Henrik Vinge (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 173
- Titel
- Jurist.
- Född år
- 1988
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 41 48
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesnämnden
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2019-11-25 – 2023-04-25
- Förste vice gruppledare
- 2019-04-01 – 2019-11-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-10-25
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 –
- Ledamot
- 2020-10-01 – 2022-10-02
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 –
- Suppleant
- 2021-12-02 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Kommunala uppdrag
Landstingsfullmäktig, Stockholms läns landsting 14–18.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot justitieutskottet 18–19. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 18–22. Ledamot krigsdelegationen 18–, riksdagsstyrelsen 20– och Utrikesnämnden 22–. Vice gruppledare Sverigedemokraterna 19 och gruppledare 19–23.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Överbeläggning i kriminalvården
Interpellation 2020/21:145 av Henrik Vinge (SD)
Interpellation 2020/21:145 Överbeläggning i kriminalvården av Henrik Vinge SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Kriminalvården har under längre tid varnat för att antalet intagna i häkten och anstalter kommer att överstiga de platser myndigheten har tillgängliga. Generaldirektör Martin Holmgren- Inlämnad
- 2020-11-13
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Arbetslöshetsförsäkringen
Interpellation 2020/21:142 av Henrik Vinge (SD)
Interpellation 2020/21:142 Arbetslöshetsförsäkringen av Henrik Vinge SD till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Dagens system för att garantera löntagarna ekonomisk trygghet vid arbetslöshet brister. Under pandemin har dessa brister blivit ännu tydligare. Den största och mest allvarliga bristen är att många löntagare- Inlämnad
- 2020-11-13
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
Stöd till IS-terrorister
Interpellation 2019/20:3 av Henrik Vinge (SD)
Interpellation 2019/20:3 Stöd till IS-terrorister av Henrik Vinge SD till Socialminister Lena Hallengren S Jag skulle vilja ställa några uppföljningsfrågor efter min interpellationsdebatt med anledning av interpellation 2018/19:214 Kommunala åtgärder för återvändande IS-terrorister Under interpellationsdebatten fick- Inlämnad
- 2019-09-12
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Kommunala åtgärder för återvändande IS-terrorister
Interpellation 2018/19:214 av Henrik Vinge (SD)
Interpellation 2018/19:214 Kommunala åtgärder för återvändande IS-terrorister av Henrik Vinge SD till Socialminister Lena Hallengren S Islamiska staten har stått för några av de mest fruktansvärda grymheter som förekommit i vår tid. Man har mördat spädbarn, bränt människor levande och sålt unga flickor från mördade familjer- Inlämnad
- 2019-04-29
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Försörjningsstöd till återvändande IS-terrorister
Interpellation 2018/19:155 av Henrik Vinge (SD)
Interpellation 2018/19:155 Försörjningsstöd till återvändande IS-terrorister av Henrik Vinge SD till Socialminister Lena Hallengren S Islamiska staten har stått för några av de mest fruktansvärda grymheter som förekommit i vår tid. Man har mördat spädbarn, bränt människor levande och sålt unga flickor från mördade familjer- Inlämnad
- 2019-03-22
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)