Björn Söder (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 16
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2013-03-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Gripandet av aktivist och rapporteringsförbud för journalister
Skriftlig fråga 2017/18:1381 av Björn Söder (SD)
Fråga 2017/18:1381 Gripandet av aktivist och rapporteringsförbud för journalister av Björn Söder SD till Utrikesminister Margot Wallström S Fredagen den 25 maj greps den kontroversielle aktivisten Tommy Robinson av brittisk polis efter att ha rapporterat utanför en domstol i Leeds i samband med en rättegång i en omfattande- Inlämnad
- 2018-05-30
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Kostnaderna för privilegier för personer som vistas illegalt i Sverige
Skriftlig fråga 2017/18:1370 av Björn Söder (SD)
Fråga 2017/18:1370 Kostnaderna för privilegier för personer som vistas illegalt i Sverige av Björn Söder SD till Socialminister Annika Strandhäll S Kostnaderna för vård till personer som vistas illegalt i Sverige har, enligt uppgift i SvD den 28 maj 2018, ökat kraftigt och väntas öka ytterligare kommande år. Beslutet- Inlämnad
- 2018-05-28
- Besvarare
- Socialminister Annika Strandhäll (S)
Sveriges agerande i EU med anledning av tidigare riksdagsbeslut och fiskeavtal med Marocko
Skriftlig fråga 2017/18:1199 av Björn Söder (SD)
Fråga 2017/18:1199 Sveriges agerande i EU med anledning av tidigare riksdagsbeslut och fiskeavtal med Marocko av Björn Söder SD till Statsrådet Ann Linde S Trots att riksdagen, med Socialdemokraternas stöd, den 5 december 2012 tillkännagav för den dåvarande regeringen att Sverige snarast bör erkänna den sahariska arabiska- Inlämnad
- 2018-04-18
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Hat och attacker mot svenska bönder
Skriftlig fråga 2017/18:1171 av Björn Söder (SD)
Fråga 2017/18:1171 Hat och attacker mot svenska bönder av Björn Söder SD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S I Dagens Nyheter kan man den 11 april 2018 läsa om hur svenska bönder utsätts för hat och attacker. Enligt en undersökning som Landja markanalys har utfört på uppdrag av LRF är var fjärde lantbrukare- Inlämnad
- 2018-04-11
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
UD:s hantering av dokumentation och information
Skriftlig fråga 2017/18:394 av Björn Söder (SD)
Fråga 2017/18:394 UD:s hantering av dokumentation och information av Björn Söder SD till Utrikesminister Margot Wallström S Dagens Nyheter avslöjar den 4 december 2017 att nästan 900 sidor med information om regeringens kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd har gömts undan från allmänheten. DN har även tidigare granskat- Inlämnad
- 2017-12-04
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Dömande utifrån ras
Skriftlig fråga 2013/14:316 av Söder, Björn (SD)
den 15 januari Fråga 2013/14:316 Dömande utifrån ras av Björn Söder SD till justitieminister Beatrice Ask M Den 9 januari kunde man i medierna läsa att en asiatisk man från Karlskoga friats från grovt rattfylleri trots att han på nyårsafton 2012 påträffades med 1,64 promille alkohol i kroppen. Rätten menar att det- Inlämnad
- 2014-01-15
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Kris på Migrationsverket och asylmissbruk
Skriftlig fråga 2011/12:736 av Söder, Björn (SD)
den 28 augusti Fråga 2011/12:736 Kris på Migrationsverket och asylmissbruk av Björn Söder SD till statsrådet Tobias Billström M Regeringen har tillsammans med Miljöpartiet MP ingått en uppgörelse som ytterligare ökar massinvandringen till Sverige. Det är framför allt två stora grupper som kommer till landet, afghaner- Inlämnad
- 2012-08-28
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Nyanländas möjlighet att neka erbjudet jobb utan ekonomiska konsekvenser
Skriftlig fråga 2011/12:689 av Söder, Björn (SD)
den 3 juli Fråga 2011/12:689 Nyanländas möjlighet att neka erbjudet jobb utan ekonomiska konsekvenser av Björn Söder SD till statsrådet Erik Ullenhag FP I rapporten Etableringen av nyanlända från Statskontoret 2012:22 visar det sig att den så kallade etableringsreformen, som statsrådet den 1 december 2010 kallade- Inlämnad
- 2012-07-03
- Besvarare
- Erik Ullenhag (FP)
Kulturstöd till organisation som uppmanar till lagbrott
Skriftlig fråga 2011/12:563 av Söder, Björn (SD)
den 4 maj Fråga 2011/12:563 Kulturstöd till organisation som uppmanar till lagbrott av Björn Söder SD till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Statens kulturråd har nyligen beslutat att ge organisationen Planka.nu 28 000 kronor i kulturstöd. Planka.nu startades och drivs av den vänsterextrema- Inlämnad
- 2012-05-04
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Åldersbestämning av ensamkommande minderåriga asylsökande
Skriftlig fråga 2011/12:515 av Söder, Björn (SD)
den 10 april Fråga 2011/12:515 Åldersbestämning av ensamkommande minderåriga asylsökande av Björn Söder SD till statsrådet Tobias Billström M Det är sedan länge känt att antalet ensamkommande minderåriga asylsökande ökar i Sverige medan antalet minskar i våra nordiska grannländer. Detta beror högst troligt på att- Inlämnad
- 2012-04-10
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Påföljd för narkotikabrott
Skriftlig fråga 2011/12:493 av Söder, Björn (SD)
den 27 mars Fråga 2011/12:493 Påföljd för narkotikabrott av Björn Söder SD till justitieminister Beatrice Ask M Högsta domstolen har i flera domar sänkt straffen för narkotikabrott och därigenom har många års strafftid försvunnit från landets knarkbrottslingar. I domarna säger HD att större hänsyn måste tas till- Inlämnad
- 2012-03-27
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Effekter av sänkt krogmoms och arbetsgivaravgift för ungdomar
Skriftlig fråga 2011/12:492 av Söder, Björn (SD)
den 27 mars Fråga 2011/12:492 Effekter av sänkt krogmoms och arbetsgivaravgift för ungdomar av Björn Söder SD till finansminister Anders Borg M För tre år sedan halverades arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år. Det var en fortsättning på den sänkning som gjordes 2007. Enligt en granskning som Dagens Nyheter- Inlämnad
- 2012-03-27
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Hjärtstopp
Interpellation 2011/12:201 av Söder, Björn (SD)
den 25 januari Interpellation 2011/12:201 Hjärtstopp av Björn Söder SD till socialminister Göran Hägglund KD I Sverige dör omkring 300400 personer varje år inom trafiken. Sedan 1997 har man i Sverige en så kallad nollvision gällande för trafiksäkerhetsarbetet och det satsas åtskilliga resurser för att få ned dödstalet- Inlämnad
- 2012-01-25
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Sms-livräddare
Skriftlig fråga 2011/12:381 av Söder, Björn (SD)
den 17 februari Fråga 2011/12:381 Sms-livräddare av Björn Söder SD till socialminister Göran Hägglund KD I maj år 2011 startades ett forskningsprojekt för boende och arbetande i Stockholms innerstad. Projektet drivs av Södersjukhuset och Karolinska Institutet och stöds av Hjärt-lungfonden och Stockholms läns landsting.- Inlämnad
- 2012-02-17
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Brott mot vårt kulturarv
Skriftlig fråga 2011/12:229 av Söder, Björn (SD)
den 9 december Fråga 2011/12:229 Brott mot vårt kulturarv av Björn Söder SD till justitieminister Beatrice Ask M Att värna om vår gemensamma historia är mycket viktigt. Vårt rika svenska kulturarv ger oss möjligheter att förstå det förflutna och därmed också vår samtid. Tyvärr sker många brott mot vårt kulturarv.- Inlämnad
- 2011-12-09
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Överenskommelsen om svensk migrationspolitik
Skriftlig fråga 2011/12:33 av Söder, Björn (SD)
den 11 oktober Fråga 2011/12:33 Överenskommelsen om svensk migrationspolitik av Björn Söder SD till statsrådet Tobias Billström M Den 11 oktober 2011 rapporterar BBC News att Storbritanniens premiärminister David Cameron meddelar att han vill att alla i landet hjälper till att återta gränserna genom att rapportera- Inlämnad
- 2011-10-11
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Storsatsning på nya poliser som används för civila jobb
Interpellation 2011/12:17 av Söder, Björn (SD)
den 21 september Interpellation 2011/12:17 Storsatsning på nya poliser som används för civila jobb av Björn Söder SD till justitieminister Beatrice Ask M För fem år sedan gjorde regeringen en storsatsning på fler poliser. Mellan 2006 och 2010 fick polisen 3,4 miljarder kronor mer i anslag i statsbudgeten och antalet- Inlämnad
- 2011-09-21
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)