Johan Pehrson (L)
Utbildningsminister
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Örebro län, plats 198
- Titel
- Jur.kand.
- Född år
- 1968
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Liberalerna
Partiledare
Utbildningsdepartementet
Utbildningsminister
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2015-04-19
Folkpartiet liberalerna
- Gruppledare
- 2006-10-11 – 2014-10-04
Liberalerna
- Partiledare
- 2022-11-26 –
- Tillförordnad partiledare
- 2022-04-08 – 2022-11-26
- Gruppledare
- 2019-06-28 – 2022-04-08
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-04-22 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-09-05 – 2022-04-13
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2019-09-05
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-15
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2008-10-22 – 2010-10-04
- Ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2001-09-25 – 2002-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2001-09-25
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2001-09-27
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-10-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-09-05 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-02-15 – 2019-09-05
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2008-11-13 – 2010-02-05
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2008-10-21
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-09-05
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-03-05
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2003-10-03 – 2004-04-01
- Suppleant
- 1999-10-01 – 2000-02-15
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2000-02-15 – 2002-09-30
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-11-15
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-19
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2003-10-07 – 2003-11-20
Lagutskottet
- Suppleant
- 1998-10-20 – 1999-10-01
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-03-10
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2014-10-07
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2019-08-29 – 2022-10-02
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-17
- Ledamot
- 2019-09-05 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2010-11-01 – 2014-10-31
- Personlig suppleant
- 2006-11-01 – 2010-10-31
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2003-01-01 – 2005-03-17
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2008-11-11
Arbetsmarknadsdepartementet
- Arbetsmarknads- och integrationsminister
- 2022-10-18 – 2024-09-10
Utbildningsdepartementet
- Utbildningsminister
- 2024-09-10 – 2026-09-21
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2019-04-01 – 2022-10-18
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–15 och 18–. Ledamot skatteutskottet 98–01. Ledamot justitieutskottet 01–02, 08–15, 18–19 och 19–22 samt ordförande 02–06. Ledamot socialutskottet 06–07 och finansutskottet 07–08 och 19. Suppleant justitieutskottet 98–01, 19 och 22, lagutskottet 98–99, konstitutionsutskottet 99–00, 03–04 och 10–15, socialförsäkringsutskottet 00–02, sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03, finansutskottet 06–10, 10–14 och 19–22, civilutskottet 14 och EU-nämnden 14–15 och 18–22. Ledamot riksdagsstyrelsen 06–14, Utrikesnämnden 06–14 och 22 samt krigsdelegationen 06–14 och 19–22. Personlig suppleant i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 06–14. Suppleant Europarådets svenska delegation 03–05, riksbanksfullmäktige 06–08 och Utrikesnämnden 19–22. Gruppledare 06–14. Partiledare Liberalerna 22–. Arbetsmarknads- och integrationsminister, Arbetsmarknadsdepartementet 221018–.
Föräldrar
Tjänstemannen Bengt Pehrson och silversmeden Margareta Berndtsson.
Utbildning
Ekonomisk gymnasieskola, Risbergska skolan, Örebro 85–87. Juristlinjen, Uppsala universitet 90–96. Diploma in Legal Studies, King's College, London 94–95. Ekonomisk historia, Uppsala universitet 93–96.
