Lars Tysklind (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra
- Titel
- Distriktstandläkare
- Född år
- 1953
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2018-09-24
Folkpartiet liberalerna
- Kvittningsperson
- 2014-09-29 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2007-10-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-03-05
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-03-10 – 2006-10-02
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2012-10-01 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2004-12-16 – 2005-01-17
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2012-05-03 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-05-02
- Suppleant
- 2007-10-04 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-04-22
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
Bostadsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Lagutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-12
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Ledamot bostadsutskottet 02-06, civilutskottet 06-10, trafikutskottet 10-15 och miljö- och jordbruksutskottet 15-. Suppleant lagutskottet 02-06, näringsutskottet 04-05 och 12-14, trafikutskottet 06-07 och 15-, miljö- och jordbruksutskottet 06-15, EU-nämnden 06-10 och 14-, skatteutskottet 07-14, civilutskottet 10-, försvarsutskottet 14- och socialutskottet 14-15. Suppleant riksdagens valberedning 10.
Föräldrar
Folkskolläraren och kantorn Einar Tysklind och kontoristen Kerstin Tysklind, f. Ådahl.
Utbildning
Realexamen 69. Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, slutår 72. Tandläkarexamen 77. Universitetsstudier i historia 78.
Anställningar
Distriktstandläkare, Kungsbacka 77-81. 1:e distriktstandläkare, Fjärås 81-87. Distriktstandläkare, Tanumshede 87-89 och Strömstad 89-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor 05-. Ledamot, Gentekniknämnden 06-, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 07-16 och Transportinfrastrukturkommittén 09-10. Miljömålsberedningen 15-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Strömstad 88-. Ledamot, kommunstyrelsen 89-02, arbetsutskottet 89-94 och 99-02. Ledamot, byggnadsnämnden 92-94, 2:e vice ordförande 92-94, miljönämnden 95-02, ordförande 95-02, handikapprådet 99-02 och pensionärsrådet 99-02. Ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Kungsbacka kommun 85-87. Styrelseledamot, AB Strömstadsbyggen 92-94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Tjänstetandläkarföreningen i Halland 80-84. Ordförande, Folkpartiet liberalerna/Liberalerna 15-), Bohuslän 08-. Styrelseledamot, Liberalerna Västsverige 16-.
Bostadsort
Strömstad
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Försäljning av hyresfastigheter via dotterdotterbolag
Interpellation 2007/08:753 av Frid, Egon (v)
den 13 maj Interpellation 2007/08:753 Försäljning av hyresfastigheter via dotterdotterbolag av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Lag 1975:1132 om förvärv av hyresfastighet m.m. tillkom bland annat i syfte att förhindra spekulation i hyresfastigheter. Lagen har varit en viktig del av den sociala bostadspolitiken- Inlämnad
- 2008-05-13
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Musselodling som en viktig del av vattenbruket i Västsverige
Interpellation 2007/08:648 av Selin Lindgren, Eva (c)
den 7 maj Interpellation 2007/08:648 Musselodling som en viktig del av vattenbruket i Västsverige av Eva Selin Lindgren c till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Det är viktigt att vi utvecklar vattenbruket i Sverige. I dag har vattenbruket en liten omfattning men har möjlighet att växa. Det finns bland annat- Inlämnad
- 2008-05-07
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Marknadshyror
Interpellation 2007/08:389 av Frid, Egon (v)
den 11 februari Interpellation 2007/08:389 Marknadshyror av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Det har kommit till min kännedom att den pågående utredningen om allmännyttans villkor kommer att föreslå så kallad efterfrågestyrd hyra. Av den information som jag tagit del av framgår att detta i praktiken innebär- Inlämnad
- 2008-02-11
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Ansvarsfrågor kring mögelskadade bostäder
Interpellation 2007/08:330 av Lindholm, Jan (mp)
den 23 januari Interpellation 2007/08:330 Ansvarsfrågor kring mögelskadade bostäder av Jan Lindholm mp till statsrådet Mats Odell kd Sedan början av 1980-talet har mögelskador i bostäder då och då dykt upp som ett allvarligt hälsoproblem. Många enskilda har fått sina liv förstörda genom så kraftiga hälsostörningar- Inlämnad
- 2008-01-23
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Lågtrafikerad järnväg i Västra Götaland
Interpellation 2007/08:392 av Frid, Egon (v)
den 12 februari Interpellation 2007/08:392 Lågtrafikerad järnväg i Västra Götaland av Egon Frid v till statsrådet Åsa Torstensson c Inför regeringens beslut om en förändrad inriktning av infrastrukturinvesteringarna har Banverket presenterat ett förslag till hur staten ska förhålla sig till de så kallade lågtrafikerade- Inlämnad
- 2008-02-12
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Tjärnö som självständig organisation
Interpellation 2007/08:314 av Larsson, Jan-Olof (s)
den 16 januari Interpellation 2007/08:314 Tjärnö som självständig organisation av Jan-Olof Larsson s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Tjärnö marinbiologiska laboratorium har betytt mycket för den goda kontakten mellan fiskare och forskare i Bohuslän. Samspelet med omvärlden har varit avgörande, från starten- Inlämnad
- 2008-01-16
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Regeringens bostadspolitiska rivningspolitik
Interpellation 2007/08:342 av Moberg, Carina (s)
den 28 januari Interpellation 2007/08:342 Regeringens bostadspolitiska rivningspolitik av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd På DN Debatt fredagen den 25 januari ger Kristdemokraterna intressanta inblickar i sin och som jag förmodar regeringens syn på svensk bostadspolitik. Här ska det tydligen rivas- Inlämnad
- 2008-01-28
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Hinder för vindkraftsutbyggnad
Interpellation 2007/08:300 av Eriksson, Alf (s)
den 21 december Interpellation 2007/08:300 Hinder för vindkraftsutbyggnad av Alf Eriksson s till miljöminister Andreas Carlgren c Viljan att bygga ut vindkraften i landet är mycket stor. Dock är det så att planer, tillståndsgivning och överklaganden tar alltför lång tid. Den nya generationen vindkraftverk är stora- Inlämnad
- 2007-12-21
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Minskande antal lediga hyresrätter
Interpellation 2007/08:307 av Frid, Egon (v)
den 11 januari Interpellation 2007/08:307 Minskande antal lediga hyresrätter av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Det har kommit till min kännedom att antalet lediga hyreslägenheter i landet minskar. Enligt SCB fanns endast 2,1 procent lediga lägenheter i september 2007. Av dessa var bara 20 000 lediga för- Inlämnad
- 2008-01-11
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Strandskydd
Interpellation 2006/07:609 av Persson, Kent (v)
den 29 maj Interpellation 2006/07:609 Strandskydd av Kent Persson v till miljöminister Andreas Carlgren c Regeringen gav den 26 april 2001 i uppdrag till Naturvårdsverket att kartlägga tillämpningen av strandskyddet och att utreda förutsättningarna för och bedöma konsekvenserna av såväl eventuella skärpningar som- Inlämnad
- 2007-05-29
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Danellgropar som blir Odellplattor
Interpellation 2006/07:86 av Frid, Egon (v)
den 23 november Interpellation 2006/07:86 Danellgropar som blir Odellplattor av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd När den borgerliga regeringen försämrade förutsättningarna för nybyggnationer i början av 1990-talet grävde byggherrarna i Sverige under hösten 1992 snabbt grunden till 12 000 lägenheter. Landet- Inlämnad
- 2006-11-23
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Ojämlika villkor mellan olika boendeformer
Interpellation 2006/07:77 av Löfstrand, Johan (s)
den 16 november Interpellation 2006/07:77 Ojämlika villkor mellan olika boendeformer av Johan Löfstrand s till statsrådet Mats Odell kd I budgetpropositionen för 2007 föreslår regeringen att räntebidraget och investeringsstöden till nybyggande ska slopas. Flera byggföretag har uttalat att detta kommer att leda- Inlämnad
- 2006-11-16
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Bostadspolitiken
Interpellation 2006/07:44 av Frid, Egon (v)
den 2 november Interpellation 2006/07:44 Bostadspolitiken av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Den nytillträdda borgerliga regeringen presenterade i sitt budgetförslag ett antal förslag som är direkt fientliga mot hyresgäster i allmänhet och lågavlönade hyresgäster i synnerhet. Genom att slopa produktionsstöden- Inlämnad
- 2006-11-02
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Utvecklingen av den svenska fiskeflottan
Interpellation 2005/06:415 av Tysklind, Lars (fp)
den 17 maj Interpellation 2005/06:415 av Lars Tysklind fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Utvecklingen av den svenska fiskeflottan Kapaciteten inom det svenska fisket måste vara anpassat till ett långsiktigt hållbart fångstuttag. Om detta är alla överens, inte minst inom näringen själv. Detta får dock- Inlämnad
- 2006-05-17
- Besvarare
- Ann-Christin Nykvist (S)
Den framtida fastighetsskatten
Interpellation 2005/06:240 av Tysklind, Lars (fp)
den 7 februari Interpellation 2005/06:240 av Lars Tysklind fp till finansminister Pär Nuder s Den framtida fastighetsskatten Den 1 februari fick jag som svar från finansministern på en skriftlig fråga att regeringen redan genomfört åtgärder för att lindra fastighetsskatteuttaget för hushåll med låga inkomster och- Inlämnad
- 2006-02-07
- Besvarare
- Pär Nuder (S)
Konsumtion av lagligt fångad fisk och miljömärkt fisk
Interpellation 2005/06:241 av Karlsson, Kjell-Erik (v)
den 7 februari Interpellation 2005/06:241 av Kjell-Erik Karlsson v till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Konsumtion av lagligt fångad fisk och miljömärkt fisk I Sverige liksom i många andra EU-länder säljs i dag fisk och fiskprodukter i affärer, restauranger och storkök som ingen vet om den är lagligt fiskad.- Inlämnad
- 2006-02-07
- Besvarare
- Ann-Christin Nykvist (S)
Fastighetsskatten
Interpellation 2005/06:16 av Sjösten, Ulf (m)
den 22 september Interpellation 2005/06:16 av Ulf Sjösten m till finansminister Pär Nuder s Fastighetsskatten I Sverige krävs det gott om pengar för att äga hus, inte minst för att betala fastighetsskatten. Nästa år höjs taxeringsvärdena för fastigheter i Sverige. I min hemkommun Borås beräknas höjningarna i vissa- Inlämnad
- 2005-09-22
- Besvarare
- Pär Nuder (S)
fastighetsskatten
Interpellation 2002/03:349 av Tysklind, Lars (fp)
den 9 maj Interpellation 2002/03:349 av Lars Tysklind fp till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskatten Förslagen till nya taxeringsvärden på fastigheter har nu skickats ut. På många platser, bland annat i Bohusläns kustsamhällen, har dessa skapat stor oro på grund av den osäkerhet man känner inför framtiden- Inlämnad
- 2003-05-09
- Besvarare
- Bosse Ringholm (S)