Larry Söder (KD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Hallands län, plats 126
- Född år
- 1969
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Kristdemokraterna
Kvittningsperson
Civilutskottet
Ledamot
Finansutskottet
Suppleant
Skatteutskottet
Suppleant
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Ledamotsrådet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2015-04-25 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Kristdemokraterna
- Kvittningsperson
- 2022-11-24 –
Civilutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-11-18 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-05-08 – 2017-05-04
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-05-08 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-11-09
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-05-08 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-05-08 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-05-08 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-02-16 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2024-02-22 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-09
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2022-10-12 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14 och 15– (statsrådsersättare 140929–141003). Ledamot skatteutskottet 15–18. Vice ordförande civilutskottet 18–22 och ledamot 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 15–18, socialutskottet 15–18, kulturutskottet 15–18, utbildningsutskottet 15–17, miljö- och jordbruksutskottet 15–18 och 22–, finansutskottet 18– och skatteutskottet 22–. Ledamot ledamotsrådet 22–. Kvittningsperson Kristdemokraterna 22–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning
Betänkande 2014/15:UbU13
Riksdagen sa ja, med vissa mindre ändringar, till regeringens förslag om en effektivare och mer individanpassad vuxenutbildning. Det handlar framför allt om utbildningen i svenska för invandrare, sfi, och den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå.
Beslut innebär att sfi inte längre ska vara en egen skolform utan i stället ingå i den kommunala vuxenutbildningen - på grundläggande och gymnasial nivå samt i form av svenska för invandrare. Huvudmannen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska verka för att undervisningen erbjuds på tider som är anpassade efter elevens behov.
Beslutet innebär också att elevens hemkommun ska erbjuda studie- och yrkesvägledning om eleven börjar på en kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå. Hemkommunen ska även upprätta en individuell studieplan.
Lagändringarna börjar att gälla den 1 januari 2016 men ska tillämpas från och med den 1 juli 2016.
- Behandlade dokument
- 10
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 33, 101 minuter
- Justering
- 2015-06-04
- Bordläggning
- 2015-06-10
- Debatt
- 2015-06-11
- Beslut
- 2015-06-16
Litteratur, läsande och språk
Betänkande 2014/15:KrU9
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en lagändring som innebär att antalet ledamöter i styrelsen för Sveriges författarfond minskas. Lagen gäller den 1 augusti 2015.
Riksdagen har även behandlat motioner inom litteratur, läsande och språk. I samband med det uppmanade riksdagen regeringen att verka för att ytterligare öka antalet så kallade fristäder i Sverige. Fristäder är platser i Sverige där förföljda konstnärer bland annat kan få skydd, boende och månadsstipendium.
Riksdagen sa nej till övriga motioner som handlar om läsfrämjande åtgärder, ett nationellt lånekortssystem, ett nationellt uppdrag till Astrid Lindgrens Näs, skärpning av språklagen, nordisk språkförståelse, vissa minoriteters kulturarv samt punktskrift.
- Behandlade dokument
- 10
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 25, 75 minuter
- Justering
- 2015-06-04
- Bordläggning
- 2015-06-10
- Debatt
- 2015-06-11
- Beslut
- 2015-06-11
Alkoholreklamen
Skriftlig fråga 2014/15:630 av Larry Söder (KD)
Fråga 2014/15:630 Alkoholreklamen av Larry Söder KD till Statsrådet Gabriel Wikström S Omfattande forskning visar att marknadsföring av alkohol ökar ungas alkoholkonsumtion och sänker debutåldern. Från 2010 till 2014 ökade investeringarna i alkoholreklam från 659 miljoner kronor till ca 1 376 miljoner kronor. Alkohol- Inlämnad
- 2015-06-04
- Besvarare
- Statsrådet Gabriel Wikström (S)
Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården
Betänkande 2014/15:SoU17
Regeringen ska i budgetpropositionen för 2016 avisera ett förslag om att så snart som möjligt införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Där ska regeringen också ge besked om när kravet på legitimation tidigast kan börja gälla. Riksdagen riktade ett tillkännagivande om detta till regeringen.
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 6, 33 minuter
- Justering
- 2015-05-28
- Bordläggning
- 2015-06-02
- Debatt
- 2015-06-03
- Beslut
- 2015-06-03
Framtiden för familjedaghem
Skriftlig fråga 2014/15:620 av Larry Söder (KD)
Fråga 2014/15:620 Framtiden för familjedaghem av Larry Söder KD till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP I flera kommuner diskuteras familjedaghemmens existens, och i andra kommuner har alternativet redan tagits bort. För mig är det oerhört viktigt att familjerna själva får välja den barnomsorgsform som passar dem- Inlämnad
- 2015-06-03
- Besvarare
- Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Begränsning av valfriheten
Skriftlig fråga 2014/15:617 av Larry Söder (KD)
Fråga 2014/15:617 Begränsning av valfriheten av Larry Söder KD till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Regeringen har aviserat att valfriheten för barnfamiljer kommer att begränsas. Vårdnadsbidraget kommer att försvinna som alternativ. Vårdnadsbidraget syftar till att skapa ökad rättvisa och valfrihet i barnomsorgen- Inlämnad
- 2015-06-03
- Besvarare
- Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)