Björn Söder (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 16
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2013-03-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utgiftsområde 21 Energi
Motion 2010/11:N407 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:N407 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 21 Energi sd206 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 21 Energi 150 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 3 020 194 000 kr. Motivering För att Sverige skall kunna- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Motion 2010/11:Fö246 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:Fö246 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap sd184 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap 1 000 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:FöU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Motion 2010/11:A292 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:A292 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet sd200 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet 2 790 936 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 3 236 664 000- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:AU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Motion 2010/11:A390 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:A390 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv sd201 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 1 017 262 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 70 649 106 000- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Motion 2010/11:Kr320 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:Kr320 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid sd204 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 205 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:KrU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Motion 2010/11:Ju388 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju388 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 4 Rättsväsendet sd183 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 4 Rättsväsendet 994 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 37 752 000 000 kr. Motivering Sverigedemokraterna- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2010/11:U307 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:U307 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd sd185 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 9 505 544 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 21 007 441 000 kr. Motivering- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 15 Studiestöd
Motion 2010/11:Ub460 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub460 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 15 Studiestöd sd202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 15 Studiestöd 248 954 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 23 721 089 000 kr. Motivering Det så kallade barntillägget- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Motion 2010/11:Ub459 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub459 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning sd203 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 646 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Motion 2010/11:Sk423 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:Sk423 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution sd182 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution 165 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 10 173 981 000 kr. Motivering- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SkU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag