Cecilia Widegren (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra
- Titel
- Handläggare.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2005-10-27 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-10-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-10-13
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2002-12-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-12-06 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2019-02-27 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Vice ordförande
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Vice ordförande
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Vice ordförande
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Vice ordförande
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Deputerad
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Vice ordförande
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Suppleant
- 2008-01-29 – 2008-05-07
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ordförande
- 2012-05-10 – 2014-10-28
- Ledamot
- 2010-11-17 – 2012-05-09
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2020-11-10 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-10-24 – 2020-11-09
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2018-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2010-10-12 – 2018-10-02
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-10-09
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-11-28 – 2006-10-02
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-10-07
Valberedningen
- Suppleant
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Anställningar
Arrendator 91-93. Politisk sekreterare 93-95. Handläggare 95-97. Regionråd, Västra Götalands län 98-02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 02-10, Stiftelsen för institutet för vatten- och luftvårdsforskning 03-06 och Statens jordbruksverk 05-08. Ledamot, regeringens jämställdhetsråd 95-97 och Socialstyrelsens rättsliga råd 08-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Vara 02-. Landstingsfullmäktig, Skaraborgs län 94-98. Regionfullmäktig, Region Västra Götaland 98-06. Ledamot, regionstyrelsen 98-02, vice ordförande 98-99 och 00-02, ordförande 99-00. Ledamot, pensionärsrådet, vice ordförande 01-02 och politiska kommittén 02. Styrelseledamot, Landstingsförbundet 98-02. Ombud, Landstingsförbundets kongress 99-04.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice riksordförande, Moderat Skolungdom 92-94. Styrelseledamot, Moderaterna i Vara kommun och Moderaterna i Skaraborg. F.d. gruppledare, Moderaterna i Västsverige. Ledamot, Moderaternas partistyrelse 99-05. Styrelseledamot, Skaraortens ryttarförening.
Litteratur
Stenen i handen på den starke (95, tillsammans med bl.a. Fredrik Reinfeldt).
Bostadsort
Norra Vånga
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Ledamot finansutskottet 05-06, socialutskottet 06-10 och 14-19, försvarsutskottet 10 och vice ordförande 10-14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11 och 13 och vice ordförande 11, 12, 13 och 14 samt skatteutskottet 18-. Suppleant finansutskottet 02-05, skatteutskottet 02, miljö- och jordbruksutskottet 02-10, sammansatta justitie- och socialutskottet 08 och utrikesutskottet 18-. Ledamot krigsdelegationen 10-18, riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 10-12 och ordförande 12-14. Ordförande riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 02-18, Utrikesnämnden 10-14, riksdagsstyrelsen 10-18 och riksdagens valberedning 14-18.
Föräldrar
Ekonomen Lars Widegren och marknadschefen Ann-Marie Widegren, f. Pantzar-Ohlsson.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, Bergska skolan i Finspång. Gymnasiediplom, Kingsburg High School, Kalifornien, USA 91. Gymnasieskola, Skara katedralskola, slutår 93. Certifierad, Hawaii Pacific University, USA 98. Pol.mag.-studier, Linköpings universitet.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Handel med vissa receptfria läkemedel
Betänkande 2008/09:SoU25
Riksdagen sa ja till att vissa receptfria läkemedel får säljas på andra platser än apotek. Det handlar om läkemedel som är lämpliga för egenvård, där allvarliga biverkningar är sällsynta och där hänsyn har tagits till både patientsäkerhet och folkhälsa. Syftet med lagändringen är att öka tillgängligheten till dessa läkemedel för konsumenterna. Läkemedelsverket är den myndighet som tar emot anmälan, prövar och beslutar om vilka läkemedel som ska få säljas. Kommunerna har ansvaret för kontrollen av verksamheten. Den som säljer receptfria läkemedel ska ha egenkontrollprogram för verksamheten, lokalerna ska vara lämpliga för sitt ändamål och försäljningen ska ske på lämpligt sätt. Näringsidkaren ansvarar också för att lämna statistikuppgifter till Apotekens Service AB. Dessutom ska näringsidkaren kunna ge information om var köparen kan få farmaceutisk rådgivning. De nya reglerna börjar gälla den 1 november 2009.- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 25, 91 minuter
- Justering
- 2009-05-20
- Debatt
- 2009-06-11
- Beslut
- 2009-06-11
Omreglering av apoteksmarknaden
Betänkande 2008/09:SoU21
Riksdagen sa ja till att omreglera apoteksmarknaden. Apotekets monopol ersätts av ett system där den som får tillstånd av Läkemedelsverket får driva apotek. Apoteket AB:s ensamrätt att bedriva detaljhandel med vissa läkemedel och varor upphör därmed. Syftet är att öka företagandet och ge konsumenterna ökad tillgänglighet till läkemedel. För att få tillstånd att driva apotek ska vissa krav uppfyllas. Bland annat ska det finnas farmaceuter på apoteket, information och rådgivning ska ges och lokalerna ska vara lämpliga. Det ska också finnas en läkemedelsansvarig som ser till att verksamheten uppfyller de krav som gäller för handeln med och hanteringen av läkemedel. Statens ägande av Apoteket AB ska successivt minskas genom avyttring. Högst 200 apotek ska föras över till ett nytt statligt bolag och kunna ha enskilda entreprenörer som delägare. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2009.- Behandlade dokument
- 6
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 32, 150 minuter
- Justering
- 2009-04-21
- Debatt
- 2009-04-29
- Beslut
- 2009-04-29
Polisens resurser i Västra Götaland
Interpellation 2008/09:126 av Green, Monica (s)
den 14 november Interpellation 2008/09:126 Polisens resurser i Västra Götaland av Monica Green s till justitieminister Beatrice Ask m Häromdagen gick polisen i Västra Götaland ut i medierna och sade att man fått för lite pengar av regeringen till sin verksamhet. Detta är oroande, inte minst med tanke på den organiserade- Inlämnad
- 2008-11-14
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Valfrihetssystem
Betänkande 2008/09:SoU5
Valfrihetssystem används sedan länge i ett antal kommuner och inom olika verksamheter. En ny lag om valfrihetssystem, LOV, ska göra reglerna tydligare och göra det lättare för kommuner och landsting som vill öka valfriheten inom sina verksamheter. LOV innehåller regler för vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd- vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Valfrihetssystem är ett alternativ till upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Valfrihetssystem kan användas på bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster. De kommuner och landsting som vill använda LOV måste annonsera löpande på en nationell webbplats för valfrihetssystem. Både privata företag som ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända som leverantörer. Det är inte någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Den enskilde får i stället möjlighet att välja den leverantör som han eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. För personer som inte väljer ska det finnas ett ickevalsalternativ. Den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2009.- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 41, 144 minuter
- Justering
- 2008-11-11
- Debatt
- 2008-11-19
- Beslut
- 2008-11-20
Djursjukvårdarexamen
Motion 2008/09:MJ490 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, m, fp, kd)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ490 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. c, m, fp, kd Djursjukvårdarexamen c487 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att djursjukvårdarexamen ska vara en treårig yrkesexamen. Motivering I Skaraborg liksom i resten- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbyggnad av E 20 till motorväg
Motion 2008/09:T500 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, m, c, fp)
Motion till riksdagen 2008/09:T500 av Holger Gustafsson m.fl. kd, m, c, fp Utbyggnad av E 20 till motorväg Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska prioritera utbyggnaden av E 20 till motorväg genom hela- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Polisutbildning i Skaraborg
Motion 2008/09:Ju429 av Cecilia Widegren m.fl. (m, c, fp, kd)
Motion till riksdagen 2008/09:Ju429 av Cecilia Widegren m.fl. m, c, fp, kd Polisutbildning i Skaraborg m928 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om etablering av polisutbildning i Skövde. Motivering Behovet av fler poliser är stort i Sverige, och- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vänersjöfarten
Motion 2008/09:T351 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd)
Motion till riksdagen 2008/09:T351 av Christer Winbäck m.fl. fp, m, c, kd Vänersjöfarten fp1611 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hamnar för Vänersjöfarten. Motivering Hamnstrategiutredningen lämnade förra året över sitt utredningsuppdrag- Inlämnad
- 2008-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tv-licensen i ett digitalt samhälle
