Eskil Erlandsson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Kronobergs län
- Titel
- Lantmästare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2019-03-12
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2006-10-05
Försvarsutskottet
- Ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 1998-12-18 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2019-03-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Ordförande
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Vice ordförande
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Vice ordförande
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Vice ordförande
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Ordförande
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Vice ordförande
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Ordförande
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
EU-nämnden
- Förste vice ordförande
- 2019-03-01 – 2019-03-12
- Vice ordförande
- 2018-10-03 – 2019-03-01
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-03
- Vice ordförande
- 2014-10-08 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-08
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-10
Riksdagens förvaltningskontor
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-06-30
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 1996-03-15 – 1998-10-05
Jordbruksdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2010-10-06 – 2010-12-31
- Jordbruksminister
- 2006-10-06 – 2010-10-05
Landsbygdsdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2011-01-01 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94-19. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 98-02. Ordförande försvarsutskottet 02-06 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 04 och 06. Vice ordförande sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 03, 04 och 05. Vice ordförande EU-nämnden 14-19 och 1:e vice ordförande 19. Suppleant skatteutskottet 94-02, bostadsutskottet 94-98, näringsutskottet 98-02, miljö- och jordbruksutskottet 02-06 och 14-18, EU-nämnden 02-06 och konstitutionsutskottet 18-19. Suppleant OSSE-delegationen 96-98. Ledamot riksdagens förvaltningsstyrelse 98-00 och riksdagsgruppens förtroenderåd 02-06. Statsråd och chef (jordbruksminister), Jordbruksdepartementet 061006-101231. Statsråd och chef (landsbygdsminister), Landsbygdsdepartementet 110101-141003.
Föräldrar
Kamreraren Arne Erlandsson och lantbrukaren Inga Erlandsson, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, Sunnerboskolan, slutår 76. Jordbruksutbildning, Stora Segerstad 78-79. Lantmästarexamen 81. Högskolestudier, Växjö 89 och 92.
Anställningar
Lant- och skogsarbetare t.o.m. 77. Ombudsman 79 och 82. Kommunalråd, Ljungby 83-94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Kronobergs län 95-06, Statens naturvårdsverk 95-98, Statens jordbruksverk 96-98 och Statens energimyndighet 99-06. Ledamot, Gentekniknämnden 00-04. Ledamot, Skatteflyktskommittén 95-97, Förmånsrättskommittén 97-99, Kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation 97-98, Utredningen om den framtida regionalpolitiken 99-00 och Folkrättsdelegationen 02-06. Ledamot, referensgruppen, plan- och byggutredningen 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ljungby 77-98. Ledamot, kommunstyrelsen 79-94, ordförande 83-94. Ledamot, arbetsutskottet 80-94, ordförande 83-94. Ledamot, skolstyrelsen 77-79, valberedningen 79-82, plannämnden 86-96, ordförande 86-94, vice ordförande 95-96 och polisstyrelsen 88-95, ordförande 89-95. Styrelseledamot, Ljungby Fjärrvärmeverk AB 79-86, ordförande 83-86, Ljungby Bostäder AB 80-95, ordförande 80-82, Ljungby Industrilokaler AB, ordförande 83-95, Ljungby Energi AB, ordförande 87-95, vice ordförande 94-95 och Ljungby Elnät AB, vice ordförande 95-99. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Kronobergs län 80-94. Borgerlig vigselförrättare 85-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, CUF i Kronobergs län 74-82, ordförande 80-81. Styrelseledamot, Centerpartiet i Torpa 79-, ordförande 85-. Styrelseledamot, Centerpartiet i Kronobergs län, vice ordförande 92-07. Ledamot, Centerpartiets partistyrelse 99-15 och verkställande utskott 00-15. Styrelseledamot, Hallands Föreningsbank 85-92, Föreningsbankerna, Västra regionen 92-95 och Föreningsbanken/Föreningssparbanken Ljungby, ordförande 95-98, vice ordförande 98-02. Ordförande, Svenska Hästavelsförbundet 01-07. Styrelseledamot, Nationella stiftelsen för hästhållningens främjande 01-06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.
Motion 1995/96:Fi133 av Lars Hedfors (s) och Eskil Erlandsson (c)
Motion till riksdagen 1995/96:Fi133 av Lars Hedfors och Eskil Erlandsson s, c med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Regeringen föreslår i proposition 1995/96:222 att riksdagen fattar beslut om att försäljningsskatten- Inlämnad
- 1996-06-19
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1995/96:FiU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet
Motion 1995/96:Sk49 av Kjell Ericsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1995/96:Sk49 av Kjell Ericsson m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet I propositionen föreslås bl a att energiskatten höjs för samtliga energislag. Höjningarna kommer att ske i två steg, det första den 1 september 1996, den andra den- Inlämnad
- 1996-05-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1995/96:SkU31
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen
Motion 1995/96:Ju25 av Eskil Erlandsson och Rolf Kenneryd (c)
Motion till riksdagen 1995/96:Ju25 av Eskil Erlandsson och Rolf Kenneryd c med anledning av prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen I propositionen föreslår regeringen att kriminaliseringen av ringa skattebrott ska behållas oförändrad. Skattebrottsutredningen föreslog att ringa skattebrott borde avkriminaliseras.- Inlämnad
- 1996-03-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1995/96:JuU23
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:169 Sammanslagning av Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst, m.m.
Motion 1995/96:Fi72 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1995/96:Fi72 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:169 Sammanslagning av Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst, m.m. I proposition 1995/96:169 föreslår regeringen att Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst ska slås samman samt att ett nytt vinstdelningssystem- Inlämnad
- 1996-03-28
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1995/96:FiU14
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:186 Nya regler för bostadsbidrag
Motion 1995/96:Bo32 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1995/96:Bo32 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:186 Nya regler för bostadsbidrag I propositionen föreslår regeringen en rad ändrade regler för bostadsbidrag i syfte att spara ca 2 300 miljoner kronor per helår. Ett av förslagen består i att bostadsbidrag slopas för icke studerande- Inlämnad
- 1996-03-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1995/96:BoU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:101 De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, m.m.
Motion 1995/96:Bo22 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1995/96:Bo22 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:101 De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, m.m. I propositionen föreslås en temporär lösning för hyresgästinflytande vid ombyggnad. Förslaget innebär att hyresgästernas medgivande krävs som villkor för statligt- Inlämnad
- 1996-03-28
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1995/96:BoU10
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:145 Kvalificerad yrkesutbildning m.m.
Motion 1995/96:Ub18 av Eskil Erlandsson och Marianne Andersson (c)
Motion till riksdagen 1995/96:Ub18 av Eskil Erlandsson och Marianne Andersson c med anledning av prop. 1995/96:145 Kvalificerad yrkesutbildning m m. I propositionen föreslås bl a vissa förändringar vad avser interkommunal ersättning till påbyggnadsutbildningar. Begreppet påbyggnadsutbildning inom komvux infördes för- Inlämnad
- 1996-03-19
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1995/96:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m.
Motion 1995/96:Bo13 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1995/96:Bo13 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m. I propositionen föreslår regeringen att Kristianstads och Malmöhus län läggs samman till Skåne län. Som en följd av länssammanläggningen bör nuvarande länsstyrelser föras samman- Inlämnad
- 1996-03-14
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1995/96:BoU9
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:118 Ändringar i körkortslagen
Motion 1995/96:T44 av Birgitta Carlsson och Eskil Erlandsson (c)
Motion till riksdagen 1995/96:T44 av Birgitta Carlsson och Eskil Erlandsson c med anledning av prop. 1995/96:118 Ändringar i körkortslagen I proposition 1995/96:118 föreslår regeringen vissa förändringar i körkortslagen som får långtgående konsekvenser för bl.a motorsporten. I propositionen föreslås, mot all erfarenhet,- Inlämnad
- 1996-01-26
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1995/96:TU14
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:102 Vissa mindre ändringar i kommunalskattelagen m.m.
Motion 1995/96:Sk21 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1995/96:Sk21 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:102 Vissa mindre ändringar i kommunalskattelagen m.m. I proposition 1995/96:102 föreslår regeringen bl.a. att avdrag för kostnader för resor med bil mellan bostad och arbetsplats skall medges med 13 kr per mil även vid 1997 års- Inlämnad
- 1995-11-21
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1995/96:SkU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling
Motion 1995/96:Fi60 av Eskil Erlandsson m.fl. (c, s)
Motion till riksdagen 1995/96:Fi60 av Eskil Erlandsson m.fl. c, s med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling Utbildning och kompetenshöjande åtgärder är av avgörande betydelse för en fortsatt utveckling av Sverige och en förutsättning för långsiktigt hög tillväxt. Sverige behöver- Inlämnad
- 1995-11-21
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1995/96:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:52 En ny vapenlag
Motion 1995/96:Ju8 av Eskil Erlandsson och Birgitta Carlsson (c)
Motion till riksdagen 1995/96:Ju8 av Eskil Erlandsson och Birgitta Carlsson c med anledning av prop. 1995/96:52 En ny vapenlag I proposition 1995/96:52 föreslår regeringen en språklig översyn av vapenlagen vilket är efterlängtat för att underlätta förståelsen av lagstiftningen. Det är dock två regler i vapenlagen- Inlämnad
- 1995-10-27
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1995/96:JuU12
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation