Christian Holm Barenfeld (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Värmlands län
- Titel
- Ekonom.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-11-15 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-11-15
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-11-13 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Deputerad
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Deputerad
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Deputerad
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Suppleant
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Suppleant
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Suppleant
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Suppleant
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Suppleant
- 2007-03-22 – 2007-06-01
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2007-03-27 – 2009-05-06
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-14
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot utrikesutskottet 06-14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10,11,12 och 13 och arbetsmarknadsutskottet 14-. Suppleant utrikesutskottet 06, socialförsäkringsutskottet 06-10, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 07, 08, 09 och 10, konstitutions- och utrikesutskottet 07-09 , arbetsmarknadsutskottet 12-14 och EU-nämnden 14-. Ledamot OSSE-delegationen 10-.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, slutår 95. Internationella ekonomprogrammet, Högskolan i Karlstad/Karlstads universitet 98-02.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Karlstad.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Moderaterna i Karlstad. Ordförande, Moderater i utlandet.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Sveriges ambassad i Vitryssland
Skriftlig fråga 2015/16:1120 av Christian Holm Barenfeld (M)
Fråga 2015/16:1120 Sveriges ambassad i Vitryssland av Christian Holm Barenfeld M till Utrikesminister Margot Wallström S Sedan 2008 har Sverige en ambassad i Vitryssland BelarusFrån sommaren 2012 till sommaren 2013 hölls ambassaden obemannad på grund av att den dåvarande ambassadören utvisades av landets styrande regim.- Inlämnad
- 2016-04-15
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Översyn av Arbetsförmedlingen
Skriftlig fråga 2015/16:1035 av Christian Holm Barenfeld (M)
Fråga 2015/16:1035 Översyn av Arbetsförmedlingen av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S I januari förra året beslutade arbetsmarknadsministern att avsluta den av alliansregeringen tillsatta översynen av Arbetsförmedlingen. I ett tillkännagivande till regeringen krävde sedan riksdagen- Inlämnad
- 2016-03-29
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Vargsituationen i Värmland
Skriftlig fråga 2015/16:440 av Christian Holm Barenfeld (M)
Fråga 2015/16:440 Vargsituationen i Värmland av Christian Holm Barenfeld M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Rovdjurspolitiken har varit en aktuell och omdebatterad fråga under lång tid. Särskilt har jakten på varg varit uppe till diskussion. Alliansregeringen gjorde flera reformer på området för att få till stånd en- Inlämnad
- 2015-12-04
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Georgien
Skriftlig fråga 2015/16:187 av Christian Holm Barenfeld (M)
Fråga 2015/16:187 Georgien av Christian Holm Barenfeld M till Utrikesminister Margot Wallström S I Georgien har de senaste dagarna temperaturen skruvats upp åtskilligt runt Rustavi 2, landets populäraste tevekanal som, efter vad som förefaller vara en orkestrerad ägarkonflikt, hotas av stängning eller konfiskering. Då- Inlämnad
- 2015-10-27
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Vitryssland
Skriftlig fråga 2015/16:144 av Christian Holm Barenfeld (M)
Fråga 2015/16:144 Vitryssland av Christian Holm Barenfeld M till Utrikesminister Margot Wallström S Återigen har ett så kallat presidentval hållits i Vitryssland, och liksom vid tidigare val har OSSE varit mycket tydliga i sin kritik. Valet lever inte upp till internationella standarder för demokratiska val. Öppenheten- Inlämnad
- 2015-10-14
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)