Eva Sonidsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västernorrlands län
- Titel
- Konsumentvägledare.
- Född år
- 1955
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2008-10-21 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2008-10-21
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-03-22
- Suppleant
- 2007-12-06 – 2008-10-16
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2007-01-17 – 2010-10-04
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Deputerad
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Deputerad
- 2018-03-13 – 2018-05-24
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot civilutskottet 08-10 och 14-, försvarsutskottet 10-12 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11. Suppleant civilutskottet 06-08, försvarsutskottet 07-08 och 12-14, kulturutskottet 07-10, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10-11 och utbildningsutskottet 12-. Suppleant riksdagens valberedning 10-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 14- och riksdagsstyrelsen 14-. Ledamot Socialdemokraternas arbetsutskott och gruppstyrelse 10-.
Föräldrar
Jordbrukaren Nils Öberg och skofabriksarbeterskan Lilly Öberg.
Utbildning
Gymnasieskola, kontor- och distributionslinje, Kramfors 73-75. Ekonomistudier, komvux 88-89. Vårdutbildning (kompletteringskurs) 90-91.
Anställningar
Docksta skofabrik 76-86, Kramfors kommun 86-88 och 92-, Konsum Västernorrland 89-90 och Västernorrlands landsting 91-92.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Konsumentverkets insynsråd 07-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kramfors 97-98 och 02- och vice ordförande 10-. Ledamot, kommunstyrelsen 03-06. Ledamot, skolstyrelsen 89-92, ersättare 86-88, utbildningsnämnden 92-95, vice ordförande 95-97 och ordförande 97-98, utvecklingsrådet 99-02, personalutskottet 03-06. Ordförande, barn-, kultur- och utbildningsnämnden 96-06. Ersättare, Krambo Bostad AB 03-07, Kramfors kommunhus 03-07 och Kramfors Industri AB 03-07.
Bostadsort
Docksta
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Tågförbindelser till Kramfors
Skriftlig fråga 2011/12:620 av Sonidsson, Eva (S)
den 1 juni Fråga 2011/12:620 Tågförbindelser till Kramfors av Eva Sonidsson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M I augusti för två år sedan invigdes Botniabanan och ett nytt resecentrum i Kramfors. Förväntningarna var stora hos resenärer, kommunen och näringslivet. Äntligen skulle kommunikationerna förbättras- Inlämnad
- 2012-06-01
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Kustbevakningens rättsliga befogenheter
Interpellation 2011/12:376 av Sonidsson, Eva (S)
den 23 maj Interpellation 2011/12:376 Kustbevakningens rättsliga befogenheter av Eva Sonidsson S till försvarsminister Karin Enström M I utredningen Kustbevakningens rättsliga befogenheter, SOU 2008:55, föreslogs en samlad och enhetlig reglering av Kustbevakningens befogenheter som omfattar brottsbekämpning, ordningshållning- Inlämnad
- 2012-05-23
- Besvarare
- Karin Enström (M)
med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition
Motion 2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition S13002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 A Kunskap och arbete bygger Sverige 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning 4 B Det ekonomiska läget 7- Inlämnad
- 2012-05-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kustbevakningens utökade uppdrag
Skriftlig fråga 2011/12:220 av Sonidsson, Eva (S)
den 8 december Fråga 2011/12:220 Kustbevakningens utökade uppdrag av Eva Sonidsson S till försvarsminister Sten Tolgfors M I utredningen Kustbevakningens rättsliga befogenheter SOU 2008:55 föreslogs en samlad och enhetlig reglering av Kustbevakningens befogenheter som omfattar brottsbekämpning, ordningshållning- Inlämnad
- 2011-12-08
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Kustbevakningens utökade uppdrag
Interpellation 2011/12:152 av Sonidsson, Eva (S)
den 29 november Interpellation 2011/12:152 Kustbevakningens utökade uppdrag av Eva Sonidsson S till försvarsminister Sten Tolgfors M I utredningen Kustbevakningens rättsliga befogenheter SOU 2008:55 föreslogs en samlad och enhetlig reglering av Kustbevakningens befogenheter som omfattar brottsbekämpning, ordningshållning- Inlämnad
- 2011-11-29
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
med anledning av skr. 2011/12:14 Riksrevisionens rapport om försvarets internationella materielsamarbeten
Motion 2011/12:Fö2 av Peter Hultqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fö2 av Peter Hultqvist m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:14 Riksrevisionens rapport om försvarets internationella materielsamarbeten S89004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en förbättrad redovisning av Försvarsmaktens- Inlämnad
- 2011-10-18
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:FöU1 2011/12:FöU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi
Motion 2011/12:Fi240 av Håkan Juholt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi240 av Håkan Juholt m.fl. S På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi S13002 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Vägen mot en kunskapsbaserad ekonimi 5 4 Skarpa förslag i budgetmotionen 7 4.1 En kunskapsbaserad ekonomi 7 4.2 En värdeburen tillväxt 8 4.3 Sociala- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 27
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (27 yrkanden): 27 avslag
Försvar och samhällets krisberedskap
Motion 2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. S Försvar och samhällets krisberedskap S89002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sveriges suveränitet och Nato.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 19
- Utskottsberedning
- 2011/12:FöU1 2011/12:FöU3 2011/12:KU1 2012/13:FöU10 2012/13:FöU14 2012/13:FöU7 2012/13:UU7 2013/14:FöU11 2013/14:FöU7
- Riksdagsbeslut
- (19 yrkanden): 13 avslag, 6 bifall,
Kooperativ hyresrätt
Motion 2011/12:C415 av Kerstin Engle m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:C415 av Kerstin Engle m.fl. S Kooperativ hyresrätt S21126 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja utvecklingen av upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Motivering Det finns en positiv trend i dagens Sverige:- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Reklam riktad mot barn
Motion 2011/12:C385 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:C385 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S Reklam riktad mot barn S21102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om reklam som riktas mot barn. Motivering Det finns mycket dold reklam som riktar sig direkt till barn. Ett- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Motion 2011/12:Fö227 av Peter Hultqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fö227 av Peter Hultqvist m.fl. S Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap S89001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets beredskap enligt uppställning:- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:FöU1
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 2 avslag, 2 bifall,
Skoterleder
Motion 2011/12:MJ360 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ360 av Isak From m.fl. S Skoterleder S10061 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en fungerande struktur för skoterleder. Motivering Det finns inte mycket som slår en gnistrande vacker vårvinterdag på- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tandhälsa hos äldre
Motion 2011/12:So630 av Björn von Sydow m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:So630 av Björn von Sydow m.fl. S Tandhälsa hos äldre S2061 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att mun- och tandvård ska finnas med på biståndslistan över vad man kan få hjälp med via hemtjänsten. Motivering I kontakt- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
FN:s barnkonvention som lag
Motion 2011/12:So550 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:So550 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S FN:s barnkonvention som lag S1038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att barnkonventionen bör göras till lag. Motivering Alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden.- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationellt stöd till besöksnäringen
Motion 2011/12:N383 av Marie Nordén m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:N383 av Marie Nordén m.fl. S Nationellt stöd till besöksnäringen S10063 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nationellt stöd till turistnäringen. Motivering Turist- och besöksnäringen har sedan början av 2000-talet- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Jämställdhetsarbetet på olika fronter
Motion 2011/12:A322 av Åsa Lindestam m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:A322 av Åsa Lindestam m.fl. S Jämställdhetsarbetet på olika fronter S19118 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av jämställdhetsarbete i förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och högskolor.1 Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU6 2011/12:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Barn med behov av särskilt stöd
Motion 2011/12:Ub440 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub440 av Isak From m.fl. S Barn med behov av särskilt stöd S19188 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av kompetensutveckling för lärare och rektorer och förtydligande av skollagen så att elever med funktionsnedsättning- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Finsam
Motion 2011/12:Sf289 av Carin Runeson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf289 av Carin Runeson m.fl. S Finsam S21165 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Finsam. Motivering I dagens Sverige finns drygt 85 samordningsförbund, och mer än 200 av landets kommuner är med i något Finsamförbund.- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Apatiska barn
Motion 2011/12:Ub483 av Åsa Lindestam m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub483 av Åsa Lindestam m.fl. S Apatiska barn S2137 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge föräldrar möjlighet till stödsamtal för att de ska orka vara föräldrar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Kunskap om mat
Motion 2011/12:Ub470 av Désirée Liljevall m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub470 av Désirée Liljevall m.fl. S Kunskap om mat S19086 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att ge elever i skolan kunskap om matens betydelse. Motivering Halvfabrikat, hamburgare eller pizza är vardagsmat- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag