Cassandra Sundin (SD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Jämtlands län
- Titel
- Statsvetarstuderande.
- Född år
- 1991
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-30 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-01-26 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-02-24 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-03-23 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-09-28 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2016-04-08 – 2017-09-28
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-04-08
Riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Suppleant kulturutskottet 14-, näringsutskottet 17-18, utbildningsutskottet 18, civilutskottet 18-, socialutskottet 18-, arbetsmarknadsutskottet 18- och skatteutskottet 18-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 16-17 och riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14-16 och 17-.
Föräldrar
Fastighetsskötaren Hans Engström och distriktssköterskan Annelie Sundin.
Utbildning
Naturvetenskapsprogrammet, Skvaderns gymnasieskola, Sundsvall, slutår 10. Kurser inom statsvetenskap, sociologi, religionsvetenskap, urfolksstudier, biomedicin och genusvetenskap vid Mittuniversitetet, Umeå universitet, Högskolan i Gävle och Uppsala universitet.
Anställningar
Personlig assistent, Sundsvall 13. Servitris, Lidens Wärdshus 12-13. Timanställd musiker, Svenska kyrkan 08-14.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Punktskriftens ställning
Motion 2014/15:2872 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2872 av Aron Emilsson m.fl. SD Punktskriftens ställning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändringar i språklagen så att även punktskrift omfattas. Motivering Sedan 2009 har vi i Sverige en särskild språklag, i- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ökad nordisk språkförståelse
Motion 2014/15:2867 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2867 av Richard Jomshof m.fl. SD Ökad nordisk språkförståelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med syfte att presentera konkreta förslag på hur den nordiska språkförståelsen ska kunna- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Dagpassning av riksdagsledamöternas hundar
Motion 2014/15:2609 av Hanna Wigh och Cassandra Sundin (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2609 av Hanna Wigh och Cassandra Sundin SD Dagpassning av riksdagsledamöternas hundar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa passning av riksdagsledamöternas hundar under kontorstid.- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förebyggande arbete för att minska antalet aborter
Motion 2014/15:2608 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2608 av Julia Kronlid m.fl. SD Förebyggande arbete för att minska antalet aborter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om de bakomliggande orsakerna till det höga aborttalet i Sverige och- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Motionen utgår
Motion 2014/15:2905
Motion till riksdagen 2014/15:2905 Motionen utgår.- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 4
Evenemangslista och allmän tillgänglighet genom fri television
Motion 2014/15:1514 av Runar Filper m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:1514 av Runar Filper m.fl. SD Evenemangslista och allmän tillgänglighet genom fri television Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upprätta en evenemangslista innehållande stora sportevenemang och klassiska svenska- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Tillägg i läroplanen för historia i årskurs 7-9
Motion 2014/15:1034 av Cassandra Sundin och Johan Nissinen (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:1034 av Cassandra Sundin och Johan Nissinen SD Tillägg i läroplanen för historia i årskurs 79 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kommunismens och nationalsocialismens brott mot mänskligheten ska läggas till i- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Grundläggande ekonomiskt tänkande
Motion 2014/15:1033 av Johan Nissinen och Cassandra Sundin (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:1033 av Johan Nissinen och Cassandra Sundin SD Grundläggande ekonomiskt tänkande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att grundläggande ekonomiskt tänkande ska ingå i undervisningen enligt motionens intention. Motivering- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Näringslivsår för ekonomer och ingenjörer
Motion 2014/15:1032 av Johan Nissinen och Cassandra Sundin (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:1032 av Johan Nissinen och Cassandra Sundin SD Näringslivsår för ekonomer och ingenjörer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett näringslivsår på högskolor och universitet enligt motionens intention. Motivering- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ändrade villkor för CSN
Motion 2014/15:1035 av Cassandra Sundin och Johan Nissinen (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:1035 av Cassandra Sundin och Johan Nissinen SD Ändrade villkor för CSN Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att villkoren för Centrala studiestödsnämnden CSN ska ändras enligt intentionerna i motionen. Motivering- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag