Lars Tysklind (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra
- Titel
- Distriktstandläkare
- Född år
- 1953
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2018-09-24
Folkpartiet liberalerna
- Kvittningsperson
- 2014-09-29 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2007-10-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-03-05
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-03-10 – 2006-10-02
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2012-10-01 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2004-12-16 – 2005-01-17
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2012-05-03 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-05-02
- Suppleant
- 2007-10-04 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-04-22
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
Bostadsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Lagutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-12
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Ledamot bostadsutskottet 02-06, civilutskottet 06-10, trafikutskottet 10-15 och miljö- och jordbruksutskottet 15-. Suppleant lagutskottet 02-06, näringsutskottet 04-05 och 12-14, trafikutskottet 06-07 och 15-, miljö- och jordbruksutskottet 06-15, EU-nämnden 06-10 och 14-, skatteutskottet 07-14, civilutskottet 10-, försvarsutskottet 14- och socialutskottet 14-15. Suppleant riksdagens valberedning 10.
Föräldrar
Folkskolläraren och kantorn Einar Tysklind och kontoristen Kerstin Tysklind, f. Ådahl.
Utbildning
Realexamen 69. Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, slutår 72. Tandläkarexamen 77. Universitetsstudier i historia 78.
Anställningar
Distriktstandläkare, Kungsbacka 77-81. 1:e distriktstandläkare, Fjärås 81-87. Distriktstandläkare, Tanumshede 87-89 och Strömstad 89-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor 05-. Ledamot, Gentekniknämnden 06-, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 07-16 och Transportinfrastrukturkommittén 09-10. Miljömålsberedningen 15-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Strömstad 88-. Ledamot, kommunstyrelsen 89-02, arbetsutskottet 89-94 och 99-02. Ledamot, byggnadsnämnden 92-94, 2:e vice ordförande 92-94, miljönämnden 95-02, ordförande 95-02, handikapprådet 99-02 och pensionärsrådet 99-02. Ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Kungsbacka kommun 85-87. Styrelseledamot, AB Strömstadsbyggen 92-94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Tjänstetandläkarföreningen i Halland 80-84. Ordförande, Folkpartiet liberalerna/Liberalerna 15-), Bohuslän 08-. Styrelseledamot, Liberalerna Västsverige 16-.
Bostadsort
Strömstad
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Försäljning av hyresfastigheter via dotterdotterbolag
Interpellation 2007/08:753 av Frid, Egon (v)
den 13 maj Interpellation 2007/08:753 Försäljning av hyresfastigheter via dotterdotterbolag av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Lag 1975:1132 om förvärv av hyresfastighet m.m. tillkom bland annat i syfte att förhindra spekulation i hyresfastigheter. Lagen har varit en viktig del av den sociala bostadspolitiken- Inlämnad
- 2008-05-13
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Musselodling som en viktig del av vattenbruket i Västsverige
Interpellation 2007/08:648 av Selin Lindgren, Eva (c)
den 7 maj Interpellation 2007/08:648 Musselodling som en viktig del av vattenbruket i Västsverige av Eva Selin Lindgren c till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Det är viktigt att vi utvecklar vattenbruket i Sverige. I dag har vattenbruket en liten omfattning men har möjlighet att växa. Det finns bland annat- Inlämnad
- 2008-05-07
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Marknadshyror
Interpellation 2007/08:389 av Frid, Egon (v)
den 11 februari Interpellation 2007/08:389 Marknadshyror av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Det har kommit till min kännedom att den pågående utredningen om allmännyttans villkor kommer att föreslå så kallad efterfrågestyrd hyra. Av den information som jag tagit del av framgår att detta i praktiken innebär- Inlämnad
- 2008-02-11
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Ansvarsfrågor kring mögelskadade bostäder
Interpellation 2007/08:330 av Lindholm, Jan (mp)
den 23 januari Interpellation 2007/08:330 Ansvarsfrågor kring mögelskadade bostäder av Jan Lindholm mp till statsrådet Mats Odell kd Sedan början av 1980-talet har mögelskador i bostäder då och då dykt upp som ett allvarligt hälsoproblem. Många enskilda har fått sina liv förstörda genom så kraftiga hälsostörningar- Inlämnad
- 2008-01-23
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Lågtrafikerad järnväg i Västra Götaland
Interpellation 2007/08:392 av Frid, Egon (v)
den 12 februari Interpellation 2007/08:392 Lågtrafikerad järnväg i Västra Götaland av Egon Frid v till statsrådet Åsa Torstensson c Inför regeringens beslut om en förändrad inriktning av infrastrukturinvesteringarna har Banverket presenterat ett förslag till hur staten ska förhålla sig till de så kallade lågtrafikerade- Inlämnad
- 2008-02-12
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Tjärnö som självständig organisation
Interpellation 2007/08:314 av Larsson, Jan-Olof (s)
den 16 januari Interpellation 2007/08:314 Tjärnö som självständig organisation av Jan-Olof Larsson s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Tjärnö marinbiologiska laboratorium har betytt mycket för den goda kontakten mellan fiskare och forskare i Bohuslän. Samspelet med omvärlden har varit avgörande, från starten- Inlämnad
- 2008-01-16
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Regeringens bostadspolitiska rivningspolitik
Interpellation 2007/08:342 av Moberg, Carina (s)
den 28 januari Interpellation 2007/08:342 Regeringens bostadspolitiska rivningspolitik av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd På DN Debatt fredagen den 25 januari ger Kristdemokraterna intressanta inblickar i sin och som jag förmodar regeringens syn på svensk bostadspolitik. Här ska det tydligen rivas- Inlämnad
- 2008-01-28
