord Pool via internet.- Inlämnad
- 2013-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Livsmedelsverkets kostråd
Motion 2013/14:MJ254 av Lars Tysklind (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:MJ254 av Lars Tysklind FP Livsmedelsverkets kostråd FP1002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över Livsmedelsverkets uppdrag vad gäller kostråd. Motivering De kostråd som ges av Livsmedelverket bygger på- Inlämnad
- 2013-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:MJU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Folkbokföring vid dubbelt boende
Motion 2013/14:Sk244 av Lars Tysklind och Nina Larsson (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk244 av Lars Tysklind och Nina Larsson FP Folkbokföring vid dubbelt boende FP1000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att vara folkbokförd på mer än en ort under samma kalenderår. Motivering- Inlämnad
- 2013-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utveckla en sammanhållen strategi för turismen
Motion 2013/14:N233 av Lars Tysklind m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:N233 av Lars Tysklind m.fl. FP Utveckla en sammanhållen strategi för turismen FP1001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en sammanhållen strategi för turismen. Motivering Turism är en näring som växer.- Inlämnad
- 2013-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ny utredning om destruktivt och manipulativt ledarskap
Motion 2013/14:So255 av Lars Tysklind och Barbro Westerholm (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:So255 av Lars Tysklind och Barbro Westerholm FP Ny utredning om destruktivt och manipulativt ledarskap FP0407 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en ny utredning om destruktivt och manipulativt ledarskap.- Inlämnad
- 2013-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Turismen som exportvara
Motion 2012/13:N260 av Anita Brodén m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2012/13:N260 av Anita Brodén m.fl. FP Turismen som exportvara FP831 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kraftsamling vad gäller marknadsföring i syfte att presentera Sverige som ett intressant rese- och turistmål för- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vattenvägarnas och sjöfartens betydelse
Motion 2012/13:T356 av Anita Brodén m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2012/13:T356 av Anita Brodén m.fl. FP Vattenvägarnas och sjöfartens betydelse FP820 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att överföra godstrafik från vägar till båtar. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2012/13:SkU17 2012/13:TU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Friluftsrörelsens betydelse
Motion 2012/13:Kr256 av Anita Brodén m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2012/13:Kr256 av Anita Brodén m.fl. FP Friluftsrörelsens betydelse FP819 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om friluftsrörelsens betydelse för folkhälsa, integration och kunskap kring allemansrätten. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:KrU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag