Lars Andersson (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 188
- Titel
- Tjänsteman.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 57 01
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Justitieutskottet
Suppleant
Konstitutionsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Nordiska rådets svenska delegation
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-05-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-05-16
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-09-03
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-11-28
- Suppleant
- 2020-09-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-09-06
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-09-20
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2024-10-31
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2022-11-01 – 2022-12-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 19 och 21 och konstitutionsutskottet 22.Suppleant konstitutionsutskottet 18–22, utrikesutskottet 18–20, justitieutskottet 18–, försvarsutskottet 18–, EU-nämnden 18–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18, 19 och 20 och utbildningsutskottet 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 18– och Europarådets svenska delegation 22.
Föräldrar
Direktör Bertil Andersson och frisören Inger Andersson.
Utbildning
Eksamen artium, Oslo Handelsgymnasium 84. Bachelor in Business Administration, inriktning International Management, Oklahoma State University 88.
Anställningar
Partiledarassistent Sverigedemokraterna 13–18. Diverse försäljningsrelaterade anställningar (Key Account Manager, Export Manager, Store Manager etc.) 89–13.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kävlinge 12–. Vice ordförande kommunstyrelsen 22–. Ledamot, kommunstyrelsen och nämnder.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Jordaxelns förskjutningar
Skriftlig fråga 2020/21:2709 av Lars Andersson (SD)
Fråga 2020/21:2709 Jordaxelns förskjutningar av Lars Andersson SD till Miljö- och klimatminister Per Bolund MP Miljöministern uttryckte genom en tweet nyligen att den globala klimatkrisen förskjutit jordaxeln och att det är människans beteende som ligger till grund för detta. Uttalandet baseras tydligen på en statlig- Inlämnad
- 2021-04-28
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
Statsrådets uttalande om mansnormer
Skriftlig fråga 2020/21:2675 av Lars Andersson (SD)
Fråga 2020/21:2675 Statsrådets uttalande om mansnormer av Lars Andersson SD till Statsrådet Märta Stenevi MP Efter det att fem kvinnor mördats på mindre än tre veckor av män som de haft en nära relation med har frågan om mäns våld mot kvinnor rönt mycket uppmärksamhet i medierna den senaste tiden. Statsrådet Märta Stenevi- Inlämnad
- 2021-04-27
- Besvarare
- Statsrådet Märta Stenevi (MP)
Skolans objektivitetsprincip
Skriftlig fråga 2020/21:2646 av Lars Andersson (SD)
Fråga 2020/21:2646 Skolans objektivitetsprincip av Lars Andersson SD till Utbildningsminister Anna Ekström S De senaste dagarna har en förälder uppmärksammats flitigt i medierna efter att ha ifrågasatt den ideologiska inriktningen på en av hans döttrars lektioner. Föräldern har kritiserats av såväl socialdemokratiska- Inlämnad
- 2021-04-23
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Projektbidrag från anslaget 2:4 Krisberedskap
Skriftlig fråga 2020/21:2468 av Lars Andersson (SD)
Fråga 2020/21:2468 Projektbidrag från anslaget 2:4 Krisberedskap av Lars Andersson SD till Statsrådet Mikael Damberg S Varje år anslår den svenska staten 500 miljoner kronor till olika myndighetsprojekt vars syften är att stärka vår krisberedskap och vårt civila försvar. I tider med en pågående coronapandemi är dessa- Inlämnad
- 2021-04-07
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Internationella stöldligor
Skriftlig fråga 2020/21:1550 av Lars Andersson (SD)
Fråga 2020/21:1550 Internationella stöldligor av Lars Andersson SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Under de senaste decennierna har internationella stöldligor kunnat härja relativt fritt i Sverige. Efter avslutade stöldturnéer har ligorna enkelt kunnat föra ut stöldgodset ur landet utan att riskera- Inlämnad
- 2021-01-29
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Språkkrav
Skriftlig fråga 2020/21:1427 av Lars Andersson (SD)
Fråga 2020/21:1427 Språkkrav av Lars Andersson SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I samband med att Folkpartiet presenterade sitt integrationsprogram år 2002 föreslog partiet att acceptabla kunskaper i svenska skulle vara att krav för att erhålla svenskt medborgarskap. Adekvata språkkunskaper- Inlämnad
- 2021-01-22
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)