Margareta Winberg (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Titel
- lärare
- Född år
- 1947
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-10-30
- Ledig
- 1994-10-07 – 2002-09-30
- Ordinarie
- 1981-10-05 – 1994-10-06
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 1992-11-10 – 1994-10-01
- Ledamot
- 1992-11-06 – 1992-11-09
- Ledamot
- 1988-10-02 – 1991-09-29
- Ledamot
- 1985-09-29 – 1988-10-01
- Ledamot
- 1982-10-03 – 1985-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 1991-10-07 – 1992-11-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 1985-09-29 – 1988-10-01
- Suppleant
- 1982-10-03 – 1985-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1991-09-29
Statsrådsberedningen
- Statsråd
- 2002-10-21 – 2003-10-31
EFTA-delegationen
- Suppleant
- 1986-10-06 – 1989-06-01
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1981- Suppl SfU 81/82, JoU 81/82--82/83, SoU 82/83--87/88 och KU 88/89--90/91. Led JoU 82/83--90/91 och 92/93--93/94, ordf 92/93--93/94, samt TU 91/92. Led av TK 92/93--93/94. Suppl i EFTA-delegationen 86/87--88/89. Suppl i styrelsen för RBJ 88/89--91/92.
Bostadsort
Nälden
Utbildning
Realexamen 63. Flickskola 63-65. Folkskollärarexamen 69. Folkskollärare 69-79. Ämneslärarkompetens 78. Politisk sekreterare i Jämtlands läns landsting 79-81. Statsråd och chef för Jordbruksdepartementet 7.10.1994-22.3.1996, statsråd och chef för Arbetsmarknadsdepartementet 22.3.1996-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Led av styrelsen för Vaplans socialdemokratiska kvinnoklubb, ordf 75--78, och Jämtlands läns socialdemokratiska kvinnodistrikt 79--80. Led av förbundsstyrelsen för Sv:es socialdemokratiska kvinnoförbund (SSKF) 81--, ordf 90--, och dess VU, studieorganisatör i SSKF 84--90. -- Led av styrelsen för Krokoms arbetarekommun 76--78.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av styrelsen för högskolan i Östersund 80-94, vice ordförande 83-87, ordförande 87-88, statens vägverk 82-92 och institutet för vatten-och friluftsforskning 87-91. Ledamot av lantbruksnämnden i Jämtlands län 86-94 och rennäringsdelegationen 86-94, ordförande 88-92, bränslenämnden 88-92 och växtförädlingsnämnden 88-89. - Ledamot av försäkringsverksamhetskommittén 81-82, utredningen on rennäringens ekonomiska förhållanden 82-83, delegationen för arbetsfrågor 85-86, utredningen om samordnad länsförvaltning 88-89, livsmedelspolitiska arbetsgruppen 89-90, nationalkommittén rörande 1992 års FN-konferens om miljö och utveckling 90-92, partnerskapskommittén 91-93, nationalkommittén för förberedelser inför 1996 års toppmöte om global livsmedelssäkerhet 96, ordförande 96, kommissionen för att underlätta rekryteringen av personal till vård- och omsorgssektorn 98-99, Ledamot jämställdhetsrådet, ordförande,
Kommunala uppdrag
Led av Alsens skolstyrelse 71--73 och Krokoms skolstyrelse 74--76. Led av vuxenutbildningsrådet 74--77. -- Led av Jämtlands läns landstings FU 76--81. Led av personaldelegationen, ordf 80--81.