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Samförvaltningsinitiativet i norra Bohuslän
Skriftlig fråga 2007/08:707 av Tysklind, Lars (fp)
den 5 februari Fråga 2007/08:707 Samförvaltningsinitiativet i norra Bohuslän av Lars Tysklind fp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Den 25 januari hade jag förmånen att få ta del av en redovisning av resultatet från pilotprojektet med samförvaltning av fisket i norra Bohuslän. Man kan konstatera att arbetet- Inlämnad
- 2008-02-05
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Hinder för vindkraftsutbyggnad
Interpellation 2007/08:300 av Eriksson, Alf (s)
den 21 december Interpellation 2007/08:300 Hinder för vindkraftsutbyggnad av Alf Eriksson s till miljöminister Andreas Carlgren c Viljan att bygga ut vindkraften i landet är mycket stor. Dock är det så att planer, tillståndsgivning och överklaganden tar alltför lång tid. Den nya generationen vindkraftverk är stora- Inlämnad
- 2007-12-21
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Minskande antal lediga hyresrätter
Interpellation 2007/08:307 av Frid, Egon (v)
den 11 januari Interpellation 2007/08:307 Minskande antal lediga hyresrätter av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Det har kommit till min kännedom att antalet lediga hyreslägenheter i landet minskar. Enligt SCB fanns endast 2,1 procent lediga lägenheter i september 2007. Av dessa var bara 20 000 lediga för- Inlämnad
- 2008-01-11
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Nödvändiga statliga beslut för utbyggnad av väg E 6 i Bohuslän
Skriftlig fråga 2007/08:453 av Tysklind, Lars (fp)
den 11 december Fråga 2007/08:453 Nödvändiga statliga beslut för utbyggnad av väg E 6 i Bohuslän av Lars Tysklind fp till statsrådet Åsa Torstensson c Full utbyggnad av E 6 till fyrfältsväg genom hela Bohuslän har successivt flyttats fram i tid. Det är därför inte acceptabelt att den målsättning som nu ligger- Inlämnad
- 2007-12-11
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Märkning av katter
Motion 2007/08:MJ336 av Solveig Hellquist m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2007/08:MJ336 av Solveig Hellquist m.fl. fp Märkning av katter fp1288 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att minska kattstammen i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2007/08:MJU5
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Lokalt anpassat strandskydd
Motion 2007/08:MJ383 av Liselott Hagberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2007/08:MJ383 av Liselott Hagberg m.fl. fp Lokalt anpassat strandskydd fp1317 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lokalt anpassat strandskydd. Motivering Strandskyddet har varit och är mycket viktigt för att behålla den- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:MJU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Infrastruktur i Göteborg och Västsverige
Motion 2007/08:T503 av Eva Flyborg m.fl. (fp, m, c, kd)
Motion till riksdagen 2007/08:T503 av Eva Flyborg m.fl. fp, m, c, kd Infrastruktur i Göteborg och Västsverige fp1376 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om infrastruktursatsningar i Göteborg och Västsverige. Motivering Sverige lider för närvarande- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Infrastruktursatsningar i Västsverige
Motion 2007/08:T497 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (m, c, fp, kd)
Motion till riksdagen 2007/08:T497 av Lars-Arne Staxäng m.fl. m, c, fp, kd Infrastruktursatsningar i Västsverige m902 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av satsningar på den västsvenska infrastrukturen. Motivering En infrastruktur i- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett västsvenskt perspektiv på miljö och landsbygd, jord och skog
Motion 2007/08:MJ435 av Christer Winbäck m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2007/08:MJ435 av Christer Winbäck m.fl. fp Ett västsvenskt perspektiv på miljö och landsbygd, jord och skog fp1505 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en hållbar utveckling för den västsvenska regionen. Motivering Den ideologiska- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:MJU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder för skydd och hjälp till barn och vuxna som utsatts för manipulativt ledarskap
Motion 2007/08:So486 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2007/08:So486 av Barbro Westerholm m.fl. fp Åtgärder för skydd och hjälp till barn och vuxna som utsatts för manipulativt ledarskap fp1240 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en utredning med syfte att klarlägga- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2007/08:JuU12 2008/09:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Missbruk under graviditet
Motion 2007/08:So398 av Solveig Hellquist m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2007/08:So398 av Solveig Hellquist m.fl. fp Missbruk under graviditet fp1234 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att gravida kvinnor som använder alkohol och droger i sådan omfattning att det föreligger stor risk att barnet- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SoU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ökad sjöfart i stället för vägtransporter
Motion 2007/08:T321 av Lars Tysklind och Anita Brodén (fp)
Motion till riksdagen 2007/08:T321 av Lars Tysklind och Anita Brodén fp Ökad sjöfart i stället för vägtransporter fp1314 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att göra det möjligt att överföra godstrafik från väg till båt- Inlämnad
- 2007-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:TU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Trädgårdar och parker
Motion 2007/08:C391 av Anita Brodén och Lars Tysklind (fp)
Motion till riksdagen 2007/08:C391 av Anita Brodén och Lars Tysklind fp Trädgårdar och parker fp1510 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behovet av trädgårdar, parker och andra grönområden, för människors hälsa och för en god miljö, beaktas- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:CU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag