Kristoffer Lindberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Gävleborgs län, plats 106
- Född år
- 1992
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Kulturutskottet
Suppleant
Europarådets svenska delegation
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2021-11-01 – 2021-12-19
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
Skatteutskottet
- Extra suppleant
- 2021-11-01 – 2021-12-19
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2022-11-01 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 21 (ersättare 211101–211219) och 22–. Extra suppleant skatteutskottet 21. Suppleant kulturutskottet 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 22–.
Föräldrar
Läraren Ann-Kristin Alftberg och bagaren Mikael Lindberg.
Utbildning
Torsbergsgymnasiet, estetiskt program, Bollnäs 08-11. Fridhems folkhögskola, teaterlinjen, Svalöv 12–13. Studier i statsvetenskap och spanska, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Högskolan Dalarna 19–21.
Anställningar
Butiksbiträde, matbutik i Bollnäs 08–13. Lärarvikarie, Ovanåkers kommun 11–12, 13–14. Butiksbiträde, klädbutik i Bollnäs 13–14. Verksamhetsutvecklare, Arbetarnas bildningsförbund västra Hälsingland 21–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Bollnäs 10– (ordförande 18–22). Ledamot barn- och utbildningsnämnden 11–18 (ordförande 15–18). Ersättare, kommunstyrelsen 11–14. Nämndeman, Hudiksvalls tingsrätt 12–14. Vice ordförande, kultur- och internationella utskottet, Bollnäs kommun, 13–14. Regionfullmäktig, Gävleborg 14–18. Ledamot, Folkteatern Gävleborg 18–22. Representant Världsarvsrådet, Bollnäs kommun 19–22. Representant Leader utveckling Hälsingebygden, Bollnäs kommun, 19–22.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Bollnäs 07–09. Ordförande, Bollnäs socialdemokratiska arbetarekommun 13–17. Ledamot distriktsstyrelsen, Socialdemokraterna Gävleborg 14–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Betänkande 2021/22:SkU1
Totalt cirka 12,8 miljarder kronor ur statens budget för 2022 går till utgiftsområdet skatt, tull och exekution. Riksdagen sa delvis ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 och delvis ja till förslag i motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Riksdagen sa nej till övriga förslag i motioner.
Mest pengar går till Skatteverket, cirka 8 miljarder kronor. Cirka 2,4 miljarder kronor går till Tullverket och cirka 2 miljarder till Kronofogdemyndigheten.
Beslutet om utgiftsområdet omfattar 100 miljoner kronor mer än regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022. Ändringen gäller anslaget till Tullverket.
Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 24 november 2021. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.
- Behandlade dokument
- 31
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 11
- Anföranden och repliker
- 21, 66 minuter
- Justering
- 2021-12-02
- Bordläggning
- 2021-12-08
- Debatt
- 2021-12-09
- Beslut
- 2021-12-14
Statsministerns frågestund
Vid frågestunden svarar statsministern på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.- Datum
- 2021-12-09
Omlokalisering av statliga myndigheter
Skriftlig fråga 2021/22:436 av Kristoffer Lindberg (S)
Fråga 2021/22:436 Omlokalisering av statliga myndigheter av Kristoffer Lindberg S till Statsrådet Ida Karkiainen S Regeringen tillsatte 2015 en parlamentarisk kommitté med uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen nationell politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Landsbygdskommitténs förslag- Inlämnad
- 2021-12-01
- Besvarare
- Statsrådet Ida Karkiainen (S)
Investeringar i vägar
Skriftlig fråga 2021/22:409 av Kristoffer Lindberg (S)
Fråga 2021/22:409 Investeringar i vägar av Kristoffer Lindberg S till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Riksväg 83 är en regional pulsåder och av stor vikt i det regionala vägnätet i Gävleborgs län. Den ingår därför i det så kallade prioriterade funktionella vägnätet. Utifrån denna klassificering är det av stor vikt- Inlämnad
- 2021-12-01
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)