Föräldrar
Sliparen Gunnar Gilbert Gustafsson och hemsamariten Greta Harriet Håkansson
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
regeringens jämställdhetspolitik
Interpellation 2002/03:162 av Billström, Tobias (m)
den 5 februari Interpellation 2002/03:162 av Tobias Billström m till vice statsminister Margareta Winberg om regeringens jämställdhetspolitik Jämställdhetsministern kritiserar ofta näringslivet för att det finns för få kvinnor på beslutande poster. Regeringen överväger en lagstiftning som ska tvinga bolag att kvotera- Inlämnad
- 2003-02-05
- Besvarare
- Margareta Winberg (S)
lönediskriminering i Regeringskansliet
Interpellation 2002/03:161 av Billström, Tobias (m)
den 5 februari Interpellation 2002/03:161 av Tobias Billström m till vice statsminister Margareta Winberg om lönediskriminering i Regeringskansliet Jämställdhetsministern kritiserar ofta näringslivet för att det finns för få kvinnor på beslutande poster. Regeringen överväger en lagstiftning som ska tvinga bolag att- Inlämnad
- 2003-02-05
- Besvarare
- Margareta Winberg (S)
befolkningsutvecklingen
Interpellation 2002/03:114 av Darvik, Axel (fp)
den 20 december Interpellation 2002/03:114 av Axel Darvik fp till statsminister Göran Persson om befolkningsutvecklingen För oss politiker är problem som ligger långt fram i tiden ibland svåra att ta till sig och ägna tillräcklig uppmärksamhet. Ett sådant problem är Europas långsiktiga befolkningsutveckling. Det finns- Inlämnad
- 2002-12-20
- Besvarare
- Margareta Winberg (S)
jämställdhetsarbetet inom landstingen
Interpellation 2002/03:101 av Krantz, Tobias (fp)
den 16 december Interpellation 2002/03:101 av Tobias Krantz fp till vice statsminister Margareta Winberg om jämställdhetsarbetet inom landstingen I slutet av oktober presenterade Jämställdhetsombudsmannen, JämO, resultatet av en granskning av jämställdhetsarbetet inom Jönköpings läns landsting. Jönköpingslandstinget- Inlämnad
- 2002-12-16
- Besvarare
- Margareta Winberg (S)
utredningars självständiga arbete
Interpellation 2002/03:57 av Bill, Per (m)
den 22 november Interpellation 2002/03:57 av Per Bill m till statsminister Göran Persson om utredningars självständiga arbete Under den senaste månaden har det återigen visat sig att statliga parlamentariska utredningar läcker som sållSkollagskommittén och Gymnasiekommittén, som båda borde varit slutförda för åratal- Inlämnad
- 2002-11-22
- Besvarare
- Margareta Winberg (S)
Ansvarsfullt fiske - svenska prioriteringar förEU:s framtida fiskeripolitik, m.m.
Betänkande 2001/02:MJU23
Riksdagen lade till handlingarna regeringens redovisning av svenska prioriteringar för EU:s framtida fiskepolitik. Målen för nuvarande fiskepolitik har inte uppnåtts. Målsättningen för den gemensamma fiskepolitiken ska vara att den bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt. Den framtida fiskepolitiken bör därför utvecklas så att den bättre bidrar till detta mål. Arbetet måste utgå från vetenskapliga bedömningar av bestånden och fiskemöjligheterna. Försiktighetsprincipen ska tillämpas och miljöaspekterna vägas in. Vidare uppmanar riksdagen, med anledning av motionsförslag, regeringen att se över skyddet för svenska fiskare vid olyckor till följd av dumpade kemiska stridsmedel. Riksdagen avslog också motioner från allmänna motionstiderna 2000 och 2001 om nationella fiskefrågor.- Behandlade dokument
- 58
- Förslagspunkter
- 44
- Reservationer
- 27
- Anföranden och repliker
- 31, 82 minuter
- Justering
- 2002-05-16
- Debatt
- 2002-06-11
- Beslut
- 2002-06-12
gifter i födan
Interpellation 2001/02:490 av N Hedström, Lotta (mp)
den 26 april Interpellation 2001/02:490 av Lotta N Hedström mp till jordbruksminister Margareta Winberg om gifter i födan De nyligen presenterade uppgifterna om cancerframkallande halter av akrylamid i vår mat har aktualiserat en viktig fråga, nämligen matens koppling till vår totala hälsa. Ett ad hoc artat förhållningssätt- Inlämnad
- 2002-04-26
- Besvarare
- jordbruksminister Margareta Winberg (S)
Vänerns översvämning
Interpellation 2001/02:440 av Hagström, Ulla-Britt (kd)
den 26 april Interpellation 2001/02:440 av Ulla-Britt Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om Vänerns översvämning Klimatförändringarna har förorsakat många människor stor skada genom olika naturkatastrofer. I u-länderna är befolkningen mindre rustad att hantera de skador naturkatastroferna för med- Inlämnad
- 2002-04-26
- Besvarare
- jordbruksminister Margareta Winberg (S)
sysselsättningen inom de areella näringarna
Interpellation 2001/02:436 av Jonsson, Göte (m)
den 26 april Interpellation 2001/02:436 av Göte Jonsson m till näringsminister Björn Rosengren om sysselsättningen inom de areella näringarna De areella näringarna är mycket viktiga för såväl sysselsättningen som ekonomin i vårt land. På landsbygden är dessa näringar basen för all verksamhet och helt nödvändig för- Inlämnad
- 2002-04-26
- Besvarare
- jordbruksminister Margareta Winberg (S)
Kritik mot Sverige från FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna
Interpellation 2001/02:416 av Holma, Siv (v)
den 25 april Interpellation 2001/02:416 av Siv Holma v till statsminister Göran Persson om kritik mot Sverige från FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna I rapporten från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter vilken avlämnades i början av april år 2002 framkommer stark kritik mot Sverige. Av rapporten framgår- Inlämnad
- 2002-04-25
- Besvarare
- jordbruksminister Margareta Winberg (S)
rennäringspolitiken
Interpellation 2001/02:410 av Sundell, Ola (m)
den 24 april Interpellation 2001/02:410 av Ola Sundell m till jordbruksminister Margareta Winberg om rennäringspolitiken När nya regler övervägs inom rennäringspolitiken är det viktigt att ta hänsyn till sådana faktorer som helhetssyn, ömsesidig respekt, avvägningar, gränsbestämningar av rättigheter, lokala lösningar- Inlämnad
- 2002-04-24
- Besvarare
- jordbruksminister Margareta Winberg (S)
dubbelregistreringen av älgjakten
Interpellation 2001/02:409 av Sjölund, Anders (m)
den 24 april Interpellation 2001/02:409 av Anders Sjölund m till jordbruksminister Margareta Winberg om dubbelregistrering av älgjakten Den s.k. dubbelregistreringen av älgjakt, tillsammans med andra jaktfrågor, blev olyckligt nog inte behandlade i den rennäringspolitiska utredningen. Mot denna bakgrund verkar det- Inlämnad
- 2002-04-24
- Besvarare
- jordbruksminister Margareta Winberg (S)
Gränsdragningskommissionen
Interpellation 2001/02:408 av Sjölund, Anders (m)
den 24 april Interpellation 2001/02:408 av Anders Sjölund m till jordbruksminister Margareta Winberg om gränsdragningskommissionen Frågan om vilka markområden som genom hävdvunnen rätt kan räknas som renbetesområde, ska nu äntligen utredas av en gränsdragningskommission. Kommissionens direktiv ger emellertid ingen- Inlämnad
- 2002-04-24
- Besvarare
- jordbruksminister Margareta Winberg (S)
jämställdheten i Jämtland
Interpellation 2001/02:390 av Oscarsson, Yvonne (v)
den 19 april Interpellation 2001/02:390 av Yvonne Oscarsson v till jordbruksminister Margareta Winberg om jämställdheten i Jämtland Jag har tidigare ställt en skriftlig fråga till statsrådet Margareta Winberg med anledning av den jämställdhetssatsning som gjorts vid Polismyndigheten i Jämtland. Regeringen gav myndigheten- Inlämnad
- 2002-04-19
- Besvarare
- jordbruksminister Margareta Winberg (S)
den småskaliga slakteriverksamheten
Interpellation 2001/02:363 av Högström, Tomas (m)
den 11 april Interpellation 2001/02:363 av Tomas Högström m till jordbruksminister Margareta Winberg om den småskaliga slakteriverksamheten EU har genom kommissionens förordning EG 270/2002 av den 14 februari 2002 skärpt regelverket vad gäller SRM-hanteringen fr.o.m. den 1 april 2002. Förtydligandet innebär enligt- Inlämnad
- 2002-04-11
- Besvarare
- jordbruksminister Margareta Winberg (S)
statligt medfinansierad exportfrämjande verksamhet inom jordbruket
Interpellation 2001/02:349 av Erlandsson, Eskil (c)
den 4 april Interpellation 2001/02:349 av Eskil Erlandsson c till jordbruksminister Margareta Winberg om statligt medfinansierad exportfrämjande verksamhet inom jordbruket Food From Sweden FFS verksamhet startade upp i nuvarande form 1992. Organisationen har sedan dess erhållit ett statligt anslag på genomsnittligt- Inlämnad
- 2002-04-04
- Besvarare
- jordbruksminister Margareta Winberg (S)
EU:s jordbruksstöd
Interpellation 2001/02:212 av Stenmark, Rigmor (c)
den 28 januari Interpellation 2001/02:212 av Rigmor Stenmark c till jordbruksminister Margareta Winberg om EU:s jordbruksstöd Vi är nu en bra bit inne på det nya året 2002 och ännu har inte alla jordbrukare som har rätt till pengar fått sina medel utbetalda från Jordbruksverket. Länsstyrelsens handläggare i Uppsala- Inlämnad
- 2002-01-28
- Besvarare
- jordbruksminister Margareta Winberg (S)
administrationen av EU-stödet
Interpellation 2001/02:227 av G Nilsson, Carl (m)
den 1 februari Interpellation 2001/02:227 av Carl G Nilsson m till jordbruksminister Margareta Winberg om administrationen av EU-stödet De sena utbetalningarna av EU-stöden är en fråga som irriterar både jordbrukarna och de administrerande länsstyrelserna. Jordbrukarna är givetvis angelägna att få sina ersättningar- Inlämnad
- 2002-02-01
- Besvarare
- jordbruksminister Margareta Winberg (S)
lönegapet mellan män och kvinnor
Interpellation 2001/02:147 av Larsson, Maria (kd)
den 18 december Interpellation 2001/02:147 av Maria Larsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om lönegapet mellan män och kvinnor Trots att Sverige i relation till andra länder kan räknas som ett av de mer jämställda är vägen till ett fullständigt jämställt samhälle fortfarande mycket lång. I FN:s färska- Inlämnad
- 2001-12-18
- Besvarare
- jordbruksminister Margareta Winberg (S)
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske medanslutande näringar
Betänkande 2001/02:MJU2
Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till jord- och skogsbruk samt fiske för 2002. Anslagen är fördelade på sju politikområden. Det mest omfattande av dessa är Livsmedelspolitikområdet som omfattar i första hand verksamhet som avser jordbruks- och trädgårdsnäringarna, fiskerinäringen samt livsmedel. Övriga politikområden är Landsbygdspolitik, Djurpolitik, Samepolitik, Skogspolitik, Utbildningspolitik och Forskningspolitik. Anslaget till arealersättning och djurbidrag m.m. med sänks med 3,5 miljarder kronor jämfört med regeringens förslag. Det är en följd av riksdagens beslut att sänka ramen för utgiftsområdet (se 2001/02:FiU1 ). Ungefär 51 % av utgifterna finansieras från EU-budgeten. Merparten av EU-stödet gäller obligatoriska åtgärder som arealersättning, djurbidrag, intervention och exportbidrag. Ett nytt anslag beslutades för en särskild djurskyddsmyndighet som regeringen vill inrätta för att förstärka djurskyddet. Riksdagen gav vidare, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att se över statens ansvar för skördeskador i samband med naturkatastrofer.- Behandlade dokument
- 27
- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 46, 139 minuter
- Beredning
- 2001-10-23
- Justering
- 2001-11-22
- Debatt
- 2001-12-10
- Beslut
- 2001-12-11