Anställningar
Banktjänsteman, Götabanken 89–90. Politiskt sakkunnig, Finansdepartementet 92–93 och Socialdepartementet 93–94. Jurist, Gota Bank Fonder AB 93–94. Ledarskribent, Nerikes Allehanda 94. Politisk sekreterare, Folkpartiet liberalerna 96–97. Tingsnotarie, Örebro tingsrätt 97–98. Partisekreterare, Folkpartiet 01–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Kommittén om barnmisshandel och därmed sammanhängande frågor 98– och Kommittén mot barnmisshandel 99–01. Ledamot, Jämställdhetsrådet 99–02 och Anhörigkommittén 00–02. Ledamot, Parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–14 och Polisorganisationskommittén 10–15. Polisens nationella insynsråd 14–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Örebro 98, 02 och 06. Ersättare, miljönämnden 89–91 och service- och arbetsmarknadsnämnden 98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Örebro läns distrikt av FPU, ordförande 88–90. Styrelseledamot, LUF 91–95 och 2:e vice ordförande 91–93. Styrelseledamot, Örebro kommunförening av Folkpartiet (FP) 97–01 och Örebro läns länsförbund av FP 98–16. Partisekreterare, Folkpartiet 01–02. Styrelseledamot, Folkpartiets partistyrelse 01–15 och Folkpartiets partiledning 01–15. Styrelseledamot, Karlslunds IF 98–00.
Litteratur
Nytt ljus över miljöfrågan (97, tillsammans med andra).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En ny kameraövervakningslag
Betänkande 2012/13:JuU22
En ny kameraövervakningslag införs från den 1 juli 2013. Huvudprinciperna i den nya lagen är desamma som enligt nuvarande regler. För att sätta upp kameror på allmänna platser som gator och torg krävs även i fortsättningen tillstånd. Den nya lagen ger dock större möjligheter till kameraövervakning utan krav på tillstånd på vissa platser, bland annat i butiker, tunnelbanan och parkeringshus.
För att förstärka integritetsskyddet ska personer som blivit filmade kunna få rätt till ersättning när lagen inte följs. Sekretesskyddet och kraven på säkerhet för inspelat material förstärks också.
- Behandlade dokument
- 19
- Förslagspunkter
- 18
- Reservationer
- 17
- Anföranden och repliker
- 8, 54 minuter
- Beredning
- 2013-04-16
- Justering
- 2013-05-16
- Debatt
- 2013-05-29
- Beslut
- 2013-05-29
Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning
Betänkande 2012/13:JuU25
Att skada eller förstöra en närstående persons egendom eller att bryta mot ett kontaktförbud ska från den 1 juli 2013 kunna bedömas som grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning. De brottstyper som sedan tidigare kan utgöra fridskränkningsbrott är brott mot liv och hälsa, brott mot frihet och frid samt sexualbrott. Skadegörelsebrott riktar sig visserligen inte mot en persons liv, hälsa, frihet eller frid, men kan enligt riksdagen ändå innebära att brottsoffrets integritet kränks. Även överträdelse av kontaktförbud kan innebära en kränkning av integriteten.
Minimistraffet för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning höjs från sex till nio månaders fängelse. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 8, 40 minuter
- Justering
- 2013-05-16
- Debatt
- 2013-05-29
- Beslut
- 2013-05-29
Kränkande fotografering
Betänkande 2012/13:JuU21
Det nya brottet kränkande fotografering införs i lagen från den 1 juli 2013. Det innebär att det blir förbjudet att i hemlighet fotografera eller filma någon som befinner sig i sin privata miljö eller på en annan plats som är avsedd att vara privat, på en toalett, i ett omklädningsrum eller liknande. För att en fotografering ska vara straffbar krävs också att den sker utan tillåtelse från den som blir fotograferad. Straffet blir böter eller fängelse i högst två år.
En fotografering ska inte räknas som brottslig om den är försvarlig med tanke på syfte och sammanhang. Det kan till exempel handla om en fotografering som utgör ett journalistiskt nyhetsarbete. Bestämmelsen ska inte heller gälla den som fotograferar någon inom ramen för en myndighets verksamhet. För att avgöra om en fotografering är försvarlig ska en helhetsbedömning göras i det enskilda fallet.
- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 13, 60 minuter
- Beredning
- 2013-03-12
- Justering
- 2013-05-16
- Debatt
- 2013-05-29
- Beslut
- 2013-05-29
Unga lagöverträdare
Betänkande 2012/13:JuU13
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiderna 2011 och 2012 om unga som begår brott. Motionerna handlar bland annat om brottsförebyggande arbete, utredningen av brott där unga är inblandade och påföljder för unga som har begått brott.
- Behandlade dokument
- 18
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 9
- Anföranden och repliker
- 9, 59 minuter
- Justering
- 2013-02-21
- Debatt
- 2013-03-13
- Beslut
- 2013-03-14
2012 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
Betänkande 2012/13:JuU14
Regeringen redovisar i en skrivelse hur lagen om särskild utlänningskontroll har använts under tiden 1 juli 2011 - 30 juni 2012. Regeringen redogör också för den internationella terrorismens utveckling och för Sveriges medverkan i det internationella arbetet mot terrorism. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 3, 16 minuter
- Justering
- 2013-01-17
- Debatt
- 2013-01-30
- Beslut
- 2013-01-30
Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet
Betänkande 2012/13:JuU5
Socialtjänsten ska få lämna ut vissa sekretessbelagda uppgifter till polisen om unga personer under 21 år. Uppgifterna ska få lämnas ut om det finns risk för att personen kommer att begå brott och uppgifterna kan anses förhindra detta. Uppgifterna får inte lämnas ut om det är olämpligt med hänsyn till insatser som socialtjänsten planerar eller genomför för personen i fråga.
Under vissa omständigheter kan polisen tillfälligt omhänderta unga personer som kan antas vara under 18 år och som befinner sig i en situation där deras hälsa eller utveckling riskerar att skadas allvarligt. Bestämmelserna om när unga får omhändertas ska bli tydligare. Polisen ska göra sin bedömning utifrån om den unge riskerar att utsättas för brott, själv begå brott eller skadas genom något annat socialt nedbrytande beteende.
Lagändringarna gäller från den 1 januari 2013. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 12, 53 minuter
- Beredning
- 2012-11-13
- Justering
- 2012-11-20
- Debatt
- 2012-11-28
- Beslut
- 2012-11-28
Om Kvarntorpsområdet i Kumla
Motion 2012/13:MJ251 av Johan Pehrson (FP)
Motion till riksdagen 2012/13:MJ251 av Johan Pehrson FP Om Kvarntorpsområdet i Kumla FP1003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av fortsatta undersökningar av Kvarntorpsområdet i Kumla samt prioritering av ekonomiskt stöd för att därefter- Inlämnad
- 2012-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:MJU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stoppa de illegala gatuspelen
Motion 2012/13:Kr220 av Johan Pehrson (FP)
Motion till riksdagen 2012/13:Kr220 av Johan Pehrson FP Stoppa de illegala gatuspelen FP1004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av skärpt lagstiftning mot illegala spel. Motivering Den illegala spelmarknaden omsätter miljardbelopp.- Inlämnad
- 2012-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KrU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förrehabilitering på folkhögskolor
Motion 2012/13:Sf230 av Johan Pehrson (FP)
Motion till riksdagen 2012/13:Sf230 av Johan Pehrson FP Förrehabilitering på folkhögskolor FP1002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra förrehabilitering på folkhögskolor till en etablerad del av de rehabiliteringsprogram- Inlämnad
- 2012-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utfasning av tobaksbruket
Motion 2012/13:So270 av Johan Pehrson (FP)
Motion till riksdagen 2012/13:So270 av Johan Pehrson FP Utfasning av tobaksbruket FP1001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i likhet med Finland och Nya Zeeland bör överväga en bortre tidsgräns för användning av tobak. Riksdagen- Inlämnad
- 2012-10-02
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Ge fler möjligheten till körkort
Motion 2012/13:Ub220 av Johan Pehrson (FP)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub220 av Johan Pehrson FP Ge fler möjligheten till körkort FP1000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att fler ungdomar har körkort för att därigenom öka deras anställningsbarhet. Motivering Ungdomsarbetslösheten- Inlämnad
- 2012-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag