Ebba Busch (KD)
Energi- och näringsminister
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra, plats 102
- Född år
- 1987
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Kristdemokraterna
Partiledare
Klimat- och näringslivsdepartementet
Energi- och näringsminister
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-10-18
Kristdemokraterna
- Partiledare
- 2015-04-25 –
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-29
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Näringsdepartementet
- Energi- och näringsminister
- 2022-10-18 – 2022-12-31
Klimat- och näringslivsdepartementet
- Energi- och näringsminister
- 2023-01-01 – 2026-09-21
- Statsråd
- 2022-10-18 – 2022-10-18
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Utbildning
Gymnasieskola, International Baccalaureate, Katedralskolan, Uppsala 03–06. Freds- och konfliktkunskap, Uppsala universitet 06–09.
Anställningar
Utomhusmålare. Kommunpolitisk sekreterare, Kristdemokraterna 06–10. PR-konsult. Kommunalråd, Uppsala kommun 10–15.
Kommunala uppdrag
Kommunalråd, Uppsala 10–15.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice förbundsordförande KDU 08–11. Ledamot Kristdemokraternas partistyrelse 13–, Partiordförande, Kristdemokraterna 15–.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot Utrikesnämnden 18–22 och krigsdelegationen 18–22. Partiledare Kristdemokraterna 15–. Energi- och näringsminister och vice statsminister, Klimat- och näringslivsdepartementet, 221018–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Kattegatt Syd
Svar på skriftlig fråga 2023/24:1121 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Svar på fråga 2023/24:1121 Kattegatt Syd till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Svar på fråga 2023/24:1121 av Christofer Bergenblock C Kattegatt Syd Christofer Bergenblock har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att inte Kattegatt Syd och andra viktiga projekt med havsbaserad vindkraft ska gå om- Svarsdatum
- 2024-09-18
- Frågeställare
- Christofer Bergenblock (C)
Skärpta krav på energieffektivisering
Interpellation 2023/24:847 av Fredrik Olovsson (S)
Interpellation 2023/24:847 Skärpta krav på energieffektivisering av Fredrik Olovsson S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Under det svenska ordförandeskapet våren 2023 slutförhandlades stora delar av de förslag som ingår i EU:s klimatpaket, det som benämns FF55, vilket lyftes fram som en stor framgång av regeringen.- Inlämnad
- 2024-09-02
- Svarsdatum
- 2024-09-17
- Besvarare
- Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Regeringens beräkningar av den nya reduktionsplikten
Svar på skriftlig fråga 2023/24:1098 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Svar på fråga 2023/24:1098 Regeringens beräkningar av den nya reduktionsplikten till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Svar på fråga 2023/24:1098 av Rickard Nordin C Regeringens beräkningar av den nya reduktionsplikten Rickard Nordin har frågat klimat- och miljöministern om hon kan bena ut detaljerna i reduktionspliktsförslaget- Svarsdatum
- 2024-09-11
- Frågeställare
- Rickard Nordin (C)
Justeringar av reduktionsplikten för flygbranschen
Svar på skriftlig fråga 2023/24:1085 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Svar på fråga 2023/24:1085 Justeringar av reduktionsplikten för flygbranschen till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Svar på fråga 2023/24:1085 av Rickard Nordin C Justeringar av reduktionsplikten för flygbranschen Rickard Nordin har frågat klimat- och miljöministern om hon och regeringen är beredda att se över regelverket- Svarsdatum
- 2024-09-11
- Frågeställare
- Rickard Nordin (C)
Strömsholms kanal samt utveckling av besöksnäringen i Västmanland
Svar på skriftlig fråga 2023/24:1103 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Svar på fråga 2023/24:1103 Strömsholms kanal samt utveckling av besöksnäringen i Västmanland till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Svar på fråga 2023/24:1103 av Olle Thorell S Strömsholms kanal samt utvecklingen av besöksnäringen i Västmanland Olle Thorell har frågat mig om jag avser överväga en långsiktig nationell- Svarsdatum
- 2024-09-10
- Frågeställare
- Olle Thorell (S)
Förordningar och föreskrifter för vätgasanläggningar
Svar på skriftlig fråga 2023/24:1075 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Svar på fråga 2023/24:1075 Förordningar och föreskrifter för vätgasanläggningar till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Svar på fråga 2023/24:1075 av Josef Fransson SD Förordningar och föreskrifter för vätgasanläggningar Josef Fransson har frågat mig hur jag, regeringen och ansvarig myndighet jobbar med att ta- Svarsdatum
- 2024-09-04
- Frågeställare
- Josef Fransson (SD)
Olika aktörers intressen när det gäller torvbrytning
Svar på skriftlig fråga 2023/24:1054 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Svar på fråga 2023/24:1054 Olika aktörers intressen när det gäller torvbrytning till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Svar på fråga 2023/24:1054 av Mikael Larsson C Olika aktörers intressen när det gäller torvbrytning Mikael Larsson har frågat klimat- och miljöministern om statsrådet tagit initiativ till en analys om- Svarsdatum
- 2024-08-28
- Frågeställare
- Mikael Larsson (C)
Uppföljning av projekt finansierade med offentliga medel
Svar på skriftlig fråga 2023/24:989 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Svar på fråga 2023/24:989 Uppföljning av projekt finansierade med offentliga medel till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Svar på fråga 2023/24:988 Energimyndighetens lån och 2023/24:989 Uppföljning av projekt finansierade med offentliga medel av Anette Rangdag SD Anette Rangdag har ställt två frågor angående Statens- Svarsdatum
- 2024-06-28
- Frågeställare
- Anette Rangdag (SD)
Energimyndighetens lån
Svar på skriftlig fråga 2023/24:988 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Svar på fråga 2023/24:988 Energimyndighetens lån till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Svar på fråga 2023/24:988 Energimyndighetens lån och 2023/24:989 Uppföljning av projekt finansierade med offentliga medel av Anette Rangdag SD Anette Rangdag har ställt två frågor angående Statens Energimyndighets Energimyndighetens- Svarsdatum
- 2024-06-28
- Frågeställare
- Anette Rangdag (SD)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Civilminister Erik Slottner KD Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Energi- och näringsminister- Datum
- 2024-06-13
Olyckor vid vattensläpp från vattenkraft
Svar på skriftlig fråga 2023/24:962 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Svar på fråga 2023/24:962 Olyckor vid vattensläpp från vattenkraft till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Svar på fråga 2023/24:962 av Anette Rangdag SD Olyckor vid vattensläpp från vattenkraft Anette Rangdag har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta några åtgärder för att minska risken för framtida- Svarsdatum
- 2024-06-12
- Frågeställare
- Anette Rangdag (SD)
Beredningen av begreppet mognadsgrad för tilldelning av kapacitet
Svar på skriftlig fråga 2023/24:949 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Svar på fråga 2023/24:949 Beredningen av begreppet mognadsgrad för tilldelning av kapacitet till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Svar på fråga 2023/24:949 av Elisabeth Thand Ringqvist C Beredningen av begreppet mognadsgrad för tilldelning av kapacitet Elisabeth Thand Ringqvist har frågat mig om jag, mot bakgrund- Svarsdatum
- 2024-06-05
- Frågeställare
- Elisabeth Thand Ringqvist (C)
Partiledardebatt med anledning av val till Europaparlamentet
Partiledardebatt med anledning av val till Europaparlamentet. I debatten argumenterar partiledarna för alla riksdagspartier för den EU-politik de vill föra. Debatten tolkas till engelska och teckenspråk. Partiledardebatten är öppen för allmänhet och media. Den går att se både direkt och i efterhand via webb-tv.- Datum
- 2024-05-22
Kinesisk anodfabrik i Torsboda
Svar på skriftlig fråga 2023/24:918 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Svar på fråga 2023/24:918 Kinesisk anodfabrik i Torsboda till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Svar på riksdagsfråga 2024/918 av Kerstin Lundgren C Kinesisk anodfabrik i Torsboda Kerstin Lundgren har frågat mig om regeringen och jag ser PTL:s planer som strategiskt viktiga för Sverige, om regeringen och jag välkomnar- Svarsdatum
- 2024-05-22
- Frågeställare
- Kerstin Lundgren (C)
Undantag för interna nät vid vätgasproduktion
Svar på skriftlig fråga 2023/24:894 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Svar på fråga 2023/24:894 Undantag för interna nät vid vätgasproduktion till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Svar på fråga 2023/24:894 av Rickard Nordin C Undantag för interna nät vid vätgasproduktion Rickard Nordin har frågat mig om regeringen kommer att ändra reglerna för produktion av vätgas och annan verksamhet- Svarsdatum
- 2024-05-22
- Frågeställare
- Rickard Nordin (C)
Sverige som innovationsland
Interpellation 2023/24:744 av Daniel Vencu Velasquez Castro (S)
Interpellation 2023/24:744 Sverige som innovationsland av Daniel Vencu Velasquez Castro S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Sverige är ett starkt innovationsland som har lyckats konkurrera på en global marknad med innovativa och högkvalitativa produkter och tjänster i världsklass. Under många år har insatser- Inlämnad
- 2024-05-08
- Svarsdatum
- 2024-05-17
- Besvarare
- Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Totalförsvarsaspekter på lednings-/kabeldragningar av Svenska Kraftnät
Svar på skriftlig fråga 2023/24:872 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Svar på fråga 2023/24:872 Totalförsvarsaspekter på lednings-kabeldragningar av Svenska Kraftnät till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin M Svar på frågorna 2023/24:869, 2023/24:871 och 2023/24:872 av Rickard Nordin C Otydligheter kring lednings-kabeldragningar av Svenska kraftnät Säkring av kritisk energiinfrastruktur Totalförsvarsaspekter- Svarsdatum
- 2024-05-15
- Frågeställare
- Rickard Nordin (C)
Säkring av kritisk energiinfrastruktur
Svar på skriftlig fråga 2023/24:871 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Svar på fråga 2023/24:871 Säkring av kritisk energiinfrastruktur till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin M Svar på frågorna 2023/24:869, 2023/24:871 och 2023/24:872 av Rickard Nordin C Otydligheter kring lednings-kabeldragningar av Svenska kraftnät Säkring av kritisk energiinfrastruktur Totalförsvarsaspekter på lednings-kabeldragningar- Svarsdatum
- 2024-05-15
- Frågeställare
- Rickard Nordin (C)
Otydligheter kring lednings-/kabeldragningar av Svenska Kraftnät
Svar på skriftlig fråga 2023/24:869 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Svar på fråga 2023/24:869 Otydligheter kring lednings-kabeldragningar av Svenska Kraftnät till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Svar på frågorna 2023/24:869, 2023/24:871 och 2023/24:872 av Rickard Nordin C Otydligheter kring lednings-kabeldragningar av Svenska kraftnät Säkring av kritisk energiinfrastruktur- Svarsdatum
- 2024-05-15
- Frågeställare
- Rickard Nordin (C)
Värnande av svenska intressen i EU
Interpellation 2023/24:724 av Matilda Ernkrans (S)
Interpellation 2023/24:724 Värnande av svenska intressen i EU av Matilda Ernkrans S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Sveriges statsminister Ulf Kristersson gör gång på gång en stor sak av att det svenska ordförandeskapet satte EU:s konkurrenskraft på dagordningen och att den svenska regeringen fortsatt driver- Inlämnad
- 2024-04-25
- Svarsdatum
- 2024-05-14
- Besvarare
- Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)