Motion 2008/09:Kr355 av Ewa Thalén Finné m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2008/09:Kr355 av Ewa Thalén Finné m.fl. m Tv-licensen i ett digitalt samhälle m1445 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tv-licensens framtida utformning. Motivering Med anledning av digitaliseringen av det svenska marknätet- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:KrU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skaraborgs jordbruks- och livsmedelsproduktion
Motion 2008/09:MJ473 av Cecilia Widegren m.fl. (m, c, fp, kd)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ473 av Cecilia Widegren m.fl. m, c, fp, kd Skaraborgs jordbruks- och livsmedelsproduktion m921 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja tillväxten i Skaraborg. Motivering Skaraborg är en stor del av Sveriges- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Reservatsbildning
Motion 2008/09:MJ452 av Cecilia Widegren och Sten Bergheden (m)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ452 av Cecilia Widegren och Sten Bergheden m Reservatsbildning m1895 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upphöra med reservatsbildningar som drabbar främst små, enskilt ägda fastigheter. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU12 2008/09:MJU13
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Besiktningsintervall för äldre bilar
Motion 2008/09:T478 av Cecilia Widegren och Margareta Pålsson (m)
Motion till riksdagen 2008/09:T478 av Cecilia Widegren och Margareta Pålsson m Besiktningsintervall för äldre bilar m1888 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att gränsen för större besiktningsintervall ska vara 35 år. Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Nya designade droger
Motion 2008/09:So520 av Cecilia Magnusson och Cecilia Widegren (m)
Motion till riksdagen 2008/09:So520 av Cecilia Magnusson och Cecilia Widegren m Nya designade droger m1859 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder i syfte att kriminalisera nya designade droger och droger där det ursprungliga användningsområdet- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SoU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avdrag för friskvård
Motion 2008/09:Sk412 av Cecilia Widegren och Göran Montan (m)
Motion till riksdagen 2008/09:Sk412 av Cecilia Widegren och Göran Montan m Avdrag för friskvård m1897 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ridsport och golf som del av friskvårdsförmånen. Motivering Det är möjligt för en arbetsgivare att bidra- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SkU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avskaffande av monopolet på spelmarknaden
Motion 2008/09:Kr319 av Cecilia Widegren (m)
Motion till riksdagen 2008/09:Kr319 av Cecilia Widegren m Avskaffande av monopolet på spelmarknaden m1865 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om spelmarknaden. Motivering Det satsas begränsade summor på att bota spelmissbruk samtidigt som statliga- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:KrU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Villkoren för sjuksköterskor som blir specialistsjuksköterskor
Motion 2008/09:Ub478 av Cecilia Widegren (m)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub478 av Cecilia Widegren m Villkoren för sjuksköterskor som blir specialistsjuksköterskor m1881 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrade villkor för sjuksköterskor som vidareutbildar sig till specialistsjuksköterskor.- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Långsiktigt hållbar personalförsörjningsplan
Motion 2008/09:Ub474 av Cecilia Widegren (m)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub474 av Cecilia Widegren m Långsiktigt hållbar personalförsörjningsplan m1879 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en personalförsörjningsstrategi för hälso- och sjukvården. Motivering Basen i hälso- och sjukvården- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avskaffande av monopol på brandmannautbildning
Motion 2008/09:Fö265 av Cecilia Widegren (m)
Motion till riksdagen 2008/09:Fö265 av Cecilia Widegren m Avskaffande av monopol på brandmannautbildning m1886 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa monopolet på brandmanna- och räddningsutbildning. Motivering Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:FöU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utveckling av rättsväsendet på landsbygden
Motion 2008/09:Ju428 av Cecilia Widegren (m)
Motion till riksdagen 2008/09:Ju428 av Cecilia Widegren m Utveckling av rättsväsendet på landsbygden m1863 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett välfungerande rätts- och polisväsende på landsbygden och i mindre tätorter. Motivering Polis-- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Djurförsökens framtid
Motion 2008/09:MJ404 av Cecilia Widegren (m)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ404 av Cecilia Widegren m Djurförsökens framtid m1728 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att nya djurskyddsregler inte får påverka Sverige som forskarland. Forskningen basen för fler jobb och livskvalitet Sverige- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag