Lars Tysklind (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra
- Titel
- Distriktstandläkare
- Född år
- 1953
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2018-09-24
Folkpartiet liberalerna
- Kvittningsperson
- 2014-09-29 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2007-10-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-03-05
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-03-10 – 2006-10-02
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2012-10-01 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2004-12-16 – 2005-01-17
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2012-05-03 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-05-02
- Suppleant
- 2007-10-04 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-04-22
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
Bostadsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Lagutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-12
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Ledamot bostadsutskottet 02-06, civilutskottet 06-10, trafikutskottet 10-15 och miljö- och jordbruksutskottet 15-. Suppleant lagutskottet 02-06, näringsutskottet 04-05 och 12-14, trafikutskottet 06-07 och 15-, miljö- och jordbruksutskottet 06-15, EU-nämnden 06-10 och 14-, skatteutskottet 07-14, civilutskottet 10-, försvarsutskottet 14- och socialutskottet 14-15. Suppleant riksdagens valberedning 10.
Föräldrar
Folkskolläraren och kantorn Einar Tysklind och kontoristen Kerstin Tysklind, f. Ådahl.
Utbildning
Realexamen 69. Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, slutår 72. Tandläkarexamen 77. Universitetsstudier i historia 78.
Anställningar
Distriktstandläkare, Kungsbacka 77-81. 1:e distriktstandläkare, Fjärås 81-87. Distriktstandläkare, Tanumshede 87-89 och Strömstad 89-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor 05-. Ledamot, Gentekniknämnden 06-, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 07-16 och Transportinfrastrukturkommittén 09-10. Miljömålsberedningen 15-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Strömstad 88-. Ledamot, kommunstyrelsen 89-02, arbetsutskottet 89-94 och 99-02. Ledamot, byggnadsnämnden 92-94, 2:e vice ordförande 92-94, miljönämnden 95-02, ordförande 95-02, handikapprådet 99-02 och pensionärsrådet 99-02. Ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Kungsbacka kommun 85-87. Styrelseledamot, AB Strömstadsbyggen 92-94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Tjänstetandläkarföreningen i Halland 80-84. Ordförande, Folkpartiet liberalerna/Liberalerna 15-), Bohuslän 08-. Styrelseledamot, Liberalerna Västsverige 16-.
Bostadsort
Strömstad
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Försenad utbyggnad av E 6
Skriftlig fråga 2005/06:2116 av Tysklind, Lars (fp)
den 8 september Fråga 2005/06:2116 av Lars Tysklind fp till statsrådet Ulrica Messing s Försenad utbyggnad av E 6 Vägverket har tidigare sagt sig kunna klara utbyggnaden av E 6 genom Bohuslän till 2009/10 enligt de utfästelser som statsrådet tidigare gjort. En grundläggande förutsättning var dock att regeringen- Inlämnad
- 2006-09-08
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
Bohusbanan
Skriftlig fråga 2005/06:1993 av Tysklind, Lars (fp)
den 10 augusti Fråga 2005/06:1993 av Lars Tysklind fp till statsrådet Ulrica Messing s Bohusbanan Vägar och järnvägar och övrig infrastruktur är avgörande för utveckling och tillväxt i en region. Till exempel ger effektiv arbetspendling en breddad arbetsmarknad. Banverket har under många år diskuterat Bohusbanans- Inlämnad
- 2006-08-10
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
Vissa fiskeripolitiska frågor
Betänkande 2005/06:MJU27
Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om resultatet av den reformering av EU:s gemensamma fiskeripolitik som genomfördes år 2002 och hur genomförandet och tillämpningen därefter har framskridit. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.- Behandlade dokument
- 77
- Förslagspunkter
- 57
- Reservationer
- 68
- Anföranden och repliker
- 22, 91 minuter
- Justering
- 2006-05-30
- Debatt
- 2006-06-16
- Beslut
- 2006-06-17
Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande
Betänkande 2005/06:BoU9
Riksdagen sade ja till regeringens förslag till nytt delmål för energieffektivisering i byggnader. Målet innebär att energianvändningen i bostäder och lokaler bör minska med 20 procent till år 2020 och med 50 procent till år 2050 jämfört med 1995. Till år 2020 ska beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet samtidigt som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt. En ny lag införs om att ägare till byggnader ska bli skyldiga att deklarera energianvändningen och inomhusmiljön i en energideklaration. Lagen grundar sig på ett EU-direktiv och börjar gälla den 1 oktober 2006. Olika kategorier av byggnader kommer att successivt omfattas av reglerna.- Behandlade dokument
- 6
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 13
- Anföranden och repliker
- 21, 1 minuter
- Justering
- 2006-06-01
- Debatt
- 2006-06-13
- Beslut
- 2006-06-14
Begränsningsregeln för fritidshus
Skriftlig fråga 2005/06:1816 av Tysklind, Lars (fp)
den 13 juni Fråga 2005/06:1816 av Lars Tysklind fp till finansminister Pär Nuder s Begränsningsregeln för fritidshus Folkpartiet anser att fastighetsskatten är orättvis och orimlig och har en strategi på hur den ska avvecklas fram till 2012. Under tiden som avvecklingen pågår ser vi dock att det behövs åtgärder- Inlämnad
- 2006-06-13
- Besvarare
- Pär Nuder (S)
Utvecklingen av den svenska fiskeflottan
Interpellation 2005/06:415 av Tysklind, Lars (fp)
den 17 maj Interpellation 2005/06:415 av Lars Tysklind fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Utvecklingen av den svenska fiskeflottan Kapaciteten inom det svenska fisket måste vara anpassat till ett långsiktigt hållbart fångstuttag. Om detta är alla överens, inte minst inom näringen själv. Detta får dock- Inlämnad
- 2006-05-17
- Besvarare
- Ann-Christin Nykvist (S)
Försöket med havdagar i Kattegatt
Skriftlig fråga 2005/06:1578 av Tysklind, Lars (fp)
den 10 maj Fråga 2005/06:1578 av Lars Tysklind fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Försöket med havdagar i Kattegatt Med stor tillfredsställelse kan man nu konstatera att ett försök med så kallade havdagar tycks kunna genomföras i Kattegatt. Av allt att döma kan just ett system med havdagar få slut- Inlämnad
- 2006-05-10
- Besvarare
- Ann-Christin Nykvist (S)
med anledning av framst. 2005/06:RRS25 Riksrevisionens styrelses framställning angående den statliga kemikalietillsynen
Motion 2005/06:MJ59 av Marie Wahlgren m.fl. (fp)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över hur andra delar av Kemikalieinspektionens arbetsuppgifter inkräktar på inspektionsverksamheten. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vidta de åtgärder som krävs- Inlämnad
- 2006-05-12
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2006/07:MJU4
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Naturresursfrågor och vattenrätt
Betänkande 2005/06:BoU11
Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utreda förutsättningarna att ändra regelverket så att regleringsföretagen kan åläggas att anlägga laxtrappor eller andra fiskvandringsvägar i alla reglerade vattendrag. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag. Riksdagen sade nej till andra motioner från allmänna motionstiden 2005 om naturresursfrågor och vattenrätt.- Behandlade dokument
- 20
- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 17
- Anföranden och repliker
- 26, 75 minuter
- Justering
- 2006-04-20
- Debatt
- 2006-05-03
- Beslut
- 2006-05-03
Allmänna vattentjänster
Betänkande 2005/06:BoU8
En ny lag om allmänna vattentjänster ska ersätta dagens lag om allmänna vatten- och avloppsanläggningar. En av nyheterna i lagen är att allmänna vatten- och avloppsanläggningar, va-anläggningar, antingen ska ägas helt av kommunen, eller så ska kommunen ha det rättsliga bestämmande inflytandet över anläggningen. Därmed slopas möjligheten att allmänförklara anläggningar som drivs av någon annan än kommunen. Det kommunala ansvaret ska också utvidgas till att gälla när en allmän va-anläggning behövs med hänsyn till skyddet för miljön. Dessutom föreslås ett undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen för att göra det möjligt för en kommunal huvudman att sköta driften av va-anläggningar i andra kommuner. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2007.- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 17, 47 minuter
- Justering
- 2006-03-30
- Debatt
- 2006-04-20
- Beslut
- 2006-04-26
med anledning av prop. 2005/06:172 Nationell klimatpolitik i global samverken
Motion 2005/06:MJ46 av Lennart Fremling m.fl. (fp)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka Sveriges engagemang i IPCC. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör ta ställning till vilka nivåer de internationella utsläppen bör ha på lång och medellång- Inlämnad
- 2006-04-18
- Förslag
- 37
- Utskottsberedning
- 2005/06:MJU14 2005/06:NU19 2005/06:TU5
- Riksdagsbeslut
- (37 yrkanden): 37 avslag
med anledning av prop. 2005/06:105 Trygga konsumenter som handlar hållbart – Konsumentpolitikens mål och inriktning
Motion 2005/06:L22 av Martin Andreasson m.fl. (fp)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till mål för konsumentpolitiken. Riksdagen beslutar om ny målstruktur för konsumentpolitiken i enlighet med vad som anges i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nya indikatorer för konsumentpolitiken. Riksdagen- Inlämnad
- 2006-04-11
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2005/06:LU33
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
med anledning av prop. 2005/06:145 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande
Motion 2005/06:Bo19 av Lars Tysklind m.fl. (fp)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till mål för energieffektivisering i bebyggelsen. Riksdagen beslutar att målet för energieffektivisering i bebyggelsen formuleras: Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler minskar och är lägre år 2010 än år 1995. Bostadssektorn bör- Inlämnad
- 2006-04-06
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2005/06:BoU9
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av prop. 2005/06:181 Miljöklassning av alternativa motorbränslen m.m.
Motion 2005/06:MJ54 av Anita Brodén m.fl. (fp)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ansvarig myndighet snarast skaffar sig kunskap och därmed kontroll över de alternativa motorbränslenas miljö- och hälsopåverkan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att- Inlämnad
- 2006-04-18
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2005/06:MJU28
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av redog. 2005/06:RRS23 Regeringens styrning av Naturvårdsverket
Motion 2005/06:MJ32 av Sverker Thorén m.fl. (fp)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för att genomförandet av miljöpolitiken genom Naturvårdsverkets verksamhet skall få bättre förutsättningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verkställa det- Inlämnad
- 2006-04-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2006/07:MJU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2005/06:171 Vissa fiskeripolitiska frågor
Motion 2005/06:MJ40 av Sverker Thorén m.fl. (fp)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall ta en aktiv del i den gemensamma fiskeripolitikens utformning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall arbeta för att Östersjön skall bli ett- Inlämnad
- 2006-04-06
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2005/06:MJU27
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
med anledning av framst. 2005/06:RRS21 Riksrevisionens styrelses framställning angående statens insatser för att säkerställa en god kommunal beredskap för oljekatastrofer
Motion 2005/06:Fö4 av Allan Widman m.fl. (fp)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tillsynen av kommunernas oljeberedskap. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett statligt ansvar för oljebekämpningen under saneringsfasen vid stora oljeolyckor som rör flera- Inlämnad
- 2006-04-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2005/06:FöU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2005/06:183 Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring
Motion 2005/06:MJ26 av Lennart Fremling m.fl. (fp)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen med undantag av föreslagen förändring i 27 lagen 1984:3 om kärnteknisk verksamhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör återkomma med förslag på en ny lag som tar med fler detaljer. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2006-04-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2005/06:MJU24
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av prop. 2005/06:128 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m.
Motion 2005/06:MJ21 av Anita Brodén m.fl. (fp)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tills vidare behålla begreppet tillsyn i de nu aktuella lagarna och låta kontroll finnas med som ett annat mer inskränkt begrepp. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kravet- Inlämnad
- 2006-04-04
- Förslag
- 17
- Utskottsberedning
- 2005/06:MJU23
- Riksdagsbeslut
- (17 yrkanden): 16 avslag, 1 bifall,
med anledning av skr. 2005/06:88 Ekologisk produktion och konsumtion – Mål och inriktning till 2010
Motion 2005/06:MJ28 av Marie Wahlgren m.fl. (fp)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör fokusera på miljömål och inte på mål baserade på produktionsmetoder. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett mål för statlig verksamhet men inte för kommuner,- Inlämnad
- 2006-04-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2005/06:MJU20
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag