Göran Pettersson (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Officer/Överstelöjtnant
- Född år
- 1960
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Ledamot
- 2013-04-19 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-06-13 – 2013-04-18
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-06-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2015-01-29 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-01-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2012-11-08 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-11-07
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
Riksrevisionens parlamentariska råd
- Vice ordförande
- 2014-10-24 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-08-23 – 2014-10-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ledamot
- 2013-01-01 – 2015-12-31
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2014-10-28 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot finansutskottet 06-14 och utrikesutskottet 15-. Suppleant näringsutskottet 06-10, socialförsäkringsutskottet 10-14, konstitutionsutskottet 14-, utrikesutskottet 14-15 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15 och 16. Ledamot OSSE-delegationen 14-, Riksdagens ansvarsnämnd 13-15 och Riksrevisionens parlamentariska råd 12-14 och vice ordförande 14-. Suppleant riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14-.
Föräldrar
Marknadschefen Erik Pettersson och revisorn Ulla Pettersson, f. Nilsson.
Utbildning
Gymnasieskola, teknisk linje, Blackebergs- och Thorildsplans gymnasium, slutår 79. Krigsskolan, Karlberg, slutår 82. Artilleri- och ingenjörshögskolan, slutår 85. Allmän och högre kurs vid Militärhögskolan, slutår 91. US Naval Postgraduate School, Monterey i Kalifornien, Master of Science 93.
Anställningar
Officer, Försvarsmakten 82-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Norrtälje 05-. Ledamot/ersättare, kommunstyrelsen 05-. Ordförande, barn- och skolnämnden 05-06 och 10-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice kretsordförande, Moderaterna i Norrtälje 00-02. Ledamot, Lohärads kyrkoråd 01-09 och Söderbykarls pastoratskyrkonämnd 98-. Ordförande, Mensa Sverige 87-91 och 95-99.
Bostadsort
Lohärad
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Statlig förvaltning
Betänkande 2008/09:FiU25
Riksrevisionen har granskat hur effektivt statliga myndigheter har avvecklats och om syftet med respektive avveckling har uppnåtts. Granskningen gäller fem myndigheter som avvecklades under 2007: Arbetslivsinstitutet, Djurskyddsmyndigheten, Institutet för psykosocial medicin (IPM), Integrationsverket och Nämnden för offentlig upphandling (NOU). Riksrevisionen har inte funnit några brister som i sig är allvarliga. Granskningen har dock visat på ett antal mindre felaktigheter och brister som hämmat effektiviteten i avvecklingarna. Riksdagen avslutade ärendet med detta. Riksdagen sa också nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om effektiv statsförvaltning och staten som arbetsgivare.- Behandlade dokument
- 12
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 8, 25 minuter
- Beredning
- 2009-02-17
- Justering
- 2009-03-26
- Debatt
- 2009-05-07
- Beslut
- 2009-05-13
Offentlig upphandling
Betänkande 2008/09:FiU29
Riksdagen sa nej till motioner om offentlig upphandling från den allmänna motionstiden 2008. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete och gällande rätt. Motionerna handlar bland annat om miljöhänsyn, sociala hänsyn och kollektivavtal vid upphandling, ratificering av ILO:s konvention 94, antidiskrimineringsklausuler, lokal upphandling och upphandling av hälso- och sjukvård.- Behandlade dokument
- 44
- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 11
- Anföranden och repliker
- 5, 27 minuter
- Justering
- 2009-03-19
- Debatt
- 2009-04-01
- Beslut
- 2009-04-02
Nyemission i SAS AB (publ)
Betänkande 2008/09:FiU40
Den svenska staten ska delta i en nyemission i SAS. Statens ägarandel i SAS är 21,4 %, och nyemissionen innebär en investering på cirka 1,28 miljarder kronor för statens del. SAS har sedan 2001 haft en otillfredsställande ekonomisk utveckling. SAS styrelse beslutat om en ny strategisk inriktning och affärsplan kallad Core SAS. Nyemissionen ska ge nytt kapital på på cirka 6 miljarder kronor för att genomföra Core SAS och förbättra kapitalstrukturen.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 2, 14 minuter
- Justering
- 2009-03-10
- Debatt
- 2009-03-12
- Beslut
- 2009-03-12
Utvecklingen i den kommunala sektorn
Interpellation 2008/09:101 av Green, Monica (s)
den 7 november Interpellation 2008/09:101 Utvecklingen i den kommunala sektorn av Monica Green s till statsrådet Mats Odell kd Lågkonjunkturen är nu över oss med full kraft och förstärks av finanskrisen. Den ekonomiska situationen i kommunerna försämras nu i snabb takt. På arbetsmarknaden ökar varslen, inte minst- Inlämnad
- 2008-11-07
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Kvotering för jämställda styrelser
Interpellation 2008/09:132 av Jansson, Eva-Lena (s)
den 18 november Interpellation 2008/09:132 Kvotering för jämställda styrelser av Eva-Lena Jansson s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Sverige har blivit mindre jämställt sedan den borgerliga regeringen tillträdde hösten 2006 något som inte förvånar men som däremot gör mig bekymrad. Det- Inlämnad
- 2008-11-18
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Rättsväsendet
Motion 2008/09:Ju406 av Göran Pettersson (m)
Motion till riksdagen 2008/09:Ju406 av Göran Pettersson m Rättsväsendet m1835 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utnyttja effektivare delgivningsformer och därigenom i större utsträckning kunna avgöra mål utan den tilltalades närvaro. Riksdagen- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:JuU24
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag