Hannah Bergstedt (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Norrbottens län
- Titel
- Mediepedagog.
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-06-15 – 2018-09-24
- Ledig
- 2018-04-16 – 2018-06-14
- Ordinarie
- 2017-08-02 – 2018-04-15
- Ledig
- 2017-02-01 – 2017-08-01
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2017-01-31
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2021-11-30 – 2022-09-26
- Ersättare
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ersättare
- 2019-02-26 – 2019-11-30
- Ersättare
- 2008-10-22 – 2009-01-25
- Ersättare
- 2007-08-20 – 2008-03-31
Civilutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-03-22
- Suppleant
- 2008-12-01 – 2009-01-25
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-12-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2008-10-27 – 2009-01-25
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2008-10-27 – 2009-01-25
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Extra suppleant
- 2019-02-26 – 2019-11-30
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Finansutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Socialutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Utrikesutskottet
- Extra suppleant
- 2019-02-26 – 2019-11-30
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 07-08, 08-09, 10-18 och 19- (ersättare 070820-080331, 081022-090125 och 190226-). Ledamot civilutskottet 10-12 och skatteutskottet 12-18. Suppleant justitieutskottet 07-09, civilutskottet 07-09, miljö- och jordbruksutskottet 07-08, trafikutskottet 08-09, socialförsäkringsutskottet 10-14 och näringsutskottet 14-18. Extra suppleant utrikesutskottet 19- och socialförsäkringsutskottet 19-. Suppleant riksdagsstyrelsen 14-18 och ledamotsrådet 14-18.
Föräldrar
Skogs- och markarbetaren Jan Bergstedt och konfektionssäljerskan Lisbeth Andersson.
Utbildning
Gymnasieskola, estetisk linje (konst och formgivning), Strömbacka Piteå 93-96. Mediepedagog, Musikhögskolan Piteå 98-00.
Anställningar
Storkök, Fagerviks kurs- och lägergård. Mässarrangör, Piteå kommun. Hotellstäderska, Piteå Stadshotell. Butiksbiträde, Hemköp. Servitris, kafé. Butiksbiträde, Konsum Svensbyn. Fiskpackare, Fisk i Norr. Handledare, Filmproduktion, Piteå kommun. Vältförare, NCC. Ombudsman, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Socialdemokraterna i Piteå och Socialdemokraterna Norrbotten. Säljare/marknadsförare, Thomas Riklund AB. Ombudsman, Unga Örnar, Norrbotten.
Kommunala uppdrag
Ledamot, socialnämnden, Piteå kommun 00-09.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, förbundsstyrelsen HBT-Socialdemokrater, Svenbyns S-förening och Socialdemokraternas distriktsstyrelse.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Punktskatter
Betänkande 2015/16:SkU18
Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015 om punktskatter. Riksdagen hänvisar bland annat till tidigare riksdagsbeslut, pågående och avslutade utredningar samt i vissa fall till att frågan redan är aktuell inom Regeringskansliet. Motionerna handlar bland annat om skatt på energi, drivmedel, handelsgödsel, avfall, alkohol och tobak. Motionerna tar även upp frågor som fordonsskatt, trängselskatt, flygskatt, lotteriskatt och reklamskatt.
- Behandlade dokument
- 54
- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 15
- Anföranden och repliker
- 10, 50 minuter
- Justering
- 2016-03-01
- Bordläggning
- 2016-03-08
- Debatt
- 2016-03-09
- Beslut
- 2016-03-09
Jämställt stöd till ungas organisering
Motion 2015/16:2524 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2524 av Isak From m.fl. S Jämställt stöd till ungas organisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för att se över hur stödet till ungdomsverksamhet är utformat och fördelat såväl nationellt som regionalt och- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KrU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Idrotten och de mänskliga rättigheterna
Motion 2015/16:2210 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2210 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. S Idrotten och de mänskliga rättigheterna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om idrott och hbt-personer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Socialdemokraterna är ett parti där människovärdet- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KrU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hbt och världen
Motion 2015/16:2206 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2206 av Börje Vestlund m.fl. S Hbt och världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nordiskt samarbete i hbt-frågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förändring av regelverket- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU10 2015/16:KU15 2015/16:SfU15 2015/16:UU18 2015/16:UU2
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Kontanthantering
Motion 2015/16:1528 av Leif Pettersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1528 av Leif Pettersson m.fl. S Kontanthantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en fungerande kontanthantering i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett allt större problem är- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:FiU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hiv och informationsplikten
Motion 2015/16:999 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:999 av Jonas Gunnarsson m.fl. S Hiv och informationsplikten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa spridningen av hiv och avskaffa informationsplikten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Skolan
Motion 2015/16:1000 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1000 av Hannah Bergstedt m.fl. S Skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna att stärka skolors skyldighet att agera vid missförhållanden i skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
En värdig ålderdom
Motion 2015/16:1507 av Hans Ekström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1507 av Hans Ekström m.fl. S En värdig ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över situationen för äldre hbt-personer och tillkännager detta för regeringen. Motivering En demokrati ska grunda sig på mänskliga rättigheter och- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Flyktingskap och hbt
Motion 2015/16:1435 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1435 av Börje Vestlund m.fl. S Flyktingskap och hbt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även transpersoner som förföljs i sitt hemland på grund av könsidentitet eller könsuttryck ska omfattas av Genèvekonventionens flyktingdefinition- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2015/16:SfU14
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Tvångssterilisering
Motion 2015/16:1392 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1392 av Börje Vestlund m.fl. S Tvångssterilisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ursäkt och möjlighet till skadestånd för dem som blivit utsatta för tvångssterilisering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under en lång- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Effektivare narkotikaklassning
Motion 2015/16:474 av Linus Sköld m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:474 av Linus Sköld m.fl. S Effektivare narkotikaklassning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur nya preparat med narkotiska effekter kan narkotikaklassas på ett effektivare sätt för att narkotikaklassningen bättre ska fylla- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skrotbilar
Motion 2015/16:475 av Linus Sköld m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:475 av Linus Sköld m.fl. S Skrotbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur problemet med skrotbilsdumpning kan adresseras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Övergivna uttjänta bilar skrotbilar är ett återkommande- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:MJU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Snabbare insatser mot nya droger
Motion 2015/16:450 av Fredrik Lundh Sammeli och Hannah Bergstedt (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:450 av Fredrik Lundh Sammeli och Hannah Bergstedt båda S Snabbare insatser mot nya droger Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett lagförslag kring familjeklassning av narkotiska preparat och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Associationsrättsliga frågor
Betänkande 2008/09:CU14
Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2008 om associationsrättsliga frågor. Skälet att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om företagsformer och revisionspliktens omfattning, könsfördelningen i bolagsstyrelser med mera, regelverket som rör budplikt samt lagen om ekonomiska föreningar.- Behandlade dokument
- 10
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 19, 70 minuter
- Justering
- 2008-12-02
- Debatt
- 2009-01-21
- Beslut
- 2009-01-21
med anledning av prop. 2008/09:80 Äktenskapsfrågor
Motion 2008/09:C4 av Carina Moberg m.fl. (s, mp, v)
Motion till riksdagen 2008/09:C4 av Carina Moberg m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2008/09:80 Äktenskapsfrågor s68098 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:80 Äktenskapsfrågor. Motivering Liksom regeringen skriver i sin proposition 2008/09:80 Äktenskapsfrågor är huvudfrågan- Inlämnad
- 2009-01-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:CU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
med anledning av prop. 2008/09:91 Ägarlägenheter
Motion 2008/09:C3 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2008/09:C3 av Carina Moberg m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:91 Ägarlägenheter s68094 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:91 Ägarlägenheter. Motivering Den borgerliga regeringen har under sina två år vid makten monterat ned den sociala bostadspolitiken- Inlämnad
- 2008-12-18
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:CU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetsgivaransvaret hos statliga bolag
Skriftlig fråga 2008/09:318 av Bergstedt, Hannah (s)
den 28 november Fråga 2008/09:318 Arbetsgivaransvaret hos statliga bolag av Hannah Bergstedt s till näringsminister Maud Olofsson c Setra, där staten är delägare, har tidigare lagt ned sitt sågverk i Seskarö i Haparanda och har nu meddelat att sågverket i Piteå hotas av nedläggning. LKAB har meddelat att 250 visstidsanställda- Inlämnad
- 2008-11-28
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Demokratins utveckling i Filippinerna
Skriftlig fråga 2007/08:416 av Bergstedt, Hannah (s)
den 5 december Fråga 2007/08:416 Demokratins utveckling i Filippinerna av Hannah Bergstedt s till utrikesminister Carl Bildt m Min tidigare fråga om händelseutvecklingen i Filippinerna och det svar som utrikesministern gav mig föranleder mig att ställa ytterligare frågor. Precis som utrikesministern tar upp i sitt- Inlämnad
- 2007-12-05
- Besvarare
- Carl Bildt (M)