Johan Pehrson (L)
Utbildningsminister
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Örebro län, plats 198
- Titel
- Jur.kand.
- Född år
- 1968
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Liberalerna
Partiledare
Utbildningsdepartementet
Utbildningsminister
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2015-04-19
Folkpartiet liberalerna
- Gruppledare
- 2006-10-11 – 2014-10-04
Liberalerna
- Partiledare
- 2022-11-26 –
- Tillförordnad partiledare
- 2022-04-08 – 2022-11-26
- Gruppledare
- 2019-06-28 – 2022-04-08
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-04-22 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-09-05 – 2022-04-13
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2019-09-05
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-15
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2008-10-22 – 2010-10-04
- Ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2001-09-25 – 2002-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2001-09-25
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2001-09-27
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-10-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-09-05 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-02-15 – 2019-09-05
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2008-11-13 – 2010-02-05
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2008-10-21
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-09-05
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-03-05
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2003-10-03 – 2004-04-01
- Suppleant
- 1999-10-01 – 2000-02-15
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2000-02-15 – 2002-09-30
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-11-15
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-19
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2003-10-07 – 2003-11-20
Lagutskottet
- Suppleant
- 1998-10-20 – 1999-10-01
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-03-10
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2014-10-07
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2019-08-29 – 2022-10-02
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-17
- Ledamot
- 2019-09-05 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2010-11-01 – 2014-10-31
- Personlig suppleant
- 2006-11-01 – 2010-10-31
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2003-01-01 – 2005-03-17
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2008-11-11
Arbetsmarknadsdepartementet
- Arbetsmarknads- och integrationsminister
- 2022-10-18 – 2024-09-10
Utbildningsdepartementet
- Utbildningsminister
- 2024-09-10 – 2026-09-21
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2019-04-01 – 2022-10-18
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–15 och 18–. Ledamot skatteutskottet 98–01. Ledamot justitieutskottet 01–02, 08–15, 18–19 och 19–22 samt ordförande 02–06. Ledamot socialutskottet 06–07 och finansutskottet 07–08 och 19. Suppleant justitieutskottet 98–01, 19 och 22, lagutskottet 98–99, konstitutionsutskottet 99–00, 03–04 och 10–15, socialförsäkringsutskottet 00–02, sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03, finansutskottet 06–10, 10–14 och 19–22, civilutskottet 14 och EU-nämnden 14–15 och 18–22. Ledamot riksdagsstyrelsen 06–14, Utrikesnämnden 06–14 och 22 samt krigsdelegationen 06–14 och 19–22. Personlig suppleant i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 06–14. Suppleant Europarådets svenska delegation 03–05, riksbanksfullmäktige 06–08 och Utrikesnämnden 19–22. Gruppledare 06–14. Partiledare Liberalerna 22–. Arbetsmarknads- och integrationsminister, Arbetsmarknadsdepartementet 221018–.
Föräldrar
Tjänstemannen Bengt Pehrson och silversmeden Margareta Berndtsson.
Utbildning
Ekonomisk gymnasieskola, Risbergska skolan, Örebro 85–87. Juristlinjen, Uppsala universitet 90–96. Diploma in Legal Studies, King's College, London 94–95. Ekonomisk historia, Uppsala universitet 93–96.
Anställningar
Banktjänsteman, Götabanken 89–90. Politiskt sakkunnig, Finansdepartementet 92–93 och Socialdepartementet 93–94. Jurist, Gota Bank Fonder AB 93–94. Ledarskribent, Nerikes Allehanda 94. Politisk sekreterare, Folkpartiet liberalerna 96–97. Tingsnotarie, Örebro tingsrätt 97–98. Partisekreterare, Folkpartiet 01–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Kommittén om barnmisshandel och därmed sammanhängande frågor 98– och Kommittén mot barnmisshandel 99–01. Ledamot, Jämställdhetsrådet 99–02 och Anhörigkommittén 00–02. Ledamot, Parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–14 och Polisorganisationskommittén 10–15. Polisens nationella insynsråd 14–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Örebro 98, 02 och 06. Ersättare, miljönämnden 89–91 och service- och arbetsmarknadsnämnden 98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Örebro läns distrikt av FPU, ordförande 88–90. Styrelseledamot, LUF 91–95 och 2:e vice ordförande 91–93. Styrelseledamot, Örebro kommunförening av Folkpartiet (FP) 97–01 och Örebro läns länsförbund av FP 98–16. Partisekreterare, Folkpartiet 01–02. Styrelseledamot, Folkpartiets partistyrelse 01–15 och Folkpartiets partiledning 01–15. Styrelseledamot, Karlslunds IF 98–00.
Litteratur
Nytt ljus över miljöfrågan (97, tillsammans med andra).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Statsministerns frågestund
Vid frågestunden svarar statsminister Magdalena Andersson S på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.- Datum
- 2022-06-16
Partiledardebatt
Den 8 juni klockan 9 är det partiledadebatt i riksdagen. I partiledardebatten får partiledarna för alla riksdagspartier chansen att argumentera för den politik de vill föra. Debatten tolkas till teckenspråk och engelska och sänds via webb-tv. Debatten går att se både direkt och efterhand.- Datum
- 2022-06-08
med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition
Motion 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Maktskifte för skolan Liberalernas vårmotion 2022 Förord- Inlämnad
- 2022-05-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2021/22:213 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025
Motion 2021/22:4630 av Barbro Westerholm m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4630 av Barbro Westerholm m.fl. L med anledning av skr. 2021/22:213 En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 20222025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla former av läkemedelsberoende- Inlämnad
- 2022-04-08
- Förslag
- 18
- Utskottsberedning
- 2021/22:SoU25
- Riksdagsbeslut
- (18 yrkanden): 15 avslag, 3 bifall,
Statsministerns frågestund
Vid frågestunden svarar statsminister Magdalena Andersson S på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.- Datum
- 2022-04-07
med anledning av prop. 2021/22:160 Skolans arbete med trygghet och studiero
Motion 2021/22:4570 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4570 av Fredrik Malm m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:160 Skolans arbete med trygghet och studiero Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa konsekvenstrappor i skolväsendet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2022-04-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2021/22:UbU28
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2021/22:161 Ökad likvärdighet för skolhuvudmän
Motion 2021/22:4569 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4569 av Fredrik Malm m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:161 Ökad likvärdighet för skolhuvudmän Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag som säkerställer- Inlämnad
- 2022-04-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2021/22:UbU32
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,
med anledning av prop. 2021/22:168 En ökad differentiering av strandskyddet
Motion 2021/22:4568 av Jakob Olofsgård m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4568 av Jakob Olofsgård m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:168 En ökad differentiering av strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 7 kap. 13 a miljöbalken 1998:808 ges den lydelse som anges i motionens bilaga. Riksdagen beslutar att 7 kap. 18 c miljöbalken 1998:808- Inlämnad
- 2022-04-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2021/22:MJU27
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,
med anledning av prop. 2021/22:158 Ett mer likvärdigt skolval
Motion 2021/22:4567 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4567 av Fredrik Malm m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:158 Ett mer likvärdigt skolval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en gemensam skolvalsplattform och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2022-04-06
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2021/22:UbU33
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,
med anledning av prop. 2021/22:159 Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning
Motion 2021/22:4566 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4566 av Fredrik Malm m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:159 Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag om regleringar av de nationella- Inlämnad
- 2022-04-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2021/22:UbU25
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2021/22:156 Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd
Motion 2021/22:4535 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4535 av Fredrik Malm m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:156 Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2022-04-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:UbU31
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2021/22:157 Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning
Motion 2021/22:4534 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4534 av Fredrik Malm m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:157 Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sammanhållen skoldag utan konfessionella inslag- Inlämnad
- 2022-04-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:UbU29
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2021/22:198 Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer
Motion 2021/22:4533 av Robert Hannah m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4533 av Robert Hannah m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:198 Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge brottsoffer stärkta möjligheter att få ersättning från dömda gärningspersoner och tillkännager- Inlämnad
- 2022-04-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2021/22:CU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
med anledning av prop. 2021/22:155 In- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet
Motion 2021/22:4532 av Maria Nilsson m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4532 av Maria Nilsson m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:155 In- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2022-04-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:UbU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Processrättsliga frågor
Betänkande 2021/22:JuU24
Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett flertal förslag som rör processrättsliga frågor. Riksdagen riktar elva så kallade tillkännagivanden till regeringen om bland annat kameraövervakning, dataavläsning, kronvittnen och stärkt vittnesskydd.
Följande områden handlar de elva tillkännagivandena om:
- Kamerabevakning i sjukvården.
- Kravet på tillstånd till kamerabevakning för kommuner och regioner.
- Att knyta tillstånd till hemlig avlyssning eller övervakning av elektronisk kommunikation till en person.
- Platskrav vid hemlig dataavläsning.
- Datalagring.
- Förundersökningsbegränsning, direktavskrivning och åtalsunderlåtelse.
- Införande av ett system med kronvittnen.
- Ytterligare åtgärder för att stärka skyddet av vittnen.
- Konsekvenser för den som inte infinner sig till rättegång.
- Rätten till målsägandebiträde i överrätt.
- Sveriges rättshjälpsavtal med Hongkong.
Tillkännagivandena kom i samband med behandlingen av 140 förslag från den allmänna motionstiden 2021. Riksdagen sa nej till övriga motioner.
- Behandlade dokument
- 77
- Förslagspunkter
- 43
- Reservationer
- 40
- Anföranden och repliker
- 11, 63 minuter
- Justering
- 2022-03-17
- Bordläggning
- 2022-03-29
- Debatt
- 2022-03-30
- Beslut
- 2022-03-31
med anledning av prop. 2021/22:135 Idéburen välfärd
Motion 2021/22:4496 av Mats Persson m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4496 av Mats Persson m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:135 Idéburen välfärd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undanröja rättslig osäkerhet för ideella aktörer i välfärdssektorn, däribland genom att gå fram med ytterligare förslag- Inlämnad
- 2022-03-30
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2021/22:FiU28
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
med anledning av prop. 2021/22:186 En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring
Motion 2021/22:4484 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4484 av Johan Pehrson m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:186 En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straffskalor för mened och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2022-03-30
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2021/22:JuU35
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,
med anledning av prop. 2021/22:195 Skärpt straff för gravfridsbrott
Motion 2021/22:4482 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4482 av Johan Pehrson m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:195 Skärpt straff för gravfridsbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det av lagtexten ska framgå att det vid bedömningen av om brottet är grovt ska beaktas särskilt om gärningen- Inlämnad
- 2022-03-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:JuU43
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
med anledning av prop. 2021/22:162 Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning
Motion 2021/22:4479 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4479 av Fredrik Malm m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:162 Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla skolhuvudmän ska ha samverkansavtal med sjukvården- Inlämnad
- 2022-03-29
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2021/22:UbU27
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2021/22:132 Förskola för fler barn
Motion 2021/22:4478 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4478 av Fredrik Malm m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:132 Förskola för fler barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en språkförskola som är obligatorisk för nyanlända barn och barn till nyanlända och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2022-03-29
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2021/22:UbU24